李珩
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李珩的職稱是董事長, 持有股份數是850000, 公司名稱是相信光有限公司, 統一編號是93561580.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 相信光有限公司 | 統一編號: 93561580 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 相信光有限公司 | 統一編號: 93561580 |
[ 搜尋所有相關: 李珩 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 93561580 | 電話號碼: | 新北市新店區安興路125之11號 |
統一編號: 93561580 | 電話號碼: | 新北市新店區安興路125之11號 |
[ 搜尋所有相關: 李珩 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 相信光 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 相信光 ...) | (中華民國)圓谷製作 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)圓谷製作 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林夏玄 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林夏玄 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)圓谷製作 | 活動起始日期: 2024/08/04 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)圓谷製作 | 活動起始日期: 2024/08/04 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 53958712 | 電話號碼: 02-27070051 | 臺北市大安區信義路4段267號9樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 52204292 | 電話號碼: 02-77302992 | 臺北市中正區仁愛路2段71號4樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
(中華民國)圓谷製作 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)圓谷製作 | 活動起始日期: 2024/07/19 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林夏玄 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林夏玄 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)圓谷製作 | 活動起始日期: 2024/08/04 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)圓谷製作 | 活動起始日期: 2024/08/04 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 53958712 | 電話號碼: 02-27070051 | 臺北市大安區信義路4段267號9樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 52204292 | 電話號碼: 02-77302992 | 臺北市中正區仁愛路2段71號4樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 相信光 ... ]
根據姓名 李珩 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 李珩 ...) | 特定寵物種類: | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2021/7/11 上午 12:00:00 | 臺中市南屯區大英街173號1樓、2樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 翰暘管理顧問有限公司 | 統一編號: 24931308 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 省豪股份有限公司 | 統一編號: 34378257 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 盛鼎健康管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 53337279 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金潤國際貿易有限公司 | 統一編號: 95459076 @ 董監事資料集 |
特定寵物種類: | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2021/7/11 上午 12:00:00 | 臺中市南屯區大英街173號1樓、2樓 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 翰暘管理顧問有限公司 | 統一編號: 24931308 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 省豪股份有限公司 | 統一編號: 34378257 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 盛鼎健康管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 53337279 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金潤國際貿易有限公司 | 統一編號: 95459076 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李珩 ... ]
名稱 相信光 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 相信光)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
相信光有限公司 新北市新店區安興路125之11號 | 李珩 | 93561580 | 核准設立 |
相信光藝有限公司 臺北市大安區信義路4段267號9樓 | 王心為 | 53958712 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-08) |
相信光投資股份有限公司 臺中市西屯區龍門一街299號1樓 | 陳國定 | 92603099 | 核准設立 |
相信光知產運營股份有限公司 臺北市中正區仁愛路2段71號4樓之1 | 張智為 | 52204292 | 核准設立 |
相信光烤鴨 新竹縣竹北市竹義里華興街215之1號1樓 | 唐御恂 | 91377026 | 核准設立 - 獨資 |
相信光有限公司 登記地址: 新北市新店區安興路125之11號 | 負責人: 李珩 | 統編: 93561580 | 核准設立 |
相信光藝有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段267號9樓 | 負責人: 王心為 | 統編: 53958712 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-08) |
相信光投資股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區龍門一街299號1樓 | 負責人: 陳國定 | 統編: 92603099 | 核准設立 |
相信光知產運營股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區仁愛路2段71號4樓之1 | 負責人: 張智為 | 統編: 52204292 | 核准設立 |
相信光烤鴨 登記地址: 新竹縣竹北市竹義里華興街215之1號1樓 | 負責人: 唐御恂 | 統編: 91377026 | 核准設立 - 獨資 |
姓名 李珩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 李珩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翰暘管理顧問有限公司 臺北市中正區羅斯福路2段70號8樓之9 | 李珩 | 24931308 | 核准設立 |
合歡投資有限公司 臺北市中正區仁愛路1段53號6樓 | 李珩 | 42847922 | 核准設立 |
鑫里程寵貓舖 臺中市南屯區文心里大英街173號1樓、2樓 | 李珩 | 82433069 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108608622) |
金潤國際貿易有限公司 臺中市大雅區忠義里月祥路480號1樓 | 李珩 | 95459076 | 核准設立 |
翰暘管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路2段70號8樓之9 | 負責人: 李珩 | 統編: 24931308 | 核准設立 |
合歡投資有限公司 登記地址: 臺北市中正區仁愛路1段53號6樓 | 負責人: 李珩 | 統編: 42847922 | 核准設立 |
鑫里程寵貓舖 登記地址: 臺中市南屯區文心里大英街173號1樓、2樓 | 負責人: 李珩 | 統編: 82433069 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108608622) |
金潤國際貿易有限公司 登記地址: 臺中市大雅區忠義里月祥路480號1樓 | 負責人: 李珩 | 統編: 95459076 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
|