王瑪莉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王瑪莉的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是吉星投資股份有限公司, 統一編號是93926391.
董監事資料集 資料集的 王瑪莉 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王瑪莉 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 吉星投資股份有限公司 | 統一編號: 93926391 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 吉星投資股份有限公司 | 統一編號: 93926391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 吉星投資股份有限公司 | 統一編號: 93926391 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 吉星投資股份有限公司 | 統一編號: 93926391 |
[ 搜尋所有相關: 王瑪莉 @ 董監事資料集 ]
無其他 吉星投資 資料。
[ 搜尋所有 吉星投資 ... ]
根據姓名 王瑪莉 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 王瑪莉 ...) | (中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百盟行銷股份有限公司 | 統一編號: 23628335 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 儀連盛股份有限公司 | 統一編號: 94206384 @ 董監事資料集 |
(中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 電影 |
(中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百盟行銷股份有限公司 | 統一編號: 23628335 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 儀連盛股份有限公司 | 統一編號: 94206384 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王瑪莉 ... ]
名稱 吉星投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 吉星投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吉星投資股份有限公司 臺北市松山區南京東路4段164號11樓之3 | 蔡宗勳 | 70795220 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-26) |
吉星投資股份有限公司 臺北市大同區延平北路2段29號3樓 | 高志遠 | 93926391 | 核准設立 |
吉星投資股份有限公司
| | 97442994 | 合併解散 (090年02月16日 經商字 第09001035330號) |
吉星投資股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段164號11樓之3 | 負責人: 蔡宗勳 | 統編: 70795220 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-26) |
吉星投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區延平北路2段29號3樓 | 負責人: 高志遠 | 統編: 93926391 | 核准設立 |
吉星投資股份有限公司 登記地址: | 統編: 97442994 | 合併解散 (090年02月16日 經商字 第09001035330號) |
姓名 王瑪莉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 王瑪莉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑪莉髮型設計工作室 桃園市中壢區龍平里龍東路114號(1樓) | 王瑪莉 | 91860008 | 核准設立 - 獨資 |
紅蓮霧冰菓室 高雄市阿蓮區阿蓮里民族路129巷13號 | 王瑪莉 | 88748621 | 歇業 - 獨資 |
儀連盛股份有限公司 臺北市大同區延平北路2段29號3樓 | 王瑪莉 | 94206384 | 核准設立 |
君豐企業有限公司 臺北市文山區景福路47號2樓 | 王瑪莉 | 97450136 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-29) |
瑪莉髮型設計工作室 登記地址: 桃園市中壢區龍平里龍東路114號(1樓) | 負責人: 王瑪莉 | 統編: 91860008 | 核准設立 - 獨資 |
紅蓮霧冰菓室 登記地址: 高雄市阿蓮區阿蓮里民族路129巷13號 | 負責人: 王瑪莉 | 統編: 88748621 | 歇業 - 獨資 |
儀連盛股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區延平北路2段29號3樓 | 負責人: 王瑪莉 | 統編: 94206384 | 核准設立 |
君豐企業有限公司 登記地址: 臺北市文山區景福路47號2樓 | 負責人: 王瑪莉 | 統編: 97450136 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-29) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
|