林宏霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林宏霖的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是鉅星開發實業有限公司, 統一編號是94042812.
| 負責人姓名: 林宏霖 | 統一編號: 94042812 | 所在地: 彰化縣二林鎮北平里吉利街385號1樓 |
負責人姓名: 林宏霖 | 統一編號: 94042812 | 所在地: 彰化縣二林鎮北平里吉利街385號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 林宏霖 @ 不動產經紀業備查資料 ]
無其他 鉅星開發實業 資料。
[ 搜尋所有 鉅星開發實業 ... ]
根據姓名 林宏霖 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 林宏霖 ...) | 公司名稱: 金車友汽車有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20211011 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/09/09 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4609646 | 機構負責人姓名: 林宏霖 | 機構代碼: B50400009 | 機構種類: B5 | 地址全址: 桃園市平鎮區東社里15鄰社子3之21號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/09/09 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4609646 | 機構負責人姓名: 林宏霖 | 機構代碼: B50400009 | 機構種類: B5 | 地址全址: 桃園市平鎮區東社里15鄰社子3之21號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/09/09 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4609646 | 機構負責人姓名: 林宏霖 | 機構代碼: B50400009 | 機構種類: B5 | 地址全址: 桃園市平鎮區東社里15鄰社子3之21號2樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/04/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4609646 | 機構負責人姓名: 林宏霖 | 機構代碼: B50400009 | 機構種類: B5 | 地址全址: 桃園市平鎮區東社里15鄰社子3之21號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/04/27 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-4609646 | 機構負責人姓名: 林宏霖 | 機構代碼: B50400009 | 機構種類: B5 | 地址全址: 桃園市平鎮區東社里15鄰社子3之21號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210205 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-4609646 | 機構負責人姓名: 林宏霖 | 機構代碼: B50400009 | 機構種類: B5 | 地址全址: 桃園市平鎮區東社里15鄰社子3之21號2樓 @ 長照ABC據點 |
公司名稱: 金車友汽車有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20211011 @ 遊覽車駕駛資料 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/09/09 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4609646 | 機構負責人姓名: 林宏霖 | 機構代碼: B50400009 | 機構種類: B5 | 地址全址: 桃園市平鎮區東社里15鄰社子3之21號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/09/09 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4609646 | 機構負責人姓名: 林宏霖 | 機構代碼: B50400009 | 機構種類: B5 | 地址全址: 桃園市平鎮區東社里15鄰社子3之21號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/09/09 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4609646 | 機構負責人姓名: 林宏霖 | 機構代碼: B50400009 | 機構種類: B5 | 地址全址: 桃園市平鎮區東社里15鄰社子3之21號2樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/04/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4609646 | 機構負責人姓名: 林宏霖 | 機構代碼: B50400009 | 機構種類: B5 | 地址全址: 桃園市平鎮區東社里15鄰社子3之21號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/04/27 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-4609646 | 機構負責人姓名: 林宏霖 | 機構代碼: B50400009 | 機構種類: B5 | 地址全址: 桃園市平鎮區東社里15鄰社子3之21號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210205 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-4609646 | 機構負責人姓名: 林宏霖 | 機構代碼: B50400009 | 機構種類: B5 | 地址全址: 桃園市平鎮區東社里15鄰社子3之21號2樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林宏霖 ... ]
名稱 鉅星開發實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鉅星開發實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鉅星開發實業有限公司 彰化縣二林鎮北平里吉利街385號1樓 | 林宏霖 | 94042812 | 核准設立 |
鉅星開發實業有限公司 登記地址: 彰化縣二林鎮北平里吉利街385號1樓 | 負責人: 林宏霖 | 統編: 94042812 | 核准設立 |
姓名 林宏霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林宏霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏霖印刷材料行 臺南市南區再興里三官路2號1樓 | 林宏霖 | 81423367 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080007013) |
宏霖紙器行 新北市三重區中正北路134號5樓(現場僅供辦公室使用) | 林宏霖 | 10058655 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078121741) |
宏達服飾企業有限公司三峽分公司 新北市三峽區民生街112號 | 林宏霖 | 42729805 | 核准設立 |
威宏企業社 新北市新店區中興路3段172號1樓 | 林宏霖 | 99794755 | 核准設立 - 獨資 |
壹程工程行 雲林縣莿桐鄉五華村建治路27-2號1樓 | 林宏霖 | 92346183 | 核准設立 - 獨資 |
穩當發電腦彩 新北市新莊區四維路152巷23號(1樓) | 林宏霖 | 09919213 | 核准設立 - 獨資 |
馬克斯教育事業股份有限公司 高雄市三民區建國三路111號6樓之2 | 林宏霖 | 13159220 | 核准設立 |
宏霖印刷材料行 登記地址: 臺南市南區再興里三官路2號1樓 | 負責人: 林宏霖 | 統編: 81423367 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080007013) |
宏霖紙器行 登記地址: 新北市三重區中正北路134號5樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 林宏霖 | 統編: 10058655 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078121741) |
宏達服飾企業有限公司三峽分公司 登記地址: 新北市三峽區民生街112號 | 負責人: 林宏霖 | 統編: 42729805 | 核准設立 |
威宏企業社 登記地址: 新北市新店區中興路3段172號1樓 | 負責人: 林宏霖 | 統編: 99794755 | 核准設立 - 獨資 |
壹程工程行 登記地址: 雲林縣莿桐鄉五華村建治路27-2號1樓 | 負責人: 林宏霖 | 統編: 92346183 | 核准設立 - 獨資 |
穩當發電腦彩 登記地址: 新北市新莊區四維路152巷23號(1樓) | 負責人: 林宏霖 | 統編: 09919213 | 核准設立 - 獨資 |
馬克斯教育事業股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區建國三路111號6樓之2 | 負責人: 林宏霖 | 統編: 13159220 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林宏霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
|