林碧雲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林碧雲的職稱是董事長, 持有股份數是100000, 公司名稱是芯力威半導體股份有限公司, 統一編號是93593632.
董監事資料集 資料集的 林碧雲 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林碧雲 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 芯力威半導體股份有限公司 | 統一編號: 93593632 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 芯力威半導體股份有限公司 | 統一編號: 93593632 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 芯力威半導體股份有限公司 | 統一編號: 93593632 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 芯力威半導體股份有限公司 | 統一編號: 93593632 |
[ 搜尋所有相關: 林碧雲 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 93593632 | 電話號碼: | 新竹縣竹北市惟馨街95號四樓之3 |
統一編號: 93593632 | 電話號碼: | 新竹縣竹北市惟馨街95號四樓之3 |
[ 搜尋所有相關: 林碧雲 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 芯力威半導體 資料。
[ 搜尋所有 芯力威半導體 ... ]
根據姓名 林碧雲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林碧雲 ...) | (中華民國)林碧雲 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/09/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林碧雲 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/09/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林碧雲 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/09/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林碧雲 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/09/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 溯源編號: 5170008415 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 嘉義縣義竹鄉 | 禽種: | 飼養規模: 31190 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 林碧雲畜牧場 @ 台灣雞蛋溯源生產者資訊 |
| 作者: 林碧雲作 | 出版機構: 林碧雲 | 版次: | 預訂出版日: 109/02 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 76 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7501-1 (平裝, NT$500, 76面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 姓名: 林碧雲 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 07-3429867 | 高雄市三民區鼎新路211號 @ 地政士開業資料 |
| 劉文禮、何庭峰、謝易伶 | 新竹縣 | 場域: 學校 | 東興國小大門到北門圍牆邊 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)林碧雲 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/09/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林碧雲 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/09/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林碧雲 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/09/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林碧雲 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/09/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
溯源編號: 5170008415 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 嘉義縣義竹鄉 | 禽種: | 飼養規模: 31190 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 林碧雲畜牧場 @ 台灣雞蛋溯源生產者資訊 |
作者: 林碧雲作 | 出版機構: 林碧雲 | 版次: | 預訂出版日: 109/02 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 76 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7501-1 (平裝, NT$500, 76面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
姓名: 林碧雲 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 07-3429867 | 高雄市三民區鼎新路211號 @ 地政士開業資料 |
劉文禮、何庭峰、謝易伶 | 新竹縣 | 場域: 學校 | 東興國小大門到北門圍牆邊 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 林碧雲 ... ]
名稱 芯力威半導體 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 芯力威半導體)
芯力威半導體股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市惟馨街95號四樓之3 | 負責人: 林碧雲 | 統編: 93593632 | 核准設立 |
姓名 林碧雲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林碧雲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
巴拿馬商歐禮國際有限公司台灣分公司 臺北市中山區民權東路245號10樓(1002室) | 林碧雲 林碧雲 | 12300489 | 核准認許 |
古坑高林薑母鴨食補 雲林縣古坑鄉高林村156-3號 | 林碧雲 | 88481572 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110083225) |
六才斗再生能源有限公司 雲林縣虎尾鎮立仁里立德路40巷6號1樓 | 林碧雲 | 42564698 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-21) |
大佳原實業有限公司 雲林縣古坑鄉高林村高林157號 | 林碧雲 | 16669892 | 核准設立 |
珍御品粥麵館 新竹市東區光明里光復路二段101號 | 林碧雲 | 39993105 | 核准設立 - 獨資 |
玉鴛鴦冰菓室 高雄市林園區東林里鳳林路一段78號 | 李林碧雲 | 85911492 | 核准設立 - 獨資 |
龍芝泉農場有限公司 臺北市信義區基隆路1段420號9樓之1 | 林碧雲 | 54359757 | 解散 (核准解散日期: 2023-01-10) |
騰盛機械有限公司 桃園市桃園區大林里大仁路50巷71號 | 林碧雲 | 96993421 | 核准設立 |
巴拿馬商歐禮國際有限公司台灣分公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路245號10樓(1002室) | 負責人: 林碧雲 林碧雲 | 統編: 12300489 | 核准認許 |
古坑高林薑母鴨食補 登記地址: 雲林縣古坑鄉高林村156-3號 | 負責人: 林碧雲 | 統編: 88481572 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110083225) |
六才斗再生能源有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮立仁里立德路40巷6號1樓 | 負責人: 林碧雲 | 統編: 42564698 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-21) |
大佳原實業有限公司 登記地址: 雲林縣古坑鄉高林村高林157號 | 負責人: 林碧雲 | 統編: 16669892 | 核准設立 |
珍御品粥麵館 登記地址: 新竹市東區光明里光復路二段101號 | 負責人: 林碧雲 | 統編: 39993105 | 核准設立 - 獨資 |
玉鴛鴦冰菓室 登記地址: 高雄市林園區東林里鳳林路一段78號 | 負責人: 李林碧雲 | 統編: 85911492 | 核准設立 - 獨資 |
龍芝泉農場有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段420號9樓之1 | 負責人: 林碧雲 | 統編: 54359757 | 解散 (核准解散日期: 2023-01-10) |
騰盛機械有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大林里大仁路50巷71號 | 負責人: 林碧雲 | 統編: 96993421 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林碧雲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
|