江佳真
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名江佳真的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是如實顧問有限公司, 統一編號是94061280.
無其他 如實顧問 資料。
[ 搜尋所有 如實顧問 ... ]
根據姓名 江佳真 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 江佳真 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 0975-300523 | 機構負責人姓名: 江佳真 | 機構代碼: B10800001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市西區忠誠里忠明南路42號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0975-300523 | 機構負責人姓名: 江佳真 | 機構代碼: B10800001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市西區忠誠里忠明南路42號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0975-300523 | 機構負責人姓名: 江佳真 | 機構代碼: B10800001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市西區忠誠里忠明南路42號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0975-300523 | 機構負責人姓名: 江佳真 | 機構代碼: B10800001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市西區忠誠里忠明南路42號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0975-300523 | 機構負責人姓名: 江佳真 | 機構代碼: B10800001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市西區忠誠里忠明南路42號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0975-300523 | 機構負責人姓名: 江佳真 | 機構代碼: B10800001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市西區忠誠里忠明南路42號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 04-23238561 | 機構負責人姓名: 江佳真 | 機構代碼: B10800001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市西屯區西墩里024鄰黎明路三段348號8樓A室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 0975-300523 | 機構負責人姓名: 江佳真 | 機構代碼: B10800001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市西區忠誠里忠明南路42號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 0975-300523 | 機構負責人姓名: 江佳真 | 機構代碼: B10800001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市西區忠誠里忠明南路42號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0975-300523 | 機構負責人姓名: 江佳真 | 機構代碼: B10800001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市西區忠誠里忠明南路42號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0975-300523 | 機構負責人姓名: 江佳真 | 機構代碼: B10800001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市西區忠誠里忠明南路42號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0975-300523 | 機構負責人姓名: 江佳真 | 機構代碼: B10800001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市西區忠誠里忠明南路42號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0975-300523 | 機構負責人姓名: 江佳真 | 機構代碼: B10800001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市西區忠誠里忠明南路42號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0975-300523 | 機構負責人姓名: 江佳真 | 機構代碼: B10800001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市西區忠誠里忠明南路42號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 04-23238561 | 機構負責人姓名: 江佳真 | 機構代碼: B10800001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市西屯區西墩里024鄰黎明路三段348號8樓A室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 0975-300523 | 機構負責人姓名: 江佳真 | 機構代碼: B10800001 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市西區忠誠里忠明南路42號3樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 江佳真 ... ]
名稱 如實顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 如實顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
如實顧問有限公司 臺中市西區民龍里臺灣大道二段239號13樓 | 江佳真 | 94061280 | 核准設立 |
如實顧問有限公司 登記地址: 臺中市西區民龍里臺灣大道二段239號13樓 | 負責人: 江佳真 | 統編: 94061280 | 核准設立 |
姓名 江佳真 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 江佳真)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萬向食品行 高雄市岡山區岡山里岡山路82號1樓 | 江佳真 | 09026332 | 歇業 - 獨資 |
鎮中自行車行 屏東縣里港鄉大平村中山路25-5號1樓 | 江佳真 | 09107587 | 核准設立 - 獨資 |
金晨曦工程行 臺中市大肚區磺溪里福興街21號 | 江佳真 | 25426685 | 歇業 - 獨資 |
萬向食品行 登記地址: 高雄市岡山區岡山里岡山路82號1樓 | 負責人: 江佳真 | 統編: 09026332 | 歇業 - 獨資 |
鎮中自行車行 登記地址: 屏東縣里港鄉大平村中山路25-5號1樓 | 負責人: 江佳真 | 統編: 09107587 | 核准設立 - 獨資 |
金晨曦工程行 登記地址: 臺中市大肚區磺溪里福興街21號 | 負責人: 江佳真 | 統編: 25426685 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
|