李政勳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李政勳的職稱是董事長, 持有股份數是45000, 公司名稱是毅鑫工程股份有限公司, 統一編號是93599729.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 毅鑫工程股份有限公司 | 統一編號: 93599729 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 毅鑫工程股份有限公司 | 統一編號: 93599729 |
[ 搜尋所有相關: 李政勳 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 毅鑫工程 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 毅鑫工程 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 毅鑫工程股份有限公司 | 統一編號: 29099213 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: | 弘毅鑫工程有限公司 | 統一編號: 94176451 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 毅鑫工程股份有限公司 | 統一編號: 29099213 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: | 弘毅鑫工程有限公司 | 統一編號: 94176451 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 毅鑫工程 ... ]
根據姓名 李政勳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李政勳 ...) | (中華民國)李政勳、涂維政、黃舜廷 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李政勳、涂維政、黃舜廷 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 李明松、謝東哲/老土藝術工作室 | 雲林縣 | 場域: 學校 | 63741雲林縣崙背鄉大同路154號 校門左側草地 @ 文化部公共藝術 |
| | 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
(中華民國)李政勳、涂維政、黃舜廷 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李政勳、涂維政、黃舜廷 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
李明松、謝東哲/老土藝術工作室 | 雲林縣 | 場域: 學校 | 63741雲林縣崙背鄉大同路154號 校門左側草地 @ 文化部公共藝術 |
| 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
[ 搜尋所有 李政勳 ... ]
名稱 毅鑫工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 毅鑫工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
毅鑫工程行 臺東縣成功鎮忠仁里公民路二十七之十二號一樓 | 葉樹姍 | 81303428 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100075822) |
弘毅鑫工程有限公司 臺北市信義區基隆路1段149號4樓之8 | 樊弘傑 | 94176451 | 核准設立 |
毅鑫工程股份有限公司 桃園市大園區三民路二段562巷33弄10號 | 李政勳 | 93599729 | 核准設立 |
毅鑫工程行 基隆市仁愛區孝二路2號 | 高川博 | 94894143 | 核准設立 - 獨資 |
毅鑫工程行 新北市三峽區復興路80巷8號2樓 | 林勃甫 | 91179932 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128158483) |
毅鑫工程行 桃園市中壢區龍岡里龍岡路三段692巷42之1號1樓 | 王惠蓮 | 30229636 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039007550) |
毅鑫工程股份有限公司 新北市中和區福祥路58號8樓 | | 29099213 | 解散 (文號: 2011-3-16 北府經登字 第1005014850號) |
毅鑫工程行 登記地址: 臺東縣成功鎮忠仁里公民路二十七之十二號一樓 | 負責人: 葉樹姍 | 統編: 81303428 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100075822) |
弘毅鑫工程有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段149號4樓之8 | 負責人: 樊弘傑 | 統編: 94176451 | 核准設立 |
毅鑫工程股份有限公司 登記地址: 桃園市大園區三民路二段562巷33弄10號 | 負責人: 李政勳 | 統編: 93599729 | 核准設立 |
毅鑫工程行 登記地址: 基隆市仁愛區孝二路2號 | 負責人: 高川博 | 統編: 94894143 | 核准設立 - 獨資 |
毅鑫工程行 登記地址: 新北市三峽區復興路80巷8號2樓 | 負責人: 林勃甫 | 統編: 91179932 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128158483) |
毅鑫工程行 登記地址: 桃園市中壢區龍岡里龍岡路三段692巷42之1號1樓 | 負責人: 王惠蓮 | 統編: 30229636 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039007550) |
毅鑫工程股份有限公司 登記地址: 新北市中和區福祥路58號8樓 | 統編: 29099213 | 解散 (文號: 2011-3-16 北府經登字 第1005014850號) |
[ 查詢所有 毅鑫工程 ... ]
姓名 李政勳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李政勳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李政勳攝影工作室 新北市中和區景安路167巷8號4樓(現場僅供辦公室使用) | 李政勳 | 30370676 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098122602) |
聯政行 雲林縣元長鄉長北村中山路一二O之二號 | 李政勳 | 99379693 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070002985) |
政馨飲食店 南投縣草屯鎮明正里中正路八七七號一樓 | 李政勳 | 77376898 | 歇業 - 獨資 |
易欣企業行 新竹市東區復中里民生路161號 | 李政勳 | 02893462 | 歇業 - 獨資 |
源安青草行 臺中市南區復興路三段375巷4號一樓 | 李政勳 | 06040423 | 核准停業 - 獨資 |
多沅瑪服裝行 臺南市東區崇學里崇德路272號1樓 | 李政勳 | 10475933 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110038017) |
馬鈴薯自助餐館 臺南市中西區大涼里府前路2段277號1樓 | 李政勳 | 10876992 | 核准設立 - 獨資 |
力通企業行 臺南市東區富強里裕農路446巷70弄39號2樓(僅供辦公室使用) | 李政勳 | 13933899 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110029006) |
李政勳攝影工作室 登記地址: 新北市中和區景安路167巷8號4樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 李政勳 | 統編: 30370676 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098122602) |
聯政行 登記地址: 雲林縣元長鄉長北村中山路一二O之二號 | 負責人: 李政勳 | 統編: 99379693 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070002985) |
政馨飲食店 登記地址: 南投縣草屯鎮明正里中正路八七七號一樓 | 負責人: 李政勳 | 統編: 77376898 | 歇業 - 獨資 |
易欣企業行 登記地址: 新竹市東區復中里民生路161號 | 負責人: 李政勳 | 統編: 02893462 | 歇業 - 獨資 |
源安青草行 登記地址: 臺中市南區復興路三段375巷4號一樓 | 負責人: 李政勳 | 統編: 06040423 | 核准停業 - 獨資 |
多沅瑪服裝行 登記地址: 臺南市東區崇學里崇德路272號1樓 | 負責人: 李政勳 | 統編: 10475933 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110038017) |
馬鈴薯自助餐館 登記地址: 臺南市中西區大涼里府前路2段277號1樓 | 負責人: 李政勳 | 統編: 10876992 | 核准設立 - 獨資 |
力通企業行 登記地址: 臺南市東區富強里裕農路446巷70弄39號2樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 李政勳 | 統編: 13933899 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110029006) |
[ 查詢所有 李政勳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
|