黃品翰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃品翰的職稱是董事, 持有股份數是1600000, 公司名稱是鉅翰實業有限公司, 統一編號是93651668.
| 統一編號: 93651668 | 電話號碼: 02-28218100 | 臺北市北投區義理街81號 |
統一編號: 93651668 | 電話號碼: 02-28218100 | 臺北市北投區義理街81號 |
[ 搜尋所有相關: 黃品翰 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 鉅翰實業 資料。
[ 搜尋所有 鉅翰實業 ... ]
根據姓名 黃品翰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃品翰 ...) | 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)狂美交響管樂團 | 活動起始日期: 2024/10/30 | 活動結束日期: 2024/10/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)狂美交響管樂團 | 活動起始日期: 2024/10/30 | 活動結束日期: 2024/10/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)狂美交響管樂團 | 活動起始日期: 2024/10/30 | 活動結束日期: 2024/10/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 愛莉兒食品生技有限公司 | 統一編號: 83738552 @ 董監事資料集 |
| 機構電話: (02)29241658 | 獸醫師 | 狀態: 開業 | 新北市永和區中山路1段29號 @ 獸醫師(佐)開業執照 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)狂美交響管樂團 | 活動起始日期: 2024/10/30 | 活動結束日期: 2024/10/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)狂美交響管樂團 | 活動起始日期: 2024/10/30 | 活動結束日期: 2024/10/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)狂美交響管樂團 | 活動起始日期: 2024/10/30 | 活動結束日期: 2024/10/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 愛莉兒食品生技有限公司 | 統一編號: 83738552 @ 董監事資料集 |
機構電話: (02)29241658 | 獸醫師 | 狀態: 開業 | 新北市永和區中山路1段29號 @ 獸醫師(佐)開業執照 |
[ 搜尋所有 黃品翰 ... ]
名稱 鉅翰實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 鉅翰實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鉅翰實業有限公司 臺北市北投區義理街81號 | 黃品翰 | 93651668 | 核准設立 |
鉅翰實業有限公司 臺北市文山區辛亥路4段233號1樓 | | 27364496 | 解散 (文號: 2005-10-25 府建商字 第09423907300號) |
鉅翰實業有限公司 登記地址: 臺北市北投區義理街81號 | 負責人: 黃品翰 | 統編: 93651668 | 核准設立 |
鉅翰實業有限公司 登記地址: 臺北市文山區辛亥路4段233號1樓 | 統編: 27364496 | 解散 (文號: 2005-10-25 府建商字 第09423907300號) |
姓名 黃品翰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 黃品翰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
愛莉兒食品生技有限公司 高雄市新興區南華橫二路65號 | 黃品翰 | 83738552 | 核准設立 |
昱安燈光音響工作室 金門縣金寧鄉湖埔村埔後146號 | 黃品翰 | 95061076 | 核准設立 - 獨資 |
鉦詠有限公司 臺南市永康區崑山里崑山街56巷17號 | 黃品翰 | 90098855 | 核准設立 |
金鴻亮企業社 臺北市中正區信義路2段213號9樓 | 黃品翰 | 88208912 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124114086) |
復雷閣動態藝術工作室 嘉義市東區民族里吳鳳北路112號三樓 | 黃品翰 | 89044157 | 核准設立 - 獨資 |
宏展車業行 新北市樹林區樹新路62號(1樓) | 黃品翰 | 41388391 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
永晟飲食店 臺中市大甲區大甲里光明路96號1樓 | 黃品翰 | 47497311 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090877456) |
愛莉兒食品生技有限公司 登記地址: 高雄市新興區南華橫二路65號 | 負責人: 黃品翰 | 統編: 83738552 | 核准設立 |
昱安燈光音響工作室 登記地址: 金門縣金寧鄉湖埔村埔後146號 | 負責人: 黃品翰 | 統編: 95061076 | 核准設立 - 獨資 |
鉦詠有限公司 登記地址: 臺南市永康區崑山里崑山街56巷17號 | 負責人: 黃品翰 | 統編: 90098855 | 核准設立 |
金鴻亮企業社 登記地址: 臺北市中正區信義路2段213號9樓 | 負責人: 黃品翰 | 統編: 88208912 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124114086) |
復雷閣動態藝術工作室 登記地址: 嘉義市東區民族里吳鳳北路112號三樓 | 負責人: 黃品翰 | 統編: 89044157 | 核准設立 - 獨資 |
宏展車業行 登記地址: 新北市樹林區樹新路62號(1樓) | 負責人: 黃品翰 | 統編: 41388391 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
永晟飲食店 登記地址: 臺中市大甲區大甲里光明路96號1樓 | 負責人: 黃品翰 | 統編: 47497311 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090877456) |
[ 查詢所有 黃品翰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
|