張碩芬
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張碩芬的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是影之有限公司, 統一編號是93766129.
根據名稱 影之 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 影之 ...) | (中華民國)交通部觀光署阿里山國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)交通部觀光署日月潭國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/07/10 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)忠訓國際股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/11/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蔡坤霖 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: 費用:套票200元(2堂),兩日課程不拆售。 @ 講座資訊 |
| (中華民國)蔡坤霖 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: 費用:套票200元(2堂),兩日課程不拆售。 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)交通部觀光署阿里山國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)交通部觀光署日月潭國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/07/10 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)忠訓國際股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/11/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蔡坤霖 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: 費用:套票200元(2堂),兩日課程不拆售。 @ 講座資訊 |
(中華民國)蔡坤霖 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: 費用:套票200元(2堂),兩日課程不拆售。 @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 影之 ... ]
根據姓名 張碩芬 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 張碩芬 ...) | 主要產品: 321非金屬家具 | 統一編號: 41440122 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區忠義里中華路一段879巷1號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 緯林貿易股份有限公司 | 統一編號: 23162195 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 傑昕有限公司 | 統一編號: 55871156 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1650000 | 所代表法人: | 初星國際教育有限公司 | 統一編號: 82991417 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 橙也創藝有限公司 | 統一編號: 83506167 @ 董監事資料集 |
| 理事長: 張碩芬 | 會址: 桃園市桃園區成功路一段32號6樓 | 社團類別: 人民團體 @ 桃園市人民團體名冊 |
主要產品: 321非金屬家具 | 統一編號: 41440122 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區忠義里中華路一段879巷1號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 緯林貿易股份有限公司 | 統一編號: 23162195 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 傑昕有限公司 | 統一編號: 55871156 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1650000 | 所代表法人: | 初星國際教育有限公司 | 統一編號: 82991417 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 橙也創藝有限公司 | 統一編號: 83506167 @ 董監事資料集 |
理事長: 張碩芬 | 會址: 桃園市桃園區成功路一段32號6樓 | 社團類別: 人民團體 @ 桃園市人民團體名冊 |
[ 搜尋所有 張碩芬 ... ]
影之林數位影像館 | 地址: 彰化縣彰化市東民街76號2樓 | 電話: 04-726-3293 |
光影之間 | 地址: 新北市永和區中山一路99巷1號11樓之3 | 電話: 02-2927-0524 |
影之傑企業有限公司 | 地址: 台中市西區博館一街101號 | 電話: 04-2319-3750 |
日新攝影之家 | 地址: 苗栗縣竹南鎮民族街39號 | 電話: 037-474-826 |
明星攝影之家 | 地址: 苗栗縣頭份市民族路87號 | 電話: 037-663-568 |
名稱 影之 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 影之)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
攝影之路影像工作室 高雄市鹽埕區大勇路64號三樓 | 周貞君 | 71712901 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10860536100) |
影之林數位影像館 彰化縣彰化市東興里東民街76號 | 陳俊豪 | 98831211 | 核准設立 - 獨資 |
影之傑企業有限公司 臺中市西區民龍里博館一街101號1樓 | 陳昭源 | 16519108 | 核准設立 |
影之有限公司 臺北市士林區德行東路90巷33弄10號7樓 | 張碩芬 | 93766129 | 核准設立 |
攝影之家民宿 屏東縣霧臺鄉好茶村古茶柏安街19巷15號 | 張良相 | 94291987 | 核准設立 - 獨資 |
醒凡攝影之家 臺北市中正區懷寧街62號3樓 | 楊醒凡 | 31342045 | 撤銷 - 獨資 |
影之美廣告攝影事業有限公司 臺北市內湖區江南街17號4樓 | | 22185473 | 廢止 (094年11月21日 府建商字 第09406532700號) |
影之屋有限公司 臺北市中山區中山北路1段105巷6之1號4樓 | | 84982110 | 解散 (文號: 2001-11-23 字 第090128355號) |
攝影之路影像工作室 登記地址: 高雄市鹽埕區大勇路64號三樓 | 負責人: 周貞君 | 統編: 71712901 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10860536100) |
影之林數位影像館 登記地址: 彰化縣彰化市東興里東民街76號 | 負責人: 陳俊豪 | 統編: 98831211 | 核准設立 - 獨資 |
影之傑企業有限公司 登記地址: 臺中市西區民龍里博館一街101號1樓 | 負責人: 陳昭源 | 統編: 16519108 | 核准設立 |
影之有限公司 登記地址: 臺北市士林區德行東路90巷33弄10號7樓 | 負責人: 張碩芬 | 統編: 93766129 | 核准設立 |
攝影之家民宿 登記地址: 屏東縣霧臺鄉好茶村古茶柏安街19巷15號 | 負責人: 張良相 | 統編: 94291987 | 核准設立 - 獨資 |
醒凡攝影之家 登記地址: 臺北市中正區懷寧街62號3樓 | 負責人: 楊醒凡 | 統編: 31342045 | 撤銷 - 獨資 |
影之美廣告攝影事業有限公司 登記地址: 臺北市內湖區江南街17號4樓 | 統編: 22185473 | 廢止 (094年11月21日 府建商字 第09406532700號) |
影之屋有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路1段105巷6之1號4樓 | 統編: 84982110 | 解散 (文號: 2001-11-23 字 第090128355號) |
[ 查詢所有 影之 ... ]
姓名 張碩芬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張碩芬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
碩碩小吃 新竹市東區金山里金山十一街60號一樓 | 張碩芬 | 50705952 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
東億打字行 臺北市中山區吉林路26巷19號1樓 | 張碩芬 | 12433354 | 歇業 - 獨資 |
耀邦小吃店 新北市永和區福和路87號 | 張碩芬 | 26529935 | 歇業 - 獨資 |
京閱書局 臺北市信義區忠孝東路5段31巷18弄5號1樓 | 張碩芬 | 31866470 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030000812) |
中福廚具行 桃園市中壢區忠義里中華路1段618號1樓 | 張碩芬 | 41440122 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129002389) |
傑昕有限公司 新竹縣新豐鄉忠孝村孝五街59號1樓 | 張碩芬 | 55871156 | 核准設立 |
世紀福星貿易有限公司 新北市永和區雙和街64巷22弄2號5樓 | 張碩芬 | 65408826 | 解散 (核准解散日期: 2017-02-13) |
初星國際教育有限公司 桃園市八德區桃德路432號(1樓) | 張碩芬 | 82991417 | 核准設立 |
碩碩小吃 登記地址: 新竹市東區金山里金山十一街60號一樓 | 負責人: 張碩芬 | 統編: 50705952 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
東億打字行 登記地址: 臺北市中山區吉林路26巷19號1樓 | 負責人: 張碩芬 | 統編: 12433354 | 歇業 - 獨資 |
耀邦小吃店 登記地址: 新北市永和區福和路87號 | 負責人: 張碩芬 | 統編: 26529935 | 歇業 - 獨資 |
京閱書局 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段31巷18弄5號1樓 | 負責人: 張碩芬 | 統編: 31866470 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030000812) |
中福廚具行 登記地址: 桃園市中壢區忠義里中華路1段618號1樓 | 負責人: 張碩芬 | 統編: 41440122 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129002389) |
傑昕有限公司 登記地址: 新竹縣新豐鄉忠孝村孝五街59號1樓 | 負責人: 張碩芬 | 統編: 55871156 | 核准設立 |
世紀福星貿易有限公司 登記地址: 新北市永和區雙和街64巷22弄2號5樓 | 負責人: 張碩芬 | 統編: 65408826 | 解散 (核准解散日期: 2017-02-13) |
初星國際教育有限公司 登記地址: 桃園市八德區桃德路432號(1樓) | 負責人: 張碩芬 | 統編: 82991417 | 核准設立 |
[ 查詢所有 張碩芬 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
|