吳尚霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳尚霖的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是湶鼎管理顧問有限公司, 統一編號是93602604.
無其他 湶鼎管理顧問 資料。
[ 搜尋所有 湶鼎管理顧問 ... ]
根據姓名 吳尚霖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳尚霖 ...) | (中華民國)吳尚霖、米類瑪法琉、武玉玲、鄧文貞、陳貺怡 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)吳尚霖、米類瑪法琉、武玉玲、鄧文貞、陳貺怡 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)吳尚霖、李立中、陳亮、吳佳容、黃彥超、林宏璋;(印度尼西亞)Ari Bayuaji阿里・巴尤阿吉 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)吳尚霖、李立中、陳亮、吳佳容、黃彥超、林宏璋;(印度尼西亞)Ari Bayuaji阿里・巴尤阿吉 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 081肉類加工、089其他食品、092非酒精飲料 | 統一編號: 53901319 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大寮區過溪里華西路25-1號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6600000 | 所代表法人: | 雨霖開發有限公司 | 統一編號: 53901319 @ 董監事資料集 |
| (不分國籍)吳尚霖Shang-Lin Wu 米類・瑪法琉 Milay Mavaliw 李立中 Li-Chung Lee 武玉玲 Aluaiy Kaumakan 林沛瑩 Pei-Ying Lin 吳佳容... | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (不分國籍)吳尚霖Shang-Lin Wu 米類・瑪法琉 Milay Mavaliw 李立中 Li-Chung Lee 武玉玲 Aluaiy Kaumakan 林沛瑩 Pei-Ying Lin 吳佳容... | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)吳尚霖、米類瑪法琉、武玉玲、鄧文貞、陳貺怡 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)吳尚霖、米類瑪法琉、武玉玲、鄧文貞、陳貺怡 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)吳尚霖、李立中、陳亮、吳佳容、黃彥超、林宏璋;(印度尼西亞)Ari Bayuaji阿里・巴尤阿吉 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)吳尚霖、李立中、陳亮、吳佳容、黃彥超、林宏璋;(印度尼西亞)Ari Bayuaji阿里・巴尤阿吉 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 081肉類加工、089其他食品、092非酒精飲料 | 統一編號: 53901319 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大寮區過溪里華西路25-1號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6600000 | 所代表法人: | 雨霖開發有限公司 | 統一編號: 53901319 @ 董監事資料集 |
(不分國籍)吳尚霖Shang-Lin Wu 米類・瑪法琉 Milay Mavaliw 李立中 Li-Chung Lee 武玉玲 Aluaiy Kaumakan 林沛瑩 Pei-Ying Lin 吳佳容... | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(不分國籍)吳尚霖Shang-Lin Wu 米類・瑪法琉 Milay Mavaliw 李立中 Li-Chung Lee 武玉玲 Aluaiy Kaumakan 林沛瑩 Pei-Ying Lin 吳佳容... | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 吳尚霖 ... ]
名稱 湶鼎管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 湶鼎管理顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
湶鼎管理顧問有限公司 雲林縣水林鄉蘇秦村蘇秦路50號1樓 | 吳尚霖 | 93602604 | 核准設立 |
湶鼎管理顧問有限公司 登記地址: 雲林縣水林鄉蘇秦村蘇秦路50號1樓 | 負責人: 吳尚霖 | 統編: 93602604 | 核准設立 |
姓名 吳尚霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳尚霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
尚霖美工社 花蓮縣吉安鄉勝安村民治路2巷1弄7號1樓 | 吳尚霖 | 92538181 | 核准設立 - 獨資 |
雨霖開發有限公司 高雄市大寮區華西路25之1號 | 吳尚霖 | 53901319 | 核准設立 |
哈霖工程行 臺南市善化區小新里成功新村88號2樓 | 吳尚霖 | 99512545 | 核准設立 - 獨資 |
尚鴻實業社 新北市蘆洲區三民路110巷60號1樓 | 吳尚霖 | 30311585 | 核准設立 - 獨資 |
雨霖小吃店 高雄市苓雅區六合路29號1樓 | 吳尚霖 | 14233402 | 歇業 - 獨資 |
雨霖小吃店 高雄市鼓山區中華一路928號1樓 | 吳尚霖 | 88022850 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11060532800) |
尚鮮小吃店 高雄市岡山區碧紅里中山北路143號 | 吳尚霖 | 25730412 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10360503700) |
三好小吃店 高雄市楠梓區藍昌路369號 | 吳尚霖 | 00390801 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11060083500) |
尚霖美工社 登記地址: 花蓮縣吉安鄉勝安村民治路2巷1弄7號1樓 | 負責人: 吳尚霖 | 統編: 92538181 | 核准設立 - 獨資 |
雨霖開發有限公司 登記地址: 高雄市大寮區華西路25之1號 | 負責人: 吳尚霖 | 統編: 53901319 | 核准設立 |
哈霖工程行 登記地址: 臺南市善化區小新里成功新村88號2樓 | 負責人: 吳尚霖 | 統編: 99512545 | 核准設立 - 獨資 |
尚鴻實業社 登記地址: 新北市蘆洲區三民路110巷60號1樓 | 負責人: 吳尚霖 | 統編: 30311585 | 核准設立 - 獨資 |
雨霖小吃店 登記地址: 高雄市苓雅區六合路29號1樓 | 負責人: 吳尚霖 | 統編: 14233402 | 歇業 - 獨資 |
雨霖小吃店 登記地址: 高雄市鼓山區中華一路928號1樓 | 負責人: 吳尚霖 | 統編: 88022850 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11060532800) |
尚鮮小吃店 登記地址: 高雄市岡山區碧紅里中山北路143號 | 負責人: 吳尚霖 | 統編: 25730412 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10360503700) |
三好小吃店 登記地址: 高雄市楠梓區藍昌路369號 | 負責人: 吳尚霖 | 統編: 00390801 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11060083500) |
[ 查詢所有 吳尚霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
|