林宇儂
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林宇儂的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是與諾文化設計有限公司, 統一編號是93642599.
| 統一編號: 93642599 | 電話號碼: | 臺北市北投區義方街15號 |
統一編號: 93642599 | 電話號碼: | 臺北市北投區義方街15號 |
[ 搜尋所有相關: 林宇儂 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 與諾文化設計 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 與諾文化設計 ...) | | 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 與諾文化設計 ... ]
根據姓名 林宇儂 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 林宇儂 ...) | 桃園市兒童美術館 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 桃園市兒童美術館 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)賴依欣、何嘉珍、謝承錕、陳彥呈、蘇孟宗、蔡可柏、辛治寧、林宇儂、許碧容、曾永玲、蔣勳、曾少千、黃猷欽、沈裕昌;(英國)多琳.柏納斯(Doreen Bernath);(日本)鷲田梅洛 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)賴依欣、何嘉珍、謝承錕、陳彥呈、蘇孟宗、蔡可柏、辛治寧、林宇儂、許碧容、曾永玲、蔣勳、曾少千、黃猷欽、沈裕昌;(英國)多琳.柏納斯(Doreen Bernath);(日本)鷲田梅洛 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李昀;(中華民國)社團法人台灣幸福園親子推廣學會;(中華民國)林宇儂;(中華民國)陳為伶;(中華民國)陳藝貞 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李昀;(中華民國)社團法人台灣幸福園親子推廣學會;(中華民國)林宇儂;(中華民國)陳為伶;(中華民國)陳藝貞 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
桃園市兒童美術館 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
桃園市兒童美術館 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)賴依欣、何嘉珍、謝承錕、陳彥呈、蘇孟宗、蔡可柏、辛治寧、林宇儂、許碧容、曾永玲、蔣勳、曾少千、黃猷欽、沈裕昌;(英國)多琳.柏納斯(Doreen Bernath);(日本)鷲田梅洛 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)賴依欣、何嘉珍、謝承錕、陳彥呈、蘇孟宗、蔡可柏、辛治寧、林宇儂、許碧容、曾永玲、蔣勳、曾少千、黃猷欽、沈裕昌;(英國)多琳.柏納斯(Doreen Bernath);(日本)鷲田梅洛 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李昀;(中華民國)社團法人台灣幸福園親子推廣學會;(中華民國)林宇儂;(中華民國)陳為伶;(中華民國)陳藝貞 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李昀;(中華民國)社團法人台灣幸福園親子推廣學會;(中華民國)林宇儂;(中華民國)陳為伶;(中華民國)陳藝貞 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林宇儂 ... ]
名稱 與諾文化設計 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 與諾文化設計)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
與諾文化設計有限公司 臺北市北投區義方街15號 | 林宇儂 | 93642599 | 核准設立 |
與諾文化設計有限公司 登記地址: 臺北市北投區義方街15號 | 負責人: 林宇儂 | 統編: 93642599 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
|