曾瓊慧
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾瓊慧的職稱是董事長, 持有股份數是400000, 所代表法人是興鑫物流股份有限公司, 公司名稱是中法興供應鏈股份有限公司, 統一編號是93765923.
無其他 中法興供應鏈 資料。
[ 搜尋所有 中法興供應鏈 ... ]
根據姓名 曾瓊慧 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 曾瓊慧 ...) | | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 25172068 | 機構負責人姓名: 曾瓊慧 | 機構代碼: BD0100026 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市中山區南京東路二段160號7樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 25172068 | 機構負責人姓名: 曾瓊慧 | 機構代碼: BD0100026 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市中山區南京東路二段160號7樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 25172068 | 機構負責人姓名: 曾瓊慧 | 機構代碼: BD0100026 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市中山區南京東路二段160號7樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 25172068 | 機構負責人姓名: 曾瓊慧 | 機構代碼: BD0100026 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市中山區朱園里南京東路二段160號7樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 25172068 | 機構負責人姓名: 曾瓊慧 | 機構代碼: BD0100026 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市中山區朱園里南京東路二段160號7樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 25172068 | 機構負責人姓名: 曾瓊慧 | 機構代碼: BD0100026 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市中山區朱園里南京東路二段160號7樓 @ 長照B據點 |
| 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 25172068 | 機構負責人姓名: 曾瓊慧 | 機構代碼: BD0100026 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市中山區南京東路二段160號7樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 25172068 | 機構負責人姓名: 曾瓊慧 | 機構代碼: BD0100026 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市中山區南京東路二段160號7樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 25172068 | 機構負責人姓名: 曾瓊慧 | 機構代碼: BD0100026 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市中山區南京東路二段160號7樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 25172068 | 機構負責人姓名: 曾瓊慧 | 機構代碼: BD0100026 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市中山區朱園里南京東路二段160號7樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 25172068 | 機構負責人姓名: 曾瓊慧 | 機構代碼: BD0100026 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市中山區朱園里南京東路二段160號7樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 25172068 | 機構負責人姓名: 曾瓊慧 | 機構代碼: BD0100026 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺北市中山區朱園里南京東路二段160號7樓 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 曾瓊慧 ... ]
名稱 中法興供應鏈 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 中法興供應鏈)
中法興供應鏈股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區光復南路521號9樓之6 | 負責人: 曾瓊慧 | 統編: 93765923 | 核准設立 |
姓名 曾瓊慧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 曾瓊慧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大慧投資有限公司 臺北市中山區松江路192號5樓 | 曾瓊慧 | 55786503 | 核准設立 |
慧靜百貨行 高雄市左營區明誠2路360號2樓 | 曾瓊慧 | 67845350 | 歇業 - 獨資 |
宇日科技有限公司 新竹縣竹北市新崙里縣政十七街189號一樓 | 曾瓊慧 | 83493120 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-28) |
京豐企業社 新北市板橋區3民路2段113號3樓 | 曾瓊慧 | 01950915 | 歇業 - 獨資 |
欣潮髮廊 高雄市楠梓區和昌里和光街157號1樓 | 曾瓊慧 | 06768893 | 核准設立 - 獨資 |
甘泉小站 臺東縣綠島鄉南寮村漁港8之1號 | 曾瓊慧 | 09146809 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120126522) |
裕民冷飲站 新北市板橋區裕民街102號 | 曾瓊慧 | 09923949 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068121770) |
長發彩券行 高雄市鳳山區二甲里南華路17號1樓(騎樓不得作為營業處所) | 曾瓊慧 | 10480387 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10360064300) |
大慧投資有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路192號5樓 | 負責人: 曾瓊慧 | 統編: 55786503 | 核准設立 |
慧靜百貨行 登記地址: 高雄市左營區明誠2路360號2樓 | 負責人: 曾瓊慧 | 統編: 67845350 | 歇業 - 獨資 |
宇日科技有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市新崙里縣政十七街189號一樓 | 負責人: 曾瓊慧 | 統編: 83493120 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-28) |
京豐企業社 登記地址: 新北市板橋區3民路2段113號3樓 | 負責人: 曾瓊慧 | 統編: 01950915 | 歇業 - 獨資 |
欣潮髮廊 登記地址: 高雄市楠梓區和昌里和光街157號1樓 | 負責人: 曾瓊慧 | 統編: 06768893 | 核准設立 - 獨資 |
甘泉小站 登記地址: 臺東縣綠島鄉南寮村漁港8之1號 | 負責人: 曾瓊慧 | 統編: 09146809 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120126522) |
裕民冷飲站 登記地址: 新北市板橋區裕民街102號 | 負責人: 曾瓊慧 | 統編: 09923949 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068121770) |
長發彩券行 登記地址: 高雄市鳳山區二甲里南華路17號1樓(騎樓不得作為營業處所) | 負責人: 曾瓊慧 | 統編: 10480387 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10360064300) |
[ 查詢所有 曾瓊慧 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 香港商信可股份有限公司 | 統一編號: 11522202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10240873 | 所代表法人: | 春源鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 11529802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 裕國包裝印刷股份有限公司 | 統一編號: 11699762 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 葉財記工程股份有限公司 | 統一編號: 11776704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1185000 | 所代表法人: | 台北貿易股份有限公司 | 統一編號: 11828007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 38874000 | 所代表法人: 英商 3M Asia Pacific UK Holding Ltd | 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 統一編號: 11833655 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 129917726 | 所代表法人: 嘉新國際股份有限公司 | 嘉新水泥股份有限公司 | 統一編號: 11892801 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 日商 Astellas Pharma Inc. | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 統一編號: 11919506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 日商 Astellas Pharma Inc. | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 統一編號: 11919506 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 輝達企業有限公司 | 統一編號: 11937526 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1968882 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1293487 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 香港商信可股份有限公司 | 統一編號: 11522202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10240873 | 所代表法人: | 春源鋼鐵工業股份有限公司 | 統一編號: 11529802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 裕國包裝印刷股份有限公司 | 統一編號: 11699762 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 葉財記工程股份有限公司 | 統一編號: 11776704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1185000 | 所代表法人: | 台北貿易股份有限公司 | 統一編號: 11828007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 38874000 | 所代表法人: 英商 3M Asia Pacific UK Holding Ltd | 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 統一編號: 11833655 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 129917726 | 所代表法人: 嘉新國際股份有限公司 | 嘉新水泥股份有限公司 | 統一編號: 11892801 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 日商 Astellas Pharma Inc. | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 統一編號: 11919506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 日商 Astellas Pharma Inc. | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 統一編號: 11919506 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 輝達企業有限公司 | 統一編號: 11937526 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1968882 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1293487 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
|