吳明峰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳明峰的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是峰昀有限公司, 統一編號是93615523.
根據名稱 峰昀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 峰昀 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 569900 | 所代表法人: | 峰昀建設股份有限公司 | 統一編號: 83197296 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 28675820 | 電話號碼: 02-22454707 | 新北市新莊區中港二街59之3號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 查處情形: 未違規結案 | 違規廠商名稱或負責人: 峰昀國際股份有限公司/阮偉澧 | 處分機關: | 處分日期: | 刊播日期: 03 13 2014 12:00AM | 刊播媒體: PC HOME 商店街 @ 違規食品廣告資料集 |
| 查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 峰昀國際股份有限公司/阮O澧 | 處分機關: | 處分日期: | 刊播日期: 03 13 2014 12:00AM | 刊播媒體: PC HOME 商店街 @ 違規食品廣告資料集 |
| 產品中類: 26電子零組件製造業
27電腦、電子產品及光學製品製造業
31其他運輸工具及其零件製造業 | 廠址: 新北市新莊區新樹路224號10樓及10樓之1 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: 262被動電子元件
264光電材料及元件
269其他電子零組件
271電腦及其週邊設備
272通訊傳播設備
273視聽電子產品
274資料儲存媒體
277光學儀器及設備
312機車及其零件
313自行... @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市淡水區民族路31巷13號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 峰昀國際股份有限公司 | 統一編號: 28675820 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 峰昀建設股份有限公司 | 統一編號: 83197296 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 569900 | 所代表法人: | 峰昀建設股份有限公司 | 統一編號: 83197296 @ 董監事資料集 |
統一編號: 28675820 | 電話號碼: 02-22454707 | 新北市新莊區中港二街59之3號 @ 出進口廠商登記資料 |
查處情形: 未違規結案 | 違規廠商名稱或負責人: 峰昀國際股份有限公司/阮偉澧 | 處分機關: | 處分日期: | 刊播日期: 03 13 2014 12:00AM | 刊播媒體: PC HOME 商店街 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 峰昀國際股份有限公司/阮O澧 | 處分機關: | 處分日期: | 刊播日期: 03 13 2014 12:00AM | 刊播媒體: PC HOME 商店街 @ 違規食品廣告資料集 |
產品中類: 26電子零組件製造業
27電腦、電子產品及光學製品製造業
31其他運輸工具及其零件製造業 | 廠址: 新北市新莊區新樹路224號10樓及10樓之1 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: 262被動電子元件
264光電材料及元件
269其他電子零組件
271電腦及其週邊設備
272通訊傳播設備
273視聽電子產品
274資料儲存媒體
277光學儀器及設備
312機車及其零件
313自行... @ 新北市工廠登記清冊v2 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市淡水區民族路31巷13號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 峰昀國際股份有限公司 | 統一編號: 28675820 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 峰昀建設股份有限公司 | 統一編號: 83197296 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 峰昀 ... ]
根據姓名 吳明峰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳明峰 ...) | 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 98 | 專利性質: 新型 | 計畫名稱: 金屬中心創新服務型科專三年計畫-照護設備體驗及創新服務系統 | 專利發明人: 李明義, 陳進明, 劉偉中, 李明德, 胡昌明, 羅昌智, 吳明峰, 謝松良, 林宗億 | 證書號碼: M359689 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 69255029 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市北區正覺里正覺街95號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 193清潔用品及化粧品 | 統一編號: 84465798 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區龍岡里龍壽街206巷12之4弄5號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 峰珉國際股份有限公司 | 統一編號: 84465798 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 98 | 專利性質: 新型 | 計畫名稱: 金屬中心創新服務型科專三年計畫-照護設備體驗及創新服務系統 | 專利發明人: 李明義, 陳進明, 劉偉中, 李明德, 胡昌明, 羅昌智, 吳明峰, 謝松良, 林宗億 | 證書號碼: M359689 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 69255029 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市北區正覺里正覺街95號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 193清潔用品及化粧品 | 統一編號: 84465798 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區龍岡里龍壽街206巷12之4弄5號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 峰珉國際股份有限公司 | 統一編號: 84465798 @ 董監事資料集 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 吳明峰 ... ]
峰昀國際股份有限公司 | 地址: 新北市新莊區新樹路224號10樓之1 | 電話: 02-2201-0428 |
名稱 峰昀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 峰昀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
峰昀事業有限公司 臺北市士林區文昌路64號2樓 | 陳順峰 | 13086986 | 核准設立 |
峰昀建設股份有限公司 臺北市萬華區長順街36號2樓 | 陳立峰 | 83197296 | 核准設立 |
峰昀有限公司 臺北市士林區後港街147號 | 吳明峰 | 93615523 | 核准設立 |
峰昀國際股份有限公司 新北市新莊區中港二街59之3號 | | 28675820 | 核准設立 |
峰昀企業有限公司 宜蘭縣蘇澳鎮蘇西里蘇南路一九七號 | | 16424200 | 撤銷 (088年08月13日 經88中字 第088096886號) |
峰昀事業有限公司 登記地址: 臺北市士林區文昌路64號2樓 | 負責人: 陳順峰 | 統編: 13086986 | 核准設立 |
峰昀建設股份有限公司 登記地址: 臺北市萬華區長順街36號2樓 | 負責人: 陳立峰 | 統編: 83197296 | 核准設立 |
峰昀有限公司 登記地址: 臺北市士林區後港街147號 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 93615523 | 核准設立 |
峰昀國際股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區中港二街59之3號 | 統編: 28675820 | 核准設立 |
峰昀企業有限公司 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮蘇西里蘇南路一九七號 | 統編: 16424200 | 撤銷 (088年08月13日 經88中字 第088096886號) |
姓名 吳明峰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳明峰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明峰實業社 臺南市北區正覺里正覺街95號1樓 | 吳明峰 | 69255029 | 核准設立 - 獨資 |
明峰肉舖 臺南市北區振興里開元路124號3樓(開元市場3021號) | 吳明峰 | 87861504 | 核准設立 - 獨資 |
明峰彩券行 臺南市北區華興里林森路3段276號1樓 | 吳明峰 | 62953479 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030024601) |
峰珉國際股份有限公司 桃園市桃園區龍壽街206巷12之4弄5號 | 吳明峰 | 84465798 | 核准設立 |
峰珉生技有限公司 桃園市桃園區龍壽里龍壽街206巷12-4弄5號 | 吳明峰 | 45106083 | 解散 (核准解散日期: 2016-06-13) |
明鴻水果行 臺南市安南區安西里安中路1段71號1樓 | 吳明峰 | 09588425 | 歇業 - 獨資 |
尚泓企業社 高雄市鼓山區明華路631號1樓 | 吳明峰 | 15629508 | 歇業 - 獨資 |
明峰實業社 登記地址: 臺南市北區正覺里正覺街95號1樓 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 69255029 | 核准設立 - 獨資 |
明峰肉舖 登記地址: 臺南市北區振興里開元路124號3樓(開元市場3021號) | 負責人: 吳明峰 | 統編: 87861504 | 核准設立 - 獨資 |
明峰彩券行 登記地址: 臺南市北區華興里林森路3段276號1樓 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 62953479 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030024601) |
峰珉國際股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區龍壽街206巷12之4弄5號 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 84465798 | 核准設立 |
峰珉生技有限公司 登記地址: 桃園市桃園區龍壽里龍壽街206巷12-4弄5號 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 45106083 | 解散 (核准解散日期: 2016-06-13) |
明鴻水果行 登記地址: 臺南市安南區安西里安中路1段71號1樓 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 09588425 | 歇業 - 獨資 |
尚泓企業社 登記地址: 高雄市鼓山區明華路631號1樓 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 15629508 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳明峰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
|