張煥禎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張煥禎的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是宏新口腔團隊股份有限公司, 統一編號是94025308.
董監事資料集 資料集的 張煥禎 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張煥禎 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 238000 | 所代表法人: | 宏新口腔團隊股份有限公司 | 統一編號: 94025308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 136000 | 所代表法人: | 宏新口腔團隊股份有限公司 | 統一編號: 94025308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宏新口腔團隊股份有限公司 | 統一編號: 94025308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 238000 | 所代表法人: | 宏新口腔團隊股份有限公司 | 統一編號: 94025308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 136000 | 所代表法人: | 宏新口腔團隊股份有限公司 | 統一編號: 94025308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宏新口腔團隊股份有限公司 | 統一編號: 94025308 |
[ 搜尋所有相關: 張煥禎 @ 董監事資料集 ]
| 電話: 03-4941234*3024 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 桃園市平鎮區延平路2段430巷81弄4號 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 03-4941234*3024 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 桃園市平鎮區延平路2段430巷81弄4號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 宏新口腔團隊 ... ]
根據姓名 張煥禎 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張煥禎 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 03-4941234 | 機構負責人姓名: 張煥禎 | 機構代碼: B20400028 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市平鎮區廣泰路77號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/28 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張煥禎 | 機構代碼: BD0400028 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市平鎮區廣泰路77號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張煥禎 | 機構代碼: BD0400027 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市平鎮區廣泰路77號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 03-4941234 | 機構負責人姓名: 張煥禎 | 機構代碼: B20400028 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市平鎮區廣泰路77號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/28 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張煥禎 | 機構代碼: BD0400028 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市平鎮區廣泰路77號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張煥禎 | 機構代碼: BD0400027 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市平鎮區廣泰路77號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 03-4941234 | 機構負責人姓名: 張煥禎 | 機構代碼: B20400028 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市平鎮區廣泰路77號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/28 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張煥禎 | 機構代碼: BD0400028 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市平鎮區廣泰路77號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 03-4941234 | 機構負責人姓名: 張煥禎 | 機構代碼: B20400028 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市平鎮區廣泰路77號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/28 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張煥禎 | 機構代碼: BD0400028 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市平鎮區廣泰路77號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張煥禎 | 機構代碼: BD0400027 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市平鎮區廣泰路77號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 03-4941234 | 機構負責人姓名: 張煥禎 | 機構代碼: B20400028 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市平鎮區廣泰路77號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/28 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張煥禎 | 機構代碼: BD0400028 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市平鎮區廣泰路77號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張煥禎 | 機構代碼: BD0400027 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市平鎮區廣泰路77號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 03-4941234 | 機構負責人姓名: 張煥禎 | 機構代碼: B20400028 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市平鎮區廣泰路77號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/28 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張煥禎 | 機構代碼: BD0400028 | 機構種類: BD | 地址全址: 桃園市平鎮區廣泰路77號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 張煥禎 ... ]
名稱 宏新口腔團隊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宏新口腔團隊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏新口腔團隊股份有限公司 桃園市平鎮區延平路二段430巷81弄4號 | 饒瑞瑛 | 94025308 | 核准設立 |
宏新口腔團隊股份有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區延平路二段430巷81弄4號 | 負責人: 饒瑞瑛 | 統編: 94025308 | 核准設立 |
姓名 張煥禎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張煥禎)
聯新國際開發有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區復旦路二段23巷28弄8號 | 負責人: 張煥禎 | 統編: 13040791 | 解散 (核准解散日期: 2020-02-26) |
聯新國際管理開發興業股份有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區延平路二段430巷87弄4號1樓 | 負責人: 張煥禎 | 統編: 28040117 | 核准設立 |
雲新健康股份有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區環南路411號2樓之1 | 負責人: 張煥禎 | 統編: 50961426 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-07) |
聯新國際教育文化事業股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區南華里南海街7號1樓 | 負責人: 張煥禎 | 統編: 53983711 | 核准設立 |
聯新生醫科技股份有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區義民里復旦路二段117巷27弄6衖25號8樓之2 | 負責人: 張煥禎 | 統編: 54774831 | 核准設立 |
聯新健康股份有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區環南路411號4樓之1 | 負責人: 張煥禎 | 統編: 54928890 | 核准設立 |
唯妥股份有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區義興里環南路411號2樓之1 | 負責人: 張煥禎 | 統編: 69672495 | 核准設立 |
聯新尊爵健康管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段79號3樓 | 負責人: 張煥禎 | 統編: 83451120 | 核准設立 |
[ 查詢所有 張煥禎 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
|