黃彥智
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃彥智的職稱是董事, 持有股份數是4300000, 公司名稱是証穩投資有限公司, 統一編號是93573158.
無其他 証穩投資 資料。
[ 搜尋所有 証穩投資 ... ]
根據姓名 黃彥智 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃彥智 ...) | 開始時間: 2020-09-27T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2020-12-31T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-2324174 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「金沙陽翟-積不可獅」樂高主題活動特別邀請全台唯一樂高認證大師黃彥智,結合金門特有風獅爺文化與金門戰地特色,拼組樂高積木,包括售票員、放映師人偶、電影放映機、看電影的老兵、金門囝仔、電影院整修時粉刷電... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2020/09/27 | 結束時間: 2020/12/31 | 電話: 886-8-2324174 | 金門縣 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 「金沙陽翟-積不可獅」樂高主題活動特別邀請全台唯一樂高認證大師黃彥智,結合金門特有風獅爺文化與金門戰地特色,拼組樂高積木,包括售票員、放映師人偶、電影放映機、看電影的老兵、金門囝仔、電影院整修時粉刷電... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 211786 | 所代表法人: | 大彥工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 16036320 @ 董監事資料集 |
| 公司統編: 42822302 | 臺北市松山區八德路3段189號1樓 | 設立核准日期: 20151112 | 現況: 核准設立,但已命令解散 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 66667 | 所代表法人: | 台灣博秦智嵙股份有限公司 | 統一編號: 83176004 @ 董監事資料集 |
| 電話: 02-26551177 | 總機構代號: 012 | 機構代號: 0124209 | 負責人: 黃彥智 | 地址: 台北市南港區三重路19-5號 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 電話: 04-23265500 | 總機構代號: 048 | 機構代號: 0480055 | 負責人: 黃彥智 | 地址: 台中市西區臺灣大道二段489號8樓之1 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 50819527 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市西屯區協和里工業區33路2號 @ 登記工廠名錄 |
開始時間: 2020-09-27T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2020-12-31T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-2324174 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「金沙陽翟-積不可獅」樂高主題活動特別邀請全台唯一樂高認證大師黃彥智,結合金門特有風獅爺文化與金門戰地特色,拼組樂高積木,包括售票員、放映師人偶、電影放映機、看電影的老兵、金門囝仔、電影院整修時粉刷電... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2020/09/27 | 結束時間: 2020/12/31 | 電話: 886-8-2324174 | 金門縣 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 「金沙陽翟-積不可獅」樂高主題活動特別邀請全台唯一樂高認證大師黃彥智,結合金門特有風獅爺文化與金門戰地特色,拼組樂高積木,包括售票員、放映師人偶、電影放映機、看電影的老兵、金門囝仔、電影院整修時粉刷電... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 211786 | 所代表法人: | 大彥工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 16036320 @ 董監事資料集 |
公司統編: 42822302 | 臺北市松山區八德路3段189號1樓 | 設立核准日期: 20151112 | 現況: 核准設立,但已命令解散 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 66667 | 所代表法人: | 台灣博秦智嵙股份有限公司 | 統一編號: 83176004 @ 董監事資料集 |
電話: 02-26551177 | 總機構代號: 012 | 機構代號: 0124209 | 負責人: 黃彥智 | 地址: 台北市南港區三重路19-5號 @ 金融機構基本資料查詢 |
電話: 04-23265500 | 總機構代號: 048 | 機構代號: 0480055 | 負責人: 黃彥智 | 地址: 台中市西區臺灣大道二段489號8樓之1 @ 金融機構基本資料查詢 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 50819527 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市西屯區協和里工業區33路2號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 黃彥智 ... ]
名稱 証穩投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 証穩投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
証穩投資有限公司 高雄市小港區港壽街166號1樓 | 黃彥智 | 93573158 | 核准設立 |
証穩投資有限公司 登記地址: 高雄市小港區港壽街166號1樓 | 負責人: 黃彥智 | 統編: 93573158 | 核准設立 |
姓名 黃彥智 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃彥智)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
智馨企業社 臺北市大同區民族西路303巷5弄7號2樓 | 黃彥智 | 38507605 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030007943) |
台灣博秦智嵙股份有限公司 新北市汐止區新台五路1段129號2樓 | 黃彥智 | 83176004 | 核准設立 |
智紳科技企業社 高雄市新興區民主橫路24號3樓之3 | 黃彥智 | 88023056 | 核准設立 - 獨資 |
創世記世界國際聯合國鍠企業 桃園市桃園區豐林里保羅街139號(2樓) | 黃彥智 | 87421345 | 核准設立 - 獨資 |
創世記世界國際聯合國鍠企業 桃園市八德區瑞發里介壽路二段1141巷22號(1樓) | 黃彥智 | 87421464 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119011519) |
長安堂世界國際聯合國鍠企業 桃園市八德區瑞發里介壽路2段1141巷22號 | 黃彥智 | 87422750 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119011525) |
光明森世界國際聯合國鍠企業 桃園市八德區瑞發里介壽路二段1141巷22號(1樓) | 黃彥智 | 87423147 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119011518) |
新華國聯邦世界國際聯合國鍠企業 桃園市八德區瑞發里介壽路2段1141巷22號(1樓) | 黃彥智 | 92596695 | 核准設立 - 獨資 |
智馨企業社 登記地址: 臺北市大同區民族西路303巷5弄7號2樓 | 負責人: 黃彥智 | 統編: 38507605 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030007943) |
台灣博秦智嵙股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段129號2樓 | 負責人: 黃彥智 | 統編: 83176004 | 核准設立 |
智紳科技企業社 登記地址: 高雄市新興區民主橫路24號3樓之3 | 負責人: 黃彥智 | 統編: 88023056 | 核准設立 - 獨資 |
創世記世界國際聯合國鍠企業 登記地址: 桃園市桃園區豐林里保羅街139號(2樓) | 負責人: 黃彥智 | 統編: 87421345 | 核准設立 - 獨資 |
創世記世界國際聯合國鍠企業 登記地址: 桃園市八德區瑞發里介壽路二段1141巷22號(1樓) | 負責人: 黃彥智 | 統編: 87421464 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119011519) |
長安堂世界國際聯合國鍠企業 登記地址: 桃園市八德區瑞發里介壽路2段1141巷22號 | 負責人: 黃彥智 | 統編: 87422750 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119011525) |
光明森世界國際聯合國鍠企業 登記地址: 桃園市八德區瑞發里介壽路二段1141巷22號(1樓) | 負責人: 黃彥智 | 統編: 87423147 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119011518) |
新華國聯邦世界國際聯合國鍠企業 登記地址: 桃園市八德區瑞發里介壽路2段1141巷22號(1樓) | 負責人: 黃彥智 | 統編: 92596695 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃彥智 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
|