陳志聲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳志聲的職稱是董事長, 持有股份數是30000, 公司名稱是馥國營造股份有限公司, 統一編號是93682711.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 馥國營造股份有限公司 | 統一編號: 93682711 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 馥國營造股份有限公司 | 統一編號: 93682711 |
[ 搜尋所有相關: 陳志聲 @ 董監事資料集 ]
無其他 馥國營造 資料。
[ 搜尋所有 馥國營造 ... ]
根據姓名 陳志聲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳志聲 ...) | 國立彰化生活美學館 | 活動起始日期: 2024/08/22 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立彰化生活美學館 | 活動起始日期: 2024/08/22 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳志聲 | 活動起始日期: 2024/08/22 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳志聲 | 活動起始日期: 2024/08/22 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 陳志聲作 | 出版機構: 中市文化局 | 版次: | 預訂出版日: 112/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 80 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7374-08-5 (平裝, NT$350, 80面, 28公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立彰化生活美學館 | 活動起始日期: 2024/08/22 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立彰化生活美學館 | 活動起始日期: 2024/08/22 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳志聲 | 活動起始日期: 2024/08/22 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳志聲 | 活動起始日期: 2024/08/22 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 陳志聲作 | 出版機構: 中市文化局 | 版次: | 預訂出版日: 112/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 80 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7374-08-5 (平裝, NT$350, 80面, 28公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 陳志聲 ... ]
名稱 馥國營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 馥國營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
馥國營造股份有限公司 臺中市北區中達里英才路207號1樓 | 陳志聲 | 93682711 | 核准設立 |
馥國營造股份有限公司 登記地址: 臺中市北區中達里英才路207號1樓 | 負責人: 陳志聲 | 統編: 93682711 | 核准設立 |
姓名 陳志聲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳志聲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聲蘭企業社 宜蘭縣員山鄉永和村永同路三段124號一樓 | 陳志聲 | 19562780 | 核准設立 - 獨資 |
精湛建設股份有限公司 臺中市北區英才路207號1樓 | 陳志聲 | 12898944 | 核准設立 |
精湛投資股份有限公司 臺中市西屯區巿政北一路77號8樓之16 | 陳志聲 | 16963918 | 核准設立 |
丞右眼鏡行 臺南市永康區西灣里永華路201巷32弄62號1樓 | 陳志聲 | 19705464 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110039922) |
天然國際貿易有限公司 臺北市中山區林森北路356號3樓 | 陳志聲 | 52900538 | 核准設立 |
仲達資產管理股份有限公司 臺中市烏日區溫泉路8之6號1樓 | 陳志聲 | 54319518 | 核准設立 |
精碁科技行 臺中市北區中達里英才路207號2樓 | 陳志聲 | 77959922 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050865339) |
元合生命禮儀 宜蘭縣員山鄉員山村金山西路155巷5弄4號四樓 | 陳志聲 | 85323001 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090901390) |
聲蘭企業社 登記地址: 宜蘭縣員山鄉永和村永同路三段124號一樓 | 負責人: 陳志聲 | 統編: 19562780 | 核准設立 - 獨資 |
精湛建設股份有限公司 登記地址: 臺中市北區英才路207號1樓 | 負責人: 陳志聲 | 統編: 12898944 | 核准設立 |
精湛投資股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區巿政北一路77號8樓之16 | 負責人: 陳志聲 | 統編: 16963918 | 核准設立 |
丞右眼鏡行 登記地址: 臺南市永康區西灣里永華路201巷32弄62號1樓 | 負責人: 陳志聲 | 統編: 19705464 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110039922) |
天然國際貿易有限公司 登記地址: 臺北市中山區林森北路356號3樓 | 負責人: 陳志聲 | 統編: 52900538 | 核准設立 |
仲達資產管理股份有限公司 登記地址: 臺中市烏日區溫泉路8之6號1樓 | 負責人: 陳志聲 | 統編: 54319518 | 核准設立 |
精碁科技行 登記地址: 臺中市北區中達里英才路207號2樓 | 負責人: 陳志聲 | 統編: 77959922 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050865339) |
元合生命禮儀 登記地址: 宜蘭縣員山鄉員山村金山西路155巷5弄4號四樓 | 負責人: 陳志聲 | 統編: 85323001 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090901390) |
[ 查詢所有 陳志聲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
|