賴政光
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴政光的職稱是監察人, 持有股份數是20000, 公司名稱是長悅健康產業股份有限公司, 統一編號是93551491.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 長悅健康產業股份有限公司 | 統一編號: 93551491 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 長悅健康產業股份有限公司 | 統一編號: 93551491 |
[ 搜尋所有相關: 賴政光 @ 董監事資料集 ]
無其他 長悅健康產業 資料。
[ 搜尋所有 長悅健康產業 ... ]
根據姓名 賴政光 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 賴政光 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-7375678 | 機構負責人姓名: 賴政光 | 機構代碼: B20900034 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市福山里彰南路一段433號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-7375678 | 機構負責人姓名: 賴政光 | 機構代碼: B20900034 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市福山里彰南路一段433號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-7375678 | 機構負責人姓名: 賴政光 | 機構代碼: B20900034 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市福山里彰南路一段433號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-7375678 | 機構負責人姓名: 賴政光 | 機構代碼: B20900034 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市福山里彰南路一段433號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-7375678 | 機構負責人姓名: 賴政光 | 機構代碼: B20900034 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市福山里彰南路一段433號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-7375678 | 機構負責人姓名: 賴政光 | 機構代碼: B20900034 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市福山里彰南路一段433號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-7375678 | 機構負責人姓名: 賴政光 | 機構代碼: B20900034 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市福山里彰南路一段433號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-7375678 | 機構負責人姓名: 賴政光 | 機構代碼: B20900104 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市彰南路一段433號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-7375678 | 機構負責人姓名: 賴政光 | 機構代碼: B20900034 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市福山里彰南路一段433號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-7375678 | 機構負責人姓名: 賴政光 | 機構代碼: B20900034 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市福山里彰南路一段433號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-7375678 | 機構負責人姓名: 賴政光 | 機構代碼: B20900034 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市福山里彰南路一段433號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-7375678 | 機構負責人姓名: 賴政光 | 機構代碼: B20900034 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市福山里彰南路一段433號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-7375678 | 機構負責人姓名: 賴政光 | 機構代碼: B20900034 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市福山里彰南路一段433號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-7375678 | 機構負責人姓名: 賴政光 | 機構代碼: B20900034 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市福山里彰南路一段433號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-7375678 | 機構負責人姓名: 賴政光 | 機構代碼: B20900034 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市福山里彰南路一段433號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-7375678 | 機構負責人姓名: 賴政光 | 機構代碼: B20900104 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市彰南路一段433號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 賴政光 ... ]
名稱 長悅健康產業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 長悅健康產業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
長悅健康產業股份有限公司 彰化縣彰化市福山里9鄰彰南路1段433號3樓 | 潘淑敏 | 93551491 | 核准設立 |
長悅健康產業股份有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市福山里9鄰彰南路1段433號3樓 | 負責人: 潘淑敏 | 統編: 93551491 | 核准設立 |
姓名 賴政光 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 賴政光)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
兆福健康股份有限公司 彰化縣彰化市長樂里陳稜路228號 | 賴政光 | 93583971 | 核准設立 |
生輝工程行 臺中市大雅區大楓里民富街175巷18號1樓 | 賴政光 | 93904489 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120861508) |
兆福健康股份有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市長樂里陳稜路228號 | 負責人: 賴政光 | 統編: 93583971 | 核准設立 |
生輝工程行 登記地址: 臺中市大雅區大楓里民富街175巷18號1樓 | 負責人: 賴政光 | 統編: 93904489 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120861508) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
|