陳懿鏡
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳懿鏡的職稱是監察人, 持有股份數是500000, 公司名稱是信台股份有限公司, 統一編號是93787861.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信台股份有限公司 | 統一編號: 93787861 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信台股份有限公司 | 統一編號: 93787861 |
[ 搜尋所有相關: 陳懿鏡 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 93787861 | 電話號碼: | 高雄市新興區民生一路247號13樓之1 |
統一編號: 93787861 | 電話號碼: | 高雄市新興區民生一路247號13樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 陳懿鏡 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 信台 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 信台 ...) | 聯絡方式: 06-3032369#206 | 是否收費: N | 活動地點: 台灣台南市歸仁區歸仁十三路一段六號六樓(TTA南部據點) | 開始日期: 20220217 | 結束日期: 20220217 | 發起單位: 林先生 | 主辦單位: TTA(Taiwan Tech Arena台灣科技新創基地) @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院資通所 | 產出年度: 102 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 新世代行動通訊技術發展計畫 | 專利發明人: 蕭昌龍, 陳仁智, 沈文和 | 證書號碼: I394413 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署回收基管會 | 新聞發布日期: 2022-09-26 15:07:00 | 新聞編號: 20220926151053 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 類別名稱: 陶瓷類 | 台北市 | 地址: 台北市民生西路288號 @ 工藝中心工藝社區 |
| 灣聲樂團 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: ★各項優惠不得併享。
◇ 9折:誠品會員、灣聲友善夥伴員工(緯創資通員工、友達光電員工、南京資訊員工、友華生技員工、中華民國資訊軟體協會會員、王道銀行員工)
◇ 88折:灣聲之友Doubl... @ 音樂表演資訊 |
| 灣聲樂團 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: ★各項優惠不得併享。
◇ 9折:誠品會員、灣聲友善夥伴員工(緯創資通員工、友達光電員工、南京資訊員工、友華生技員工、中華民國資訊軟體協會會員、王道銀行員工)
◇ 88折:灣聲之友Doubl... @ 藝文活動-所有類別 |
| 灣聲樂團 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: ★各項優惠不得併享。
◇ 9折:誠品會員、灣聲友善夥伴員工(緯創資通員工、友達光電員工、南京資訊員工、友華生技員工、中華民國資訊軟體協會會員、王道銀行員工)
◇ 88折:灣聲之友Doubl... @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 1 | 開放時間: 電話:886-37-721381
營業時間:每日開放
地址:苗栗縣後龍鎮大山里明山路180號 | 現狀: 「大山火車站」位於後龍鎮大山里明山路180號,民國九十四年(2005年)6月10日登錄為歷史建築,為車站類建築。土地所有人為臺中貨運服務總處與臺灣鐵路管理局共同持有,並交由臺灣鐵路管理局管理。
「大山... | 歷史沿革: 「大山火車站」位於後龍鎮大山里明山路180號,為臺鐵海線車站之一;完工啟用於大正十一年(1922年),與同一時期興建的新埔火車站為「姊妹站」,目前仍作為車站使用。
「大山火車站」本體建築為一棟和洋混合... @ 文資局歷史建築 |
聯絡方式: 06-3032369#206 | 是否收費: N | 活動地點: 台灣台南市歸仁區歸仁十三路一段六號六樓(TTA南部據點) | 開始日期: 20220217 | 結束日期: 20220217 | 發起單位: 林先生 | 主辦單位: TTA(Taiwan Tech Arena台灣科技新創基地) @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院資通所 | 產出年度: 102 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 新世代行動通訊技術發展計畫 | 專利發明人: 蕭昌龍, 陳仁智, 沈文和 | 證書號碼: I394413 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署回收基管會 | 新聞發布日期: 2022-09-26 15:07:00 | 新聞編號: 20220926151053 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
類別名稱: 陶瓷類 | 台北市 | 地址: 台北市民生西路288號 @ 工藝中心工藝社區 |
灣聲樂團 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: ★各項優惠不得併享。
◇ 9折:誠品會員、灣聲友善夥伴員工(緯創資通員工、友達光電員工、南京資訊員工、友華生技員工、中華民國資訊軟體協會會員、王道銀行員工)
◇ 88折:灣聲之友Doubl... @ 音樂表演資訊 |
灣聲樂團 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: ★各項優惠不得併享。
◇ 9折:誠品會員、灣聲友善夥伴員工(緯創資通員工、友達光電員工、南京資訊員工、友華生技員工、中華民國資訊軟體協會會員、王道銀行員工)
◇ 88折:灣聲之友Doubl... @ 藝文活動-所有類別 |
灣聲樂團 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: ★各項優惠不得併享。
◇ 9折:誠品會員、灣聲友善夥伴員工(緯創資通員工、友達光電員工、南京資訊員工、友華生技員工、中華民國資訊軟體協會會員、王道銀行員工)
◇ 88折:灣聲之友Doubl... @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
1 | 開放時間: 電話:886-37-721381
營業時間:每日開放
地址:苗栗縣後龍鎮大山里明山路180號 | 現狀: 「大山火車站」位於後龍鎮大山里明山路180號,民國九十四年(2005年)6月10日登錄為歷史建築,為車站類建築。土地所有人為臺中貨運服務總處與臺灣鐵路管理局共同持有,並交由臺灣鐵路管理局管理。
「大山... | 歷史沿革: 「大山火車站」位於後龍鎮大山里明山路180號,為臺鐵海線車站之一;完工啟用於大正十一年(1922年),與同一時期興建的新埔火車站為「姊妹站」,目前仍作為車站使用。
「大山火車站」本體建築為一棟和洋混合... @ 文資局歷史建築 |
[ 搜尋所有 信台 ... ]
根據姓名 陳懿鏡 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 陳懿鏡 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 675000 | 所代表法人: | 弘博管理顧問有限公司 | 統一編號: 54659488 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 弘普投資有限公司 | 統一編號: 83258504 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 675000 | 所代表法人: | 弘博管理顧問有限公司 | 統一編號: 54659488 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 弘普投資有限公司 | 統一編號: 83258504 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳懿鏡 ... ]
名稱 信台 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 信台)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
愛可信台灣軟體研發股份有限公司 臺北市大同區南京西路36號11樓 | 吳晉愷 | 82810534 | 核准設立 |
信台企業社 苗栗縣頭份鎮民權里八鄰三份二0號 | 賴育信 | 92840895 | 核准設立 - 獨資 |
信台股份有限公司 高雄市新興區民生一路247號13樓之1 | 陳信銘 | 93787861 | 核准設立 |
科普利信台灣有限公司 臺中市北屯區文心路三段447號4樓 | 余本篤Benoit Didier de Reydet de Vulpillieres | 92602747 | 核准設立 |
熊信台灣生技股份有限公司 臺北市大安區仁愛路4段101號14樓 | 戴宸妘 | 93616375 | 核准設立 |
信台企業社 桃園縣中壢市幸福里福星二街20號1樓 | 江明煌 | 10579326 | 歇業 - 獨資 |
信台房屋仲介有限公司 高雄市苓雅區海邊路42號 | | 86466738 | 解散 (文號: 1995-6-5 建二公字 第05365202號) |
信台富生技醫藥股份有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段510號23樓之1 | | 13124709 | 解散 (093年01月06日 府建商字 第09227386020號) |
愛可信台灣軟體研發股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區南京西路36號11樓 | 負責人: 吳晉愷 | 統編: 82810534 | 核准設立 |
信台企業社 登記地址: 苗栗縣頭份鎮民權里八鄰三份二0號 | 負責人: 賴育信 | 統編: 92840895 | 核准設立 - 獨資 |
信台股份有限公司 登記地址: 高雄市新興區民生一路247號13樓之1 | 負責人: 陳信銘 | 統編: 93787861 | 核准設立 |
科普利信台灣有限公司 登記地址: 臺中市北屯區文心路三段447號4樓 | 負責人: 余本篤Benoit Didier de Reydet de Vulpillieres | 統編: 92602747 | 核准設立 |
熊信台灣生技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段101號14樓 | 負責人: 戴宸妘 | 統編: 93616375 | 核准設立 |
信台企業社 登記地址: 桃園縣中壢市幸福里福星二街20號1樓 | 負責人: 江明煌 | 統編: 10579326 | 歇業 - 獨資 |
信台房屋仲介有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區海邊路42號 | 統編: 86466738 | 解散 (文號: 1995-6-5 建二公字 第05365202號) |
信台富生技醫藥股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段510號23樓之1 | 統編: 13124709 | 解散 (093年01月06日 府建商字 第09227386020號) |
[ 查詢所有 信台 ... ]
姓名 陳懿鏡 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 陳懿鏡)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
弘博管理顧問有限公司 臺北市中正區館前路59號9樓 | 陳懿鏡 | 54659488 | 核准設立 |
弘普投資有限公司 新北市中和區中山路2段348巷10號3樓 | 陳懿鏡 | 83258504 | 核准設立 |
弘博管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市中正區館前路59號9樓 | 負責人: 陳懿鏡 | 統編: 54659488 | 核准設立 |
弘普投資有限公司 登記地址: 新北市中和區中山路2段348巷10號3樓 | 負責人: 陳懿鏡 | 統編: 83258504 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
|