陳欣宜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳欣宜的職稱是董事長, 持有股份數是140000, 公司名稱是永吉生醫股份有限公司, 統一編號是94052819.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 永吉生醫股份有限公司 | 統一編號: 94052819 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 永吉生醫股份有限公司 | 統一編號: 94052819 |
[ 搜尋所有相關: 陳欣宜 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 永吉生醫 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 永吉生醫 ...) | 連絡電話: 04-23109787 | 環中路一段1032巷148號2樓 | 廠商序號: C20230907002 @ 寵物食品業者資料 |
| 電話: 02-2963-4852 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市北屯區環中路一段1032巷148號2樓 @ 醫療器材商資料集 |
連絡電話: 04-23109787 | 環中路一段1032巷148號2樓 | 廠商序號: C20230907002 @ 寵物食品業者資料 |
電話: 02-2963-4852 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市北屯區環中路一段1032巷148號2樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 永吉生醫 ... ]
根據姓名 陳欣宜 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳欣宜 ...) | (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 黃裕榮 | 新北市 | 場域: 學校 | 24162新北市三重區中正北路163號 工科教學大樓前草地 @ 文化部公共藝術 |
| 公司統編: 83196135 | 臺北市大同區長安西路33號5樓 | 設立核准日期: 20200825 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
黃裕榮 | 新北市 | 場域: 學校 | 24162新北市三重區中正北路163號 工科教學大樓前草地 @ 文化部公共藝術 |
公司統編: 83196135 | 臺北市大同區長安西路33號5樓 | 設立核准日期: 20200825 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
[ 搜尋所有 陳欣宜 ... ]
名稱 永吉生醫 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 永吉生醫)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永吉生醫股份有限公司 臺中市北屯區環中路一段1032巷148號2樓 | 陳欣宜 | 94052819 | 核准設立 |
永吉生醫股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區環中路一段1032巷148號2樓 | 負責人: 陳欣宜 | 統編: 94052819 | 核准設立 |
姓名 陳欣宜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳欣宜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
欣宜服飾店 新北市三重區集成路17號2樓(現場僅供辦公室使用) | 陳欣宜 | 10696915 | 歇業 - 獨資 |
欣光企業有限公司 臺北市松山區八德路3段74巷80號 | 陳欣宜 | 14046724 | 核准設立 |
欣濚企業有限公司 臺南市新營區新南里民治路326號2樓 | 陳欣宜 | 83035589 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-16) |
欣享茶行 臺中市大里區中新里中興路二段340號1樓 | 陳欣宜 | 87276222 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120863168) |
富家欣有限公司 臺中市大里區中興路二段340號1樓 | 陳欣宜 | 90107236 | 核准設立 |
食令鮮魚湯 宜蘭縣蘇澳鎮蘇西里蘇港路254號一樓 | 陳欣宜 | 87377164 | 核准設立 - 獨資 |
小酌大飲小吃部 宜蘭縣蘇澳鎮蘇西里蘇港路254號一樓 | 陳欣宜 | 41821683 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060900258) |
伊藤園服飾店 臺南市安南區淵東里仁安路181號1樓 | 陳欣宜 | 09527716 | 歇業 - 獨資 |
欣宜服飾店 登記地址: 新北市三重區集成路17號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 陳欣宜 | 統編: 10696915 | 歇業 - 獨資 |
欣光企業有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路3段74巷80號 | 負責人: 陳欣宜 | 統編: 14046724 | 核准設立 |
欣濚企業有限公司 登記地址: 臺南市新營區新南里民治路326號2樓 | 負責人: 陳欣宜 | 統編: 83035589 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-16) |
欣享茶行 登記地址: 臺中市大里區中新里中興路二段340號1樓 | 負責人: 陳欣宜 | 統編: 87276222 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120863168) |
富家欣有限公司 登記地址: 臺中市大里區中興路二段340號1樓 | 負責人: 陳欣宜 | 統編: 90107236 | 核准設立 |
食令鮮魚湯 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮蘇西里蘇港路254號一樓 | 負責人: 陳欣宜 | 統編: 87377164 | 核准設立 - 獨資 |
小酌大飲小吃部 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮蘇西里蘇港路254號一樓 | 負責人: 陳欣宜 | 統編: 41821683 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060900258) |
伊藤園服飾店 登記地址: 臺南市安南區淵東里仁安路181號1樓 | 負責人: 陳欣宜 | 統編: 09527716 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳欣宜 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
|