王彥翔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王彥翔的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是卓緻有限公司, 統一編號是93604315.
無其他 卓緻 資料。
[ 搜尋所有 卓緻 ... ]
根據姓名 王彥翔 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王彥翔 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署空保處 | 新聞發布日期: 2021-12-07 11:37:00 | 新聞編號: 20211207114009 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 翔智有限公司 | 統一編號: 45147182 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 翔鵬肉品企業有限公司 | 統一編號: 95490490 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 廣質股份有限公司 | 統一編號: 13014273 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 系微股份有限公司 | 統一編號: 16627697 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 富嶽投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 24236054 @ 董監事資料集 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署空保處 | 新聞發布日期: 2021-12-07 11:37:00 | 新聞編號: 20211207114009 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 翔智有限公司 | 統一編號: 45147182 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 翔鵬肉品企業有限公司 | 統一編號: 95490490 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 廣質股份有限公司 | 統一編號: 13014273 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 系微股份有限公司 | 統一編號: 16627697 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 富嶽投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 24236054 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王彥翔 ... ]
名稱 卓緻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 卓緻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
卓緻有限公司 新北市板橋區文化路1段329號4樓 | 王彥翔 | 93604315 | 核准設立 |
香港商卓緻科技資源有限公司 臺北市大安區敦化南路1段205號7樓之5 | 石允熙 Shek Wan Hei Daniel | 24807666 | 核准報備 |
卓緻國際有限公司 臺南市安平區中華西路二段431號 | | 28764175 | 解散 (文號: 2012-4-10 經授中字 第1013186585號) |
卓緻有限公司 臺南市安平區中華西路二段431號壹樓 | | 53843655 | 解散 (核准解散日期: 2013-06-25) |
卓緻有限公司 登記地址: 新北市板橋區文化路1段329號4樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 93604315 | 核准設立 |
香港商卓緻科技資源有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段205號7樓之5 | 負責人: 石允熙 Shek Wan Hei Daniel | 統編: 24807666 | 核准報備 |
卓緻國際有限公司 登記地址: 臺南市安平區中華西路二段431號 | 統編: 28764175 | 解散 (文號: 2012-4-10 經授中字 第1013186585號) |
卓緻有限公司 登記地址: 臺南市安平區中華西路二段431號壹樓 | 統編: 53843655 | 解散 (核准解散日期: 2013-06-25) |
姓名 王彥翔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王彥翔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翔智有限公司 臺中市東區東門里天乙街37巷20號 | 王彥翔 | 45147182 | 核准設立 |
名翔企業社 臺中市大雅區六寶里中清路四段492號1樓 | 王彥翔 | 72339620 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108605106) |
翔鵬肉品企業有限公司 新北市樹林區復興路373巷3弄11號2樓 | 王彥翔 | 95490490 | 核准設立 |
翔發工程行 臺中市沙鹿區竹林里七賢路72號1樓 | 王彥翔 | 45402090 | 核准設立 - 合夥 |
名翔企業社 臺中市大雅區二和里雅環路一段212號1樓 | 王彥翔 | 92248541 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110882160) |
東祐企業社 臺中市大雅區員林里中清路四段312巷52號1樓 | 王彥翔 | 10975661 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030707012) |
駩勝有限公司 新北市板橋區文聖街149巷16號9樓 | 王彥翔 | 24703613 | 解散 (核准解散日期: 2021-05-07) |
瑞冠五金有限公司 臺中市大里區瑞城里中興路一段92號1樓 | 王彥翔 | 28144318 | 核准設立 |
翔智有限公司 登記地址: 臺中市東區東門里天乙街37巷20號 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 45147182 | 核准設立 |
名翔企業社 登記地址: 臺中市大雅區六寶里中清路四段492號1樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 72339620 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108605106) |
翔鵬肉品企業有限公司 登記地址: 新北市樹林區復興路373巷3弄11號2樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 95490490 | 核准設立 |
翔發工程行 登記地址: 臺中市沙鹿區竹林里七賢路72號1樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 45402090 | 核准設立 - 合夥 |
名翔企業社 登記地址: 臺中市大雅區二和里雅環路一段212號1樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 92248541 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110882160) |
東祐企業社 登記地址: 臺中市大雅區員林里中清路四段312巷52號1樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 10975661 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030707012) |
駩勝有限公司 登記地址: 新北市板橋區文聖街149巷16號9樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 24703613 | 解散 (核准解散日期: 2021-05-07) |
瑞冠五金有限公司 登記地址: 臺中市大里區瑞城里中興路一段92號1樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 28144318 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王彥翔 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 美迪亞股份有限公司 | 統一編號: 09439559 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft GmbH | 康美包紙盒包裝股份有限公司 | 統一編號: 09444482 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft GmbH | 康美包紙盒包裝股份有限公司 | 統一編號: 09444482 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 恒國壁紙企業股份有限公司 | 統一編號: 09453469 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 恒國壁紙企業股份有限公司 | 統一編號: 09453469 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 恒國壁紙企業股份有限公司 | 統一編號: 09453469 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 真贊實業有限公司 | 統一編號: 09472402 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 又豪化工股份有限公司 | 統一編號: 09493048 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1300000 | 所代表法人: | 丸益企業有限公司 | 統一編號: 11010624 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4140 | 所代表法人: | 三好實業股份有限公司 | 統一編號: 11017648 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 519750519 | 所代表法人: 行政院國家發展基金管理會 | 中華航空股份有限公司 | 統一編號: 11145904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 519750519 | 所代表法人: 行政院國家發展基金管理會 | 中華航空股份有限公司 | 統一編號: 11145904 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 強盛染整股份有限公司 | 統一編號: 07715023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 美迪亞股份有限公司 | 統一編號: 09439559 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft GmbH | 康美包紙盒包裝股份有限公司 | 統一編號: 09444482 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft GmbH | 康美包紙盒包裝股份有限公司 | 統一編號: 09444482 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 恒國壁紙企業股份有限公司 | 統一編號: 09453469 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 恒國壁紙企業股份有限公司 | 統一編號: 09453469 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 恒國壁紙企業股份有限公司 | 統一編號: 09453469 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 真贊實業有限公司 | 統一編號: 09472402 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 又豪化工股份有限公司 | 統一編號: 09493048 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1300000 | 所代表法人: | 丸益企業有限公司 | 統一編號: 11010624 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4140 | 所代表法人: | 三好實業股份有限公司 | 統一編號: 11017648 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 519750519 | 所代表法人: 行政院國家發展基金管理會 | 中華航空股份有限公司 | 統一編號: 11145904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 519750519 | 所代表法人: 行政院國家發展基金管理會 | 中華航空股份有限公司 | 統一編號: 11145904 |
|