王皓
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王皓的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是澔越千里投資有限公司, 統一編號是93633557.
根據名稱 澔越千里投資 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 澔越千里投資 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: 澔越千里投資有限公司 | 透鏡數位內容股份有限公司 | 統一編號: 83724966 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: 澔越千里投資有限公司 | 透鏡數位內容股份有限公司 | 統一編號: 83724966 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: 澔越千里投資有限公司 | 透鏡數位內容股份有限公司 | 統一編號: 83724966 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: 澔越千里投資有限公司 | 透鏡數位內容股份有限公司 | 統一編號: 83724966 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 澔越千里投資 ... ]
根據姓名 王皓 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王皓 ...) | 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 104 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 數位匯流關鍵技術暨系統發展計畫 | 專利發明人: 王皓正;陳鶴文;王榮陞;周世俊 | 證書號碼: 發明I511045 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 負責人姓名: 王皓 | 統一編號: 54340532 | 所在地: 臺北市南港區經貿2路255巷39號 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 壹皓設計開發有限公司 | 統一編號: 50860519 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 293334 | 所代表法人: | 皓明不動產仲介經紀有限公司 | 統一編號: 54340532 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 皓客科技有限公司 | 統一編號: 90665870 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20220627 | 處分金額或滯納金: 2848 | 公告日期: 20220810 | 處分字號: 保退一字第11169911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 104 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 數位匯流關鍵技術暨系統發展計畫 | 專利發明人: 王皓正;陳鶴文;王榮陞;周世俊 | 證書號碼: 發明I511045 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
負責人姓名: 王皓 | 統一編號: 54340532 | 所在地: 臺北市南港區經貿2路255巷39號 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 壹皓設計開發有限公司 | 統一編號: 50860519 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 293334 | 所代表法人: | 皓明不動產仲介經紀有限公司 | 統一編號: 54340532 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 皓客科技有限公司 | 統一編號: 90665870 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20220627 | 處分金額或滯納金: 2848 | 公告日期: 20220810 | 處分字號: 保退一字第11169911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 王皓 ... ]
名稱 澔越千里投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 澔越千里投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
澔越千里投資有限公司 臺北市中山區南京東路1段25號6樓之3 | 王皓 | 93633557 | 核准設立 |
澔越千里投資有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路1段25號6樓之3 | 負責人: 王皓 | 統編: 93633557 | 核准設立 |
姓名 王皓 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王皓)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王皓有限公司 臺中市大肚區社腳里沙田路一段854巷24之20號1樓 | 王皓 | 83463104 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-28) |
壹皓設計開發有限公司 臺北市松山區八德路3段230號13樓 | 王皓 | 50860519 | 核准設立 |
皓明不動產仲介經紀有限公司 臺北市南港區經貿二路255巷39號 | 王皓 | 54340532 | 核准設立 |
皓翔國際貿易有限公司 臺中市西屯區中清路二段1291號1樓 | 王皓嶼 | 82786703 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-11) |
皓維商行 桃園市蘆竹區羊稠里中山北街69號2樓 | 王皓平 | 87503036 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119008412) |
皓客科技有限公司 臺中市神岡區岸裡里岸興街15號1樓 | 王皓軒 | 90665870 | 核准設立 |
一起實驗股份有限公司 新北市三重區神農街256號7樓 | 王皓 | 50781938 | 核准設立 |
萬利鑫車業有限公司 臺北市大安區復興南路1段222號9樓 | 王皓緯 | 00010003 | 核准設立 |
王皓有限公司 登記地址: 臺中市大肚區社腳里沙田路一段854巷24之20號1樓 | 負責人: 王皓 | 統編: 83463104 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-28) |
壹皓設計開發有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路3段230號13樓 | 負責人: 王皓 | 統編: 50860519 | 核准設立 |
皓明不動產仲介經紀有限公司 登記地址: 臺北市南港區經貿二路255巷39號 | 負責人: 王皓 | 統編: 54340532 | 核准設立 |
皓翔國際貿易有限公司 登記地址: 臺中市西屯區中清路二段1291號1樓 | 負責人: 王皓嶼 | 統編: 82786703 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-11) |
皓維商行 登記地址: 桃園市蘆竹區羊稠里中山北街69號2樓 | 負責人: 王皓平 | 統編: 87503036 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119008412) |
皓客科技有限公司 登記地址: 臺中市神岡區岸裡里岸興街15號1樓 | 負責人: 王皓軒 | 統編: 90665870 | 核准設立 |
一起實驗股份有限公司 登記地址: 新北市三重區神農街256號7樓 | 負責人: 王皓 | 統編: 50781938 | 核准設立 |
萬利鑫車業有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段222號9樓 | 負責人: 王皓緯 | 統編: 00010003 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王皓 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
|