徐菁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐菁的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是興鍵企業有限公司, 統一編號是93543057.
無其他 興鍵企業 資料。
[ 搜尋所有 興鍵企業 ... ]
根據姓名 徐菁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 徐菁 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 366000 | 所代表法人: | 幼虎科技股份有限公司 | 統一編號: 79962297 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0922-139107 | 機構負責人姓名: 徐菁寧 | 機構代碼: B21500014 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市三民區明誠一路192號1-2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0922-139107 | 機構負責人姓名: 徐菁寧 | 機構代碼: B21500014 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市三民區明誠一路192號1-2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0922-139107 | 機構負責人姓名: 徐菁寧 | 機構代碼: B21500014 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市三民區明誠一路192號1-2樓 @ 長照B據點 |
| 電話: 2170167 | 地址鄉鎮市區: 桃園區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 徐菁黛 @ 藥局基本資料 |
| 電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: N106000007 | 到期日期: 20270502 | 取消日期: 0 | 統一編號: 16561610 | 地址: 自強六街14號2樓 @ 電信工程業業者名單 |
| 機構電話: (037)321531 | 獸醫師 | 狀態: 開業 | 苗栗縣苗栗市至公路29號 @ 獸醫師(佐)開業執照 |
| (中華民國)徐菁瑩 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 366000 | 所代表法人: | 幼虎科技股份有限公司 | 統一編號: 79962297 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0922-139107 | 機構負責人姓名: 徐菁寧 | 機構代碼: B21500014 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市三民區明誠一路192號1-2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0922-139107 | 機構負責人姓名: 徐菁寧 | 機構代碼: B21500014 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市三民區明誠一路192號1-2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/26 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0922-139107 | 機構負責人姓名: 徐菁寧 | 機構代碼: B21500014 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市三民區明誠一路192號1-2樓 @ 長照B據點 |
電話: 2170167 | 地址鄉鎮市區: 桃園區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 徐菁黛 @ 藥局基本資料 |
電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: N106000007 | 到期日期: 20270502 | 取消日期: 0 | 統一編號: 16561610 | 地址: 自強六街14號2樓 @ 電信工程業業者名單 |
機構電話: (037)321531 | 獸醫師 | 狀態: 開業 | 苗栗縣苗栗市至公路29號 @ 獸醫師(佐)開業執照 |
(中華民國)徐菁瑩 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 徐菁 ... ]
名稱 興鍵企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 興鍵企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
興鍵企業有限公司 新竹縣竹北市斗崙里嘉勤南路90號 | 徐菁 | 93543057 | 核准設立 |
興鍵企業有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市斗崙里嘉勤南路90號 | 負責人: 徐菁 | 統編: 93543057 | 核准設立 |
姓名 徐菁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 徐菁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
髮魔美髮屋 宜蘭縣羅東鎮浮崙里中山西路一二號一樓 | 徐菁菁 | 17944003 | 歇業 - 獨資 |
海平線服飾 宜蘭縣羅東鎮中山里中山路三段二八二號一樓 | 徐菁菁 | 19569427 | 歇業 - 獨資 |
菁榛美妍館 臺北市文山區辛亥路5段81號 | 徐菁榛 | 26213892 | 歇業 - 獨資 |
晏兒服飾店 宜蘭縣羅東鎮浮崙里中山路三段二一九號一樓 | 徐菁菁 | 67896673 | 歇業 - 獨資 |
蜜亞蔻手工坊 高雄市鳳山區鳳松路118之2號8樓 | 徐菁菁 | 69853398 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661633200) |
欣安益實業有限公司 桃園市中壢區青埔里青峰路1段53號4樓 | 徐菁怡 | 16336070 | 核准設立 |
又霖有限公司 新北市林口區自強六街14號2樓 | 徐菁穗 | 16561610 | 核准設立 |
汶揚企業行 高雄市苓雅區意誠里中華4路23號 | 徐菁雯 | 18120490 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561530900) |
髮魔美髮屋 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮浮崙里中山西路一二號一樓 | 負責人: 徐菁菁 | 統編: 17944003 | 歇業 - 獨資 |
海平線服飾 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮中山里中山路三段二八二號一樓 | 負責人: 徐菁菁 | 統編: 19569427 | 歇業 - 獨資 |
菁榛美妍館 登記地址: 臺北市文山區辛亥路5段81號 | 負責人: 徐菁榛 | 統編: 26213892 | 歇業 - 獨資 |
晏兒服飾店 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮浮崙里中山路三段二一九號一樓 | 負責人: 徐菁菁 | 統編: 67896673 | 歇業 - 獨資 |
蜜亞蔻手工坊 登記地址: 高雄市鳳山區鳳松路118之2號8樓 | 負責人: 徐菁菁 | 統編: 69853398 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661633200) |
欣安益實業有限公司 登記地址: 桃園市中壢區青埔里青峰路1段53號4樓 | 負責人: 徐菁怡 | 統編: 16336070 | 核准設立 |
又霖有限公司 登記地址: 新北市林口區自強六街14號2樓 | 負責人: 徐菁穗 | 統編: 16561610 | 核准設立 |
汶揚企業行 登記地址: 高雄市苓雅區意誠里中華4路23號 | 負責人: 徐菁雯 | 統編: 18120490 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561530900) |
[ 查詢所有 徐菁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
|