魏斯韻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名魏斯韻的職稱是董事長, 持有股份數是67000, 公司名稱是光曙股份有限公司, 統一編號是93563551.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 33000 | 所代表法人: | 光曙股份有限公司 | 統一編號: 93563551 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 33000 | 所代表法人: | 光曙股份有限公司 | 統一編號: 93563551 |
[ 搜尋所有相關: 魏斯韻 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 93563551 | 電話號碼: | 臺中市豐原區合作街76巷29號 |
統一編號: 93563551 | 電話號碼: | 臺中市豐原區合作街76巷29號 |
[ 搜尋所有相關: 魏斯韻 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 光曙 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 光曙 ...) | 開始時間: 2017/1/1 | 結束時間: 2017/1/1 | 電話: 886-49-2855668 | | 地點: 南投縣魚池鄉金龍山 | 地址: 南投縣魚池鄉大雁村山楂巷9號 | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: ? ? ? 於2017年1月1日凌晨四時三十分起於南投縣金龍山展開「金龍山迎曙光」活動!台灣西半部盛傳「北格頭、中五城、南二寮」三大低海拔觀賞日出秘境,其中「五城」即為坐落於南投縣魚池鄉大雁村槌子寮山... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: 24小時開放,如遇颱風天、其他天然災害之影響或實施整修工程等,將公告於最新消息。 | | 電話: 886-4-92895371 | 地址: 南投縣555魚池鄉槌子寮 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: 24小時開放,如遇颱風天、其他天然災害之影響或實施整修工程等,將公告於最新消息。 | | 電話: 886-4-92895371 | 地址: 南投縣555魚池鄉槌子寮 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 光曙電子股份有限公司 | 統一編號: 23169177 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 光曙興業股份有限公司 | 統一編號: 69796123 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2017/1/1 | 結束時間: 2017/1/1 | 電話: 886-49-2855668 | | 地點: 南投縣魚池鄉金龍山 | 地址: 南投縣魚池鄉大雁村山楂巷9號 | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: ? ? ? 於2017年1月1日凌晨四時三十分起於南投縣金龍山展開「金龍山迎曙光」活動!台灣西半部盛傳「北格頭、中五城、南二寮」三大低海拔觀賞日出秘境,其中「五城」即為坐落於南投縣魚池鄉大雁村槌子寮山... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 24小時開放,如遇颱風天、其他天然災害之影響或實施整修工程等,將公告於最新消息。 | | 電話: 886-4-92895371 | 地址: 南投縣555魚池鄉槌子寮 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 24小時開放,如遇颱風天、其他天然災害之影響或實施整修工程等,將公告於最新消息。 | | 電話: 886-4-92895371 | 地址: 南投縣555魚池鄉槌子寮 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 光曙電子股份有限公司 | 統一編號: 23169177 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 光曙興業股份有限公司 | 統一編號: 69796123 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 光曙 ... ]
無其他 魏斯韻 資料。
[ 搜尋所有 魏斯韻 ... ]
名稱 光曙 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 光曙)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
光曙股份有限公司 臺中市豐原區合作街76巷29號 | 魏斯韻 | 93563551 | 核准設立 |
光曙電子股份有限公司 新北市土城區自強街十一巷四號四樓 | | 23169177 | 解散 (文號: 2002-12-19 經授中字 第0913316313號) |
光曙興業股份有限公司 臺南市永康區尚頂里正南一街一0七巷一三弄一八號一樓 | | 69796123 | 解散 (文號: 2002-7-22 經授中字 第0913245073號) |
光曙電腦行 臺北市中山區新生北路2段100之3號3樓 | 段迅雷 | 81672626 | 撤銷 - 獨資 |
光曙股份有限公司 登記地址: 臺中市豐原區合作街76巷29號 | 負責人: 魏斯韻 | 統編: 93563551 | 核准設立 |
光曙電子股份有限公司 登記地址: 新北市土城區自強街十一巷四號四樓 | 統編: 23169177 | 解散 (文號: 2002-12-19 經授中字 第0913316313號) |
光曙興業股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區尚頂里正南一街一0七巷一三弄一八號一樓 | 統編: 69796123 | 解散 (文號: 2002-7-22 經授中字 第0913245073號) |
光曙電腦行 登記地址: 臺北市中山區新生北路2段100之3號3樓 | 負責人: 段迅雷 | 統編: 81672626 | 撤銷 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
|