詹振銘
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名詹振銘的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是星宇禮儀有限公司, 統一編號是93528041.
無其他 星宇禮儀 資料。
[ 搜尋所有 星宇禮儀 ... ]
根據姓名 詹振銘 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 詹振銘 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/10/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2639381 | 機構負責人姓名: 詹振銘 | 機構代碼: 1V1400023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區彰南里16鄰新義南路16號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/11/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2639381 | 機構負責人姓名: 詹振銘 | 機構代碼: 1V1400023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區彰南里16鄰新義南路16號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/10/05 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2639381 | 機構負責人姓名: 詹振銘 | 機構代碼: 1V1400023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區彰南里16鄰新義南路16號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/11/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2639381 | 機構負責人姓名: 詹振銘 | 機構代碼: 1V1400023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區彰南里16鄰新義南路16號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20201005 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2639381 | 機構負責人姓名: 詹振銘 | 機構代碼: 1V1400023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區府南里大成路二段177巷3號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20201115 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2639381 | 機構負責人姓名: 詹振銘 | 機構代碼: 1V1400023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區府南里大成路二段177巷3號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20201005 | 特約迄日: 20240229 | 機構電話: 06-2639381 | 機構負責人姓名: 詹振銘 | 機構代碼: 1V1400023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區府南里大成路二段177巷3號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20201115 | 特約迄日: 20240229 | 機構電話: 06-2639381 | 機構負責人姓名: 詹振銘 | 機構代碼: 1V1400023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區府南里大成路二段177巷3號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/10/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2639381 | 機構負責人姓名: 詹振銘 | 機構代碼: 1V1400023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區彰南里16鄰新義南路16號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/11/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2639381 | 機構負責人姓名: 詹振銘 | 機構代碼: 1V1400023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區彰南里16鄰新義南路16號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/10/05 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2639381 | 機構負責人姓名: 詹振銘 | 機構代碼: 1V1400023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區彰南里16鄰新義南路16號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/11/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2639381 | 機構負責人姓名: 詹振銘 | 機構代碼: 1V1400023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區彰南里16鄰新義南路16號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20201005 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2639381 | 機構負責人姓名: 詹振銘 | 機構代碼: 1V1400023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區府南里大成路二段177巷3號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20201115 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2639381 | 機構負責人姓名: 詹振銘 | 機構代碼: 1V1400023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區府南里大成路二段177巷3號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20201005 | 特約迄日: 20240229 | 機構電話: 06-2639381 | 機構負責人姓名: 詹振銘 | 機構代碼: 1V1400023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區府南里大成路二段177巷3號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20201115 | 特約迄日: 20240229 | 機構電話: 06-2639381 | 機構負責人姓名: 詹振銘 | 機構代碼: 1V1400023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區府南里大成路二段177巷3號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 詹振銘 ... ]
名稱 星宇禮儀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 星宇禮儀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
星宇禮儀有限公司 嘉義市西區長安街66號1樓 | 詹振銘 | 93528041 | 核准設立 |
星宇禮儀有限公司 登記地址: 嘉義市西區長安街66號1樓 | 負責人: 詹振銘 | 統編: 93528041 | 核准設立 |
姓名 詹振銘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 詹振銘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
銘心有限公司 臺南市南區府南里大成路2段177巷3號1樓 | 詹振銘 | 83707609 | 核准設立 |
日成禮儀社 嘉義縣太保市港尾里管事厝23號 | 詹振銘 | 26497286 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049300303) |
裕翔汽車材料行 新北市汐止區康寧路5?03號?0樓 | 詹振銘 | 78586062 | 核准設立 - 獨資 |
銘心有限公司 登記地址: 臺南市南區府南里大成路2段177巷3號1樓 | 負責人: 詹振銘 | 統編: 83707609 | 核准設立 |
日成禮儀社 登記地址: 嘉義縣太保市港尾里管事厝23號 | 負責人: 詹振銘 | 統編: 26497286 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049300303) |
裕翔汽車材料行 登記地址: 新北市汐止區康寧路5?03號?0樓 | 負責人: 詹振銘 | 統編: 78586062 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
|