洪璧如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪璧如的職稱是監察人, 持有股份數是80000, 公司名稱是蒔洸生活美學顧問股份有限公司, 統一編號是93730636.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 蒔洸生活美學顧問股份有限公司 | 統一編號: 93730636 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 蒔洸生活美學顧問股份有限公司 | 統一編號: 93730636 |
[ 搜尋所有相關: 洪璧如 @ 董監事資料集 ]
根據姓名 洪璧如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 洪璧如 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 如宜家開發顧問有限公司 | 統一編號: 82859515 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2354107 | 機構負責人姓名: 洪璧如 | 機構代碼: A11000019 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮敦和里博愛路689號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2354107 | 機構負責人姓名: 洪璧如 | 機構代碼: A11000019 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮敦和里博愛路689號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2354107 | 機構負責人姓名: 洪璧如 | 機構代碼: A11000019 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮敦和里博愛路689號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2354107 | 機構負責人姓名: 洪璧如 | 機構代碼: A11000019 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮敦和里博愛路689號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 049-2354107 | 機構負責人姓名: 洪璧如 | 機構代碼: A11000019 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮敦和里博愛路689號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 049-2354107 | 機構負責人姓名: 洪璧如 | 機構代碼: A11000019 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮敦和里博愛路689號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 049-2354107 | 機構負責人姓名: 洪璧如 | 機構代碼: A11000019 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮敦和里博愛路689號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 如宜家開發顧問有限公司 | 統一編號: 82859515 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2354107 | 機構負責人姓名: 洪璧如 | 機構代碼: A11000019 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮敦和里博愛路689號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2354107 | 機構負責人姓名: 洪璧如 | 機構代碼: A11000019 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮敦和里博愛路689號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2354107 | 機構負責人姓名: 洪璧如 | 機構代碼: A11000019 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮敦和里博愛路689號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2354107 | 機構負責人姓名: 洪璧如 | 機構代碼: A11000019 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮敦和里博愛路689號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 049-2354107 | 機構負責人姓名: 洪璧如 | 機構代碼: A11000019 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮敦和里博愛路689號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 049-2354107 | 機構負責人姓名: 洪璧如 | 機構代碼: A11000019 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮敦和里博愛路689號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 049-2354107 | 機構負責人姓名: 洪璧如 | 機構代碼: A11000019 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮敦和里博愛路689號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 洪璧如 ... ]
名稱 蒔洸生活美學顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 蒔洸生活美學顧問)
蒔洸生活美學顧問股份有限公司 登記地址: 臺中市西區臺灣大道二段16號21樓之2 | 負責人: 葉亭瑄 | 統編: 93730636 | 核准設立 |
姓名 洪璧如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 洪璧如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
如宜家開發顧問有限公司 臺中市西區臺灣大道二段16號21樓之2 | 洪璧如 | 82859515 | 核准設立 |
川旺砂石行 彰化縣彰化市建寶里介壽南路六九巷四弄十六號 | 洪 璧 如 | 78615539 | 核准設立 - 獨資 |
信鑫工程顧問股份有限公司 臺中市西區和龍里臺灣大道二段16號21樓之2 | 洪璧如 | 90819925 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-30) |
如宜家開發顧問有限公司 登記地址: 臺中市西區臺灣大道二段16號21樓之2 | 負責人: 洪璧如 | 統編: 82859515 | 核准設立 |
川旺砂石行 登記地址: 彰化縣彰化市建寶里介壽南路六九巷四弄十六號 | 負責人: 洪 璧 如 | 統編: 78615539 | 核准設立 - 獨資 |
信鑫工程顧問股份有限公司 登記地址: 臺中市西區和龍里臺灣大道二段16號21樓之2 | 負責人: 洪璧如 | 統編: 90819925 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-30) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
|