劉志清
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉志清的職稱是董事長, 持有股份數是500000, 公司名稱是圓珅工程有限公司, 統一編號是94023667.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 圓珅工程有限公司 | 統一編號: 94023667 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 圓珅工程有限公司 | 統一編號: 94023667 |
[ 搜尋所有相關: 劉志清 @ 董監事資料集 ]
無其他 圓珅工程 資料。
[ 搜尋所有 圓珅工程 ... ]
根據姓名 劉志清 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉志清 ...) | 負責人: 劉志清(總會長) | 設立時間: 1011006 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3327609 | 機構負責人姓名: 劉志清 | 機構代碼: BF0400005 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市桃園區中興里中福街66號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3327609 | 機構負責人姓名: 劉志清 | 機構代碼: BF0400005 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市桃園區中興里中福街66號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-3327656 | 機構負責人姓名: 劉志清 | 機構代碼: 1R0400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市桃園區中福街66號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 小規模多機能服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4855785 | 機構負責人姓名: 劉志清 | 機構代碼: 2N0400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 桃園市楊梅區大模街10號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4855785 | 機構負責人姓名: 劉志清 | 機構代碼: 2N0400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 桃園市楊梅區大模街10號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/02/19 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4855785 | 機構負責人姓名: 劉志清 | 機構代碼: 2N0400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 桃園市楊梅區大模街10號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2016/10/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4855785 | 機構負責人姓名: 劉志清 | 機構代碼: BF0400185 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市楊梅區大模街10號2樓 @ 長照ABC據點 |
負責人: 劉志清(總會長) | 設立時間: 1011006 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3327609 | 機構負責人姓名: 劉志清 | 機構代碼: BF0400005 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市桃園區中興里中福街66號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3327609 | 機構負責人姓名: 劉志清 | 機構代碼: BF0400005 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市桃園區中興里中福街66號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-3327656 | 機構負責人姓名: 劉志清 | 機構代碼: 1R0400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市桃園區中福街66號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 小規模多機能服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4855785 | 機構負責人姓名: 劉志清 | 機構代碼: 2N0400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 桃園市楊梅區大模街10號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4855785 | 機構負責人姓名: 劉志清 | 機構代碼: 2N0400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 桃園市楊梅區大模街10號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/02/19 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4855785 | 機構負責人姓名: 劉志清 | 機構代碼: 2N0400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 桃園市楊梅區大模街10號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2016/10/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4855785 | 機構負責人姓名: 劉志清 | 機構代碼: BF0400185 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市楊梅區大模街10號2樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 劉志清 ... ]
名稱 圓珅工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 圓珅工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
圓珅工程有限公司 高雄市鳳山區南華一路123巷6號1樓 | 劉志清 | 94023667 | 核准設立 |
圓珅工程有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區南華一路123巷6號1樓 | 負責人: 劉志清 | 統編: 94023667 | 核准設立 |
姓名 劉志清 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉志清)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
志清工程行 高雄市六龜區華中街84號一樓 | 劉志清 | 99542013 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761348400) |
建翊企業社 桃園市平鎮區福林里中豐路山頂段181號(1樓) | 劉志清 | 09980075 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1129004480) |
豐鈿工程行 新北市鶯歌區鶯桃路296巷70號(1樓) | 劉志清 | 10058249 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035244703) |
帝珀璽興業有限公司 新北市新店區寶中路74號5樓 | 劉志清 | 12949802 | 核准設立 |
東方日星國際興業股份有限公司 新北市新店區寶中路74號5樓 | 劉志清 | 12972161 | 核准設立 |
伊吉堡小吃店 臺北市中正區南陽街56號1樓 | 劉志清 | 14317367 | 歇業 - 獨資 |
展金汽車有限公司 高雄市楠梓區五常里興楠路100號 | 劉志清 | 23354356 | 核准設立 |
欣田園開發股份有限公司 新北市新店區寶中路74號5樓 | 劉志清 | 24307310 | 核准設立 |
志清工程行 登記地址: 高雄市六龜區華中街84號一樓 | 負責人: 劉志清 | 統編: 99542013 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761348400) |
建翊企業社 登記地址: 桃園市平鎮區福林里中豐路山頂段181號(1樓) | 負責人: 劉志清 | 統編: 09980075 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1129004480) |
豐鈿工程行 登記地址: 新北市鶯歌區鶯桃路296巷70號(1樓) | 負責人: 劉志清 | 統編: 10058249 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035244703) |
帝珀璽興業有限公司 登記地址: 新北市新店區寶中路74號5樓 | 負責人: 劉志清 | 統編: 12949802 | 核准設立 |
東方日星國際興業股份有限公司 登記地址: 新北市新店區寶中路74號5樓 | 負責人: 劉志清 | 統編: 12972161 | 核准設立 |
伊吉堡小吃店 登記地址: 臺北市中正區南陽街56號1樓 | 負責人: 劉志清 | 統編: 14317367 | 歇業 - 獨資 |
展金汽車有限公司 登記地址: 高雄市楠梓區五常里興楠路100號 | 負責人: 劉志清 | 統編: 23354356 | 核准設立 |
欣田園開發股份有限公司 登記地址: 新北市新店區寶中路74號5樓 | 負責人: 劉志清 | 統編: 24307310 | 核准設立 |
[ 查詢所有 劉志清 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
|