王建翔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王建翔的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 所代表法人是愛谷國際有限公司, 公司名稱是寓茶有限公司, 統一編號是94018828.
無其他 寓茶 資料。
[ 搜尋所有 寓茶 ... ]
根據姓名 王建翔 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王建翔 ...) | 統一編號: 47888274 | 廠商地址: 臺東縣臺東市蘭州街54巷5號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 109301110118 | 採購單位: 臺東縣政府 | 採購案: 新生國小--108年度新生國小新生樓老舊廁所整修工程 | 根據: 4 以虛偽不實之文件投標、訂約或履約,情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1090929 00:00 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 1120928 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 王牌物業股份有限公司 | 聯丞投資開發股份有限公司 | 統一編號: 43907742 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-365050 | 機構負責人姓名: 王建翔 | 機構代碼: BF0800067 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市大甲區中山里中山里水源路167號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-365050 | 機構負責人姓名: 王建翔 | 機構代碼: BF0800067 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市大甲區中山里中山里水源路167號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-365050 | 機構負責人姓名: 王建翔 | 機構代碼: BF0800067 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市大甲區中山里中山里水源路167號 @ 長照B據點 |
| 電話: 87322413 | 地址鄉鎮市區: 屏東市 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 王建翔 @ 藥局基本資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0921-365050 | 機構負責人姓名: 王建翔 | 機構代碼: BF0800067 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市大甲區中山里中山里水源路167號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0921-365050 | 機構負責人姓名: 王建翔 | 機構代碼: BF0800067 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市大甲區中山里中山里水源路167號 @ 長照ABC據點 |
統一編號: 47888274 | 廠商地址: 臺東縣臺東市蘭州街54巷5號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 109301110118 | 採購單位: 臺東縣政府 | 採購案: 新生國小--108年度新生國小新生樓老舊廁所整修工程 | 根據: 4 以虛偽不實之文件投標、訂約或履約,情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1090929 00:00 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 1120928 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 王牌物業股份有限公司 | 聯丞投資開發股份有限公司 | 統一編號: 43907742 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-365050 | 機構負責人姓名: 王建翔 | 機構代碼: BF0800067 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市大甲區中山里中山里水源路167號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-365050 | 機構負責人姓名: 王建翔 | 機構代碼: BF0800067 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市大甲區中山里中山里水源路167號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-365050 | 機構負責人姓名: 王建翔 | 機構代碼: BF0800067 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市大甲區中山里中山里水源路167號 @ 長照B據點 |
電話: 87322413 | 地址鄉鎮市區: 屏東市 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 王建翔 @ 藥局基本資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0921-365050 | 機構負責人姓名: 王建翔 | 機構代碼: BF0800067 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市大甲區中山里中山里水源路167號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0921-365050 | 機構負責人姓名: 王建翔 | 機構代碼: BF0800067 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市大甲區中山里中山里水源路167號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 王建翔 ... ]
名稱 寓茶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 寓茶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏寓茶業 高雄市前金區中華三路105號13樓 | 施宏偉 | 91467737 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062220000) |
富寓茶坊 新北市新店區光明街270號(1樓) | 張芯瑜 | 91702607 | 核准設立 - 獨資 |
寓茶有限公司 臺北市大安區信義路4段306號13樓之1 | 王建翔 | 94018828 | 核准設立 |
寓茶伊通有限公司 臺北市中山區伊通街123號1樓 | 王建翔 | 94053818 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-18) |
宏寓茶業 登記地址: 高雄市前金區中華三路105號13樓 | 負責人: 施宏偉 | 統編: 91467737 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062220000) |
富寓茶坊 登記地址: 新北市新店區光明街270號(1樓) | 負責人: 張芯瑜 | 統編: 91702607 | 核准設立 - 獨資 |
寓茶有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段306號13樓之1 | 負責人: 王建翔 | 統編: 94018828 | 核准設立 |
寓茶伊通有限公司 登記地址: 臺北市中山區伊通街123號1樓 | 負責人: 王建翔 | 統編: 94053818 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-18) |
姓名 王建翔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王建翔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王朝土木包工業 臺東縣臺東市光明里蘭州街五十四巷五號 | 王建翔 | 47888274 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060096758) |
順翔企業社 桃園市蘆竹區福昌里南順六街23號(1樓) | 王建翔 | 72732932 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109001788) |
仟翔舊貨行 臺中市后里區眉山里安眉路142-14號二樓 | 王建翔 | 08325369 | 歇業 - 獨資 |
同心資產開發商行 桃園市龜山區南美里南上路250巷15號5樓 | 王建翔 | 72731568 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1129004255) |
台灣土石聯合股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段221號8樓 | 王建翔 | 42821612 | 核准設立 |
台企資產投資開發股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段221號8樓 | 王建翔 | 43620753 | 核准設立 |
柏傑資產開發股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段221號8樓 | 王建翔 | 83464526 | 核准設立 |
順浤企業行 高雄市鼓山區鼓山2路160巷10號1樓 | 王建翔 | 10238405 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10261847300) |
王朝土木包工業 登記地址: 臺東縣臺東市光明里蘭州街五十四巷五號 | 負責人: 王建翔 | 統編: 47888274 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060096758) |
順翔企業社 登記地址: 桃園市蘆竹區福昌里南順六街23號(1樓) | 負責人: 王建翔 | 統編: 72732932 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109001788) |
仟翔舊貨行 登記地址: 臺中市后里區眉山里安眉路142-14號二樓 | 負責人: 王建翔 | 統編: 08325369 | 歇業 - 獨資 |
同心資產開發商行 登記地址: 桃園市龜山區南美里南上路250巷15號5樓 | 負責人: 王建翔 | 統編: 72731568 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1129004255) |
台灣土石聯合股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段221號8樓 | 負責人: 王建翔 | 統編: 42821612 | 核准設立 |
台企資產投資開發股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段221號8樓 | 負責人: 王建翔 | 統編: 43620753 | 核准設立 |
柏傑資產開發股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段221號8樓 | 負責人: 王建翔 | 統編: 83464526 | 核准設立 |
順浤企業行 登記地址: 高雄市鼓山區鼓山2路160巷10號1樓 | 負責人: 王建翔 | 統編: 10238405 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10261847300) |
[ 查詢所有 王建翔 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
|