洪巧玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪巧玲的職稱是董事, 持有股份數是1800000, 公司名稱是伍秦營造有限公司, 統一編號是93759865.
無其他 伍秦營造 資料。
[ 搜尋所有 伍秦營造 ... ]
根據姓名 洪巧玲 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 洪巧玲 ...) | (中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 134882 | 所代表法人: | 小寶股份有限公司 | 統一編號: 54594839 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 宏碩智能科技股份有限公司 | 統一編號: 54954670 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 438250 | 所代表法人: | 斐閱投資股份有限公司 | 統一編號: 83179993 @ 董監事資料集 |
(中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 134882 | 所代表法人: | 小寶股份有限公司 | 統一編號: 54594839 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 宏碩智能科技股份有限公司 | 統一編號: 54954670 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 438250 | 所代表法人: | 斐閱投資股份有限公司 | 統一編號: 83179993 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 洪巧玲 ... ]
名稱 伍秦營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 伍秦營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
伍秦營造有限公司 雲林縣斗六市三平里宏福路53號1樓 | 洪巧玲 | 93759865 | 核准設立 |
伍秦營造有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市三平里宏福路53號1樓 | 負責人: 洪巧玲 | 統編: 93759865 | 核准設立 |
姓名 洪巧玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 洪巧玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
友村工程行 雲林縣林內鄉烏麻村永昌路27之1號1樓 | 洪巧玲 | 21845315 | 停業 - 獨資 |
科機工程行 高雄市林園區林內路152號1樓 | 洪巧玲 | 26478801 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062619200) |
稀思特商店 臺南市東區崇德里崇善路386號1樓 | 洪巧玲 | 40739692 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100046314) |
小寶洲際股份有限公司 臺中市北屯區同榮里環中路一段1206-1號 | 洪巧玲 | 42900257 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-25) |
時尚米蘭精品店 臺北市中正區羅斯福路4段70號 | 洪巧玲 | 48690320 | 歇業 - 獨資 |
小寶新市股份有限公司 臺南市永康區塩行里中正北路339-1號 | 洪巧玲 | 65059192 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-25) |
小寶輔仁股份有限公司 臺北市中山區龍江路124巷10號1樓 | 洪巧玲 | 82822412 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-25) |
小寶股份有限公司輔大分公司 新北市新莊區營盤里中正路464號 | 洪巧玲 | 83902737 | 核准設立 |
友村工程行 登記地址: 雲林縣林內鄉烏麻村永昌路27之1號1樓 | 負責人: 洪巧玲 | 統編: 21845315 | 停業 - 獨資 |
科機工程行 登記地址: 高雄市林園區林內路152號1樓 | 負責人: 洪巧玲 | 統編: 26478801 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062619200) |
稀思特商店 登記地址: 臺南市東區崇德里崇善路386號1樓 | 負責人: 洪巧玲 | 統編: 40739692 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100046314) |
小寶洲際股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區同榮里環中路一段1206-1號 | 負責人: 洪巧玲 | 統編: 42900257 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-25) |
時尚米蘭精品店 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路4段70號 | 負責人: 洪巧玲 | 統編: 48690320 | 歇業 - 獨資 |
小寶新市股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區塩行里中正北路339-1號 | 負責人: 洪巧玲 | 統編: 65059192 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-25) |
小寶輔仁股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區龍江路124巷10號1樓 | 負責人: 洪巧玲 | 統編: 82822412 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-25) |
小寶股份有限公司輔大分公司 登記地址: 新北市新莊區營盤里中正路464號 | 負責人: 洪巧玲 | 統編: 83902737 | 核准設立 |
[ 查詢所有 洪巧玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
|