池志恒
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名池志恒的職稱是董事, 持有股份數是240000, 公司名稱是破竹有限公司, 統一編號是93770539.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 破竹有限公司 | 統一編號: 93770539 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 破竹有限公司 | 統一編號: 93770539 |
[ 搜尋所有相關: 池志恒 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 93770539 | 電話號碼: 0928254132 | 彰化縣伸港鄉什股村建國一街60號一樓 |
統一編號: 93770539 | 電話號碼: 0928254132 | 彰化縣伸港鄉什股村建國一街60號一樓 |
[ 搜尋所有相關: 池志恒 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 破竹 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 破竹 ...) | (中華民國)張嘉哲;(中華民國)羅川敦;(中華民國)蕭其玨;(中華民國)湯文君 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張嘉哲;(中華民國)羅川敦;(中華民國)蕭其玨;(中華民國)湯文君 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)許秋鄉;(中華民國)李永謨;(中華民國)陳新讚;(中華民國)梁晊瑋;(中華民國)湯文君;(中華民國)黃南強 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 每場前10名可享100元折價優惠 @ 講座資訊 |
| (中華民國)許秋鄉;(中華民國)李永謨;(中華民國)陳新讚;(中華民國)梁晊瑋;(中華民國)湯文君;(中華民國)黃南強 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 每場前10名可享100元折價優惠 @ 藝文活動-所有類別 |
| 美學推廣組 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 美學推廣組 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張嘉哲;(中華民國)羅川敦;(中華民國)蕭其玨;(中華民國)湯文君 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張嘉哲;(中華民國)羅川敦;(中華民國)蕭其玨;(中華民國)湯文君 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)許秋鄉;(中華民國)李永謨;(中華民國)陳新讚;(中華民國)梁晊瑋;(中華民國)湯文君;(中華民國)黃南強 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 每場前10名可享100元折價優惠 @ 講座資訊 |
(中華民國)許秋鄉;(中華民國)李永謨;(中華民國)陳新讚;(中華民國)梁晊瑋;(中華民國)湯文君;(中華民國)黃南強 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 每場前10名可享100元折價優惠 @ 藝文活動-所有類別 |
美學推廣組 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
美學推廣組 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 破竹 ... ]
無其他 池志恒 資料。
[ 搜尋所有 池志恒 ... ]
名稱 破竹 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 破竹)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
破竹工作室 南投縣草屯鎮上林里民權西路8號 | 游愷庭 | 40666728 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002944) |
破竹有限公司 彰化縣伸港鄉什股村建國一街60號一樓 | 柯惠娟 | 93770539 | 核准設立 |
破竹工作室 登記地址: 南投縣草屯鎮上林里民權西路8號 | 負責人: 游愷庭 | 統編: 40666728 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002944) |
破竹有限公司 登記地址: 彰化縣伸港鄉什股村建國一街60號一樓 | 負責人: 柯惠娟 | 統編: 93770539 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 223166847 | 所代表法人: 艾克爾國際科技股份有限公司 | 艾克爾先進科技股份有限公司 | 統一編號: 16847968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 允成興實業有限公司 | 統一編號: 16856797 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶瑞光電股份有限公司 | 統一編號: 16858612 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶瑞光電股份有限公司 | 統一編號: 16858612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3760750 | 所代表法人: | 德機印刷有限公司 | 統一編號: 16863093 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 永正新有限公司 | 統一編號: 16863256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 洋鼎股份有限公司 | 統一編號: 16866675 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 洋鼎股份有限公司 | 統一編號: 16866675 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 洋鼎股份有限公司 | 統一編號: 16866675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 洋鼎股份有限公司 | 統一編號: 16866675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13000000 | 所代表法人: | 合有貨運有限公司 | 統一編號: 16872826 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣庫卡股份有限公司 | 統一編號: 16873536 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 奕全鐵材工業股份有限公司 | 統一編號: 16877152 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7200 | 所代表法人: | 上泉混凝土股份有限公司 | 統一編號: 16878286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 840 | 所代表法人: | 上泉混凝土股份有限公司 | 統一編號: 16878286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 223166847 | 所代表法人: 艾克爾國際科技股份有限公司 | 艾克爾先進科技股份有限公司 | 統一編號: 16847968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 允成興實業有限公司 | 統一編號: 16856797 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶瑞光電股份有限公司 | 統一編號: 16858612 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶瑞光電股份有限公司 | 統一編號: 16858612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3760750 | 所代表法人: | 德機印刷有限公司 | 統一編號: 16863093 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 永正新有限公司 | 統一編號: 16863256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 洋鼎股份有限公司 | 統一編號: 16866675 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 洋鼎股份有限公司 | 統一編號: 16866675 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 洋鼎股份有限公司 | 統一編號: 16866675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 洋鼎股份有限公司 | 統一編號: 16866675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13000000 | 所代表法人: | 合有貨運有限公司 | 統一編號: 16872826 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣庫卡股份有限公司 | 統一編號: 16873536 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 奕全鐵材工業股份有限公司 | 統一編號: 16877152 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7200 | 所代表法人: | 上泉混凝土股份有限公司 | 統一編號: 16878286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 840 | 所代表法人: | 上泉混凝土股份有限公司 | 統一編號: 16878286 |
|