吳詩婷
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳詩婷的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是大白禮品設計有限公司, 統一編號是93767529.
無其他 大白禮品設計 資料。
[ 搜尋所有 大白禮品設計 ... ]
根據姓名 吳詩婷 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳詩婷 ...) | (中華民國)羅婉瑜;(中華民國)王詩琪;(中華民國)吳詩婷 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: 官網報名https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/6684c6ec7fa6450007368f3e/signup @ 講座資訊 |
| (中華民國)羅婉瑜;(中華民國)王詩琪;(中華民國)吳詩婷 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: 官網報名https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/6684c6ec7fa6450007368f3e/signup @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立臺灣史前文化博物館 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣史前文化博物館 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 曾永寬編著; 曾永寬, 王新衡, 鄭傑文,張純純, 黃筱倫, 蘇芳儀, 李恆毅, 吳詩婷撰稿 | 出版機構: 文化部文化資產局 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-532-798-9 (平裝, NT$500, 320面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: | 小麥的家有限公司 | 統一編號: 24318463 @ 董監事資料集 |
(中華民國)羅婉瑜;(中華民國)王詩琪;(中華民國)吳詩婷 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: 官網報名https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/6684c6ec7fa6450007368f3e/signup @ 講座資訊 |
(中華民國)羅婉瑜;(中華民國)王詩琪;(中華民國)吳詩婷 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: 官網報名https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/6684c6ec7fa6450007368f3e/signup @ 藝文活動-所有類別 |
國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立臺灣史前文化博物館 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣史前文化博物館 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 曾永寬編著; 曾永寬, 王新衡, 鄭傑文,張純純, 黃筱倫, 蘇芳儀, 李恆毅, 吳詩婷撰稿 | 出版機構: 文化部文化資產局 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-532-798-9 (平裝, NT$500, 320面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: | 小麥的家有限公司 | 統一編號: 24318463 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳詩婷 ... ]
名稱 大白禮品設計 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大白禮品設計)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大白禮品設計有限公司 臺中市西區民龍里臺灣大道二段285號8樓之3 | 吳詩婷 | 93767529 | 核准設立 |
大白禮品設計有限公司 登記地址: 臺中市西區民龍里臺灣大道二段285號8樓之3 | 負責人: 吳詩婷 | 統編: 93767529 | 核准設立 |
姓名 吳詩婷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳詩婷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
詩婷食品企業社 新北市新莊區民安西路468之18號 | 吳詩婷 | 94881941 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
吳食餐飲企業社 臺中市南屯區玉門路96號1樓 | 吳詩婷 | 93430265 | 停業 (停業起迄日期 112年11月21日 至 113年11月20日) - 獨資 |
小麥的家有限公司 臺北市士林區忠誠路1段99號7樓 | 吳詩婷 | 24318463 | 核准設立 |
鉅鼎工程行 新北市板橋區漢生西路89巷4弄6號(1樓) | 吳詩婷 | 26746102 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1071145723) |
大億工程行 南投縣草屯鎮平林里平學路平仁巷6號一樓 | 吳詩婷 | 26891626 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060001864) |
八方財投注站 臺北市中山區農安街247號1樓 | 吳詩婷 | 31966148 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
禮果設計工作室 基隆市七堵區六堵里工建路110號7樓之1 | 吳詩婷 | 37756324 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090000385) |
大湖釣蝦場 苗栗縣大湖鄉富興村8鄰八寮灣16之6號 | 吳詩婷 | 45700345 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1101000033) |
詩婷食品企業社 登記地址: 新北市新莊區民安西路468之18號 | 負責人: 吳詩婷 | 統編: 94881941 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
吳食餐飲企業社 登記地址: 臺中市南屯區玉門路96號1樓 | 負責人: 吳詩婷 | 統編: 93430265 | 停業 (停業起迄日期 112年11月21日 至 113年11月20日) - 獨資 |
小麥的家有限公司 登記地址: 臺北市士林區忠誠路1段99號7樓 | 負責人: 吳詩婷 | 統編: 24318463 | 核准設立 |
鉅鼎工程行 登記地址: 新北市板橋區漢生西路89巷4弄6號(1樓) | 負責人: 吳詩婷 | 統編: 26746102 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1071145723) |
大億工程行 登記地址: 南投縣草屯鎮平林里平學路平仁巷6號一樓 | 負責人: 吳詩婷 | 統編: 26891626 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060001864) |
八方財投注站 登記地址: 臺北市中山區農安街247號1樓 | 負責人: 吳詩婷 | 統編: 31966148 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
禮果設計工作室 登記地址: 基隆市七堵區六堵里工建路110號7樓之1 | 負責人: 吳詩婷 | 統編: 37756324 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090000385) |
大湖釣蝦場 登記地址: 苗栗縣大湖鄉富興村8鄰八寮灣16之6號 | 負責人: 吳詩婷 | 統編: 45700345 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1101000033) |
[ 查詢所有 吳詩婷 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
|