林靜宜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林靜宜的職稱是董事, 持有股份數是1640000, 公司名稱是允程有限公司, 統一編號是93757466.
根據名稱 允程 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 允程 ...) | 統一編號: 54639499 | 電話號碼: 02-28325887 | 臺北市士林區中山北路5段500號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2730000 | 所代表法人: | 世一工程有限公司 | 統一編號: 27436294 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 允程國際設計工程有限公司 | 統一編號: 54639499 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1300000 | 所代表法人: | 緯程能源有限公司 | 統一編號: 90013147 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 28548000 | 電話號碼: 02-32346620 | 新北市中和區員山路268巷5弄2之1號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 定檢站電話: 04-8680843 | 定檢站地址: 彰化縣二林鎮華崙里挖子路3-15號 | 定檢站站號: NN2 @ 機車排氣定檢站資料 |
| 作者: 阿嘉莎.克莉絲蒂(Agatha Christie)著; 孟紅雲, 周允程譯 | 出版機構: 遠流 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 112/04 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-361-072-9 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 允程營造有限公司 | 統一編號: 16931753 @ 董監事資料集 |
統一編號: 54639499 | 電話號碼: 02-28325887 | 臺北市士林區中山北路5段500號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2730000 | 所代表法人: | 世一工程有限公司 | 統一編號: 27436294 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 允程國際設計工程有限公司 | 統一編號: 54639499 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1300000 | 所代表法人: | 緯程能源有限公司 | 統一編號: 90013147 @ 董監事資料集 |
統一編號: 28548000 | 電話號碼: 02-32346620 | 新北市中和區員山路268巷5弄2之1號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
定檢站電話: 04-8680843 | 定檢站地址: 彰化縣二林鎮華崙里挖子路3-15號 | 定檢站站號: NN2 @ 機車排氣定檢站資料 |
作者: 阿嘉莎.克莉絲蒂(Agatha Christie)著; 孟紅雲, 周允程譯 | 出版機構: 遠流 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 112/04 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-361-072-9 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 允程營造有限公司 | 統一編號: 16931753 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 允程 ... ]
根據姓名 林靜宜 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林靜宜 ...) | 姓名: 林靜宜 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-87730726 | 臺北市大安區忠孝東路4段233號9樓之2 @ 地政士開業資料 |
| 事務所名稱: 林靜宜記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 臺中市南 區正義街71號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第980662號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 立捷記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市士林區承德路4段246號3樓 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 臺北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (96)台財稅證字第00195號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| (中華民國)黃贊倫;(中華民國)蔡宜儒;(中華民國)林怡伶 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃贊倫;(中華民國)蔡宜儒;(中華民國)林怡伶 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 03 4812418 | 公司地址: 桃園市,楊梅區,瑞坪路143巷7弄32號 | 英文名稱: | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
| 主要產品: 293通用機械設備、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 19706219 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區塩洲里正南六街105巷2號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 靜土有限公司 | 統一編號: 93546462 @ 董監事資料集 |
姓名: 林靜宜 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-87730726 | 臺北市大安區忠孝東路4段233號9樓之2 @ 地政士開業資料 |
事務所名稱: 林靜宜記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 臺中市南 區正義街71號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第980662號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 立捷記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市士林區承德路4段246號3樓 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 臺北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (96)台財稅證字第00195號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
(中華民國)黃贊倫;(中華民國)蔡宜儒;(中華民國)林怡伶 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃贊倫;(中華民國)蔡宜儒;(中華民國)林怡伶 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 03 4812418 | 公司地址: 桃園市,楊梅區,瑞坪路143巷7弄32號 | 英文名稱: | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
主要產品: 293通用機械設備、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 19706219 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區塩洲里正南六街105巷2號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 靜土有限公司 | 統一編號: 93546462 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林靜宜 ... ]
名稱 允程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 允程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
允程興業有限公司 臺北市信義區基隆路1段155號8樓之8 | 廖允莛 | 52476499 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-08) |
允程水電工程 臺中市南屯區大業里大進街490號10樓之3 | 曾崇瑋 | 80080445 | 核准設立 - 獨資 |
允程國際設計工程有限公司 臺北市士林區中山北路5段500號2樓 | 張嘉容 | 54639499 | 核准設立 |
允程營造有限公司 高雄市鳳山區南京路391巷11號3樓之4 | 陳奕仲 | 16931753 | 核准設立 |
允程國際有限公司 臺北市中山區長安東路2段178號5樓 | 鄭源耀 | 24307368 | 核准設立 |
允程企業社 苗栗縣竹南鎮天文里龍山路二段48之1號 | 徐緯程 | 94445189 | 核准設立 - 獨資 |
允程實業有限公司 新北市中和區員山路268巷5弄2之1號1樓 | 鄭明貴 | 28548000 | 解散 (核准解散日期: 2022-03-03) |
允程科技有限公司 高雄市仁武區仁和街119巷33號 | 梁登貴 | 59306040 | 核准設立 |
允程興業有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段155號8樓之8 | 負責人: 廖允莛 | 統編: 52476499 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-08) |
允程水電工程 登記地址: 臺中市南屯區大業里大進街490號10樓之3 | 負責人: 曾崇瑋 | 統編: 80080445 | 核准設立 - 獨資 |
允程國際設計工程有限公司 登記地址: 臺北市士林區中山北路5段500號2樓 | 負責人: 張嘉容 | 統編: 54639499 | 核准設立 |
允程營造有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區南京路391巷11號3樓之4 | 負責人: 陳奕仲 | 統編: 16931753 | 核准設立 |
允程國際有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段178號5樓 | 負責人: 鄭源耀 | 統編: 24307368 | 核准設立 |
允程企業社 登記地址: 苗栗縣竹南鎮天文里龍山路二段48之1號 | 負責人: 徐緯程 | 統編: 94445189 | 核准設立 - 獨資 |
允程實業有限公司 登記地址: 新北市中和區員山路268巷5弄2之1號1樓 | 負責人: 鄭明貴 | 統編: 28548000 | 解散 (核准解散日期: 2022-03-03) |
允程科技有限公司 登記地址: 高雄市仁武區仁和街119巷33號 | 負責人: 梁登貴 | 統編: 59306040 | 核准設立 |
[ 查詢所有 允程 ... ]
姓名 林靜宜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林靜宜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
林靜宜企業社 新北市新莊區瓊泰路188號12樓之3 | 林靜宜 | 50699261 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108163975) |
宜鋼電機有限公司 新北市新莊區瓊林南路8號 | 林靜宜 | 28661831 | 解散 (核准解散日期: 2022-03-10) |
靜宜中國結藝品坊 桃園市龜山區山德里山鶯路八七巷三弄十一號一樓 | 林靜宜 | 13557613 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039012613) |
靜宜服飾店 臺中市北區賴厝里綏遠路一段1之5號一樓 | 林靜宜 | 81526048 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
靜宜精品店 臺北市萬華區西寧南路72之1號4樓 | 林靜宜 | 81783566 | 歇業 - 獨資 |
明宜工作室 雲林縣東勢鄉東勢東路23巷11號 | 林靜宜 | 92345797 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120023839) |
宏揚企業社 宜蘭縣羅東鎮西安里西寧路一一五號(限使用第一層) | 林靜宜 | 92918350 | 核准設立 - 獨資 |
靜明企業社 臺南市永康區塩洲里正南六街105巷2號 | 林靜宜 | 19706219 | 核准設立 - 獨資 |
林靜宜企業社 登記地址: 新北市新莊區瓊泰路188號12樓之3 | 負責人: 林靜宜 | 統編: 50699261 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108163975) |
宜鋼電機有限公司 登記地址: 新北市新莊區瓊林南路8號 | 負責人: 林靜宜 | 統編: 28661831 | 解散 (核准解散日期: 2022-03-10) |
靜宜中國結藝品坊 登記地址: 桃園市龜山區山德里山鶯路八七巷三弄十一號一樓 | 負責人: 林靜宜 | 統編: 13557613 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039012613) |
靜宜服飾店 登記地址: 臺中市北區賴厝里綏遠路一段1之5號一樓 | 負責人: 林靜宜 | 統編: 81526048 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
靜宜精品店 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路72之1號4樓 | 負責人: 林靜宜 | 統編: 81783566 | 歇業 - 獨資 |
明宜工作室 登記地址: 雲林縣東勢鄉東勢東路23巷11號 | 負責人: 林靜宜 | 統編: 92345797 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120023839) |
宏揚企業社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮西安里西寧路一一五號(限使用第一層) | 負責人: 林靜宜 | 統編: 92918350 | 核准設立 - 獨資 |
靜明企業社 登記地址: 臺南市永康區塩洲里正南六街105巷2號 | 負責人: 林靜宜 | 統編: 19706219 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林靜宜 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
|