李承翰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李承翰的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是永嘉國際有限公司, 統一編號是94070106.
| 統一編號: 94070106 | 電話號碼: 02-29007283 | 新北市新莊區新北大道4段173號2樓 |
統一編號: 94070106 | 電話號碼: 02-29007283 | 新北市新莊區新北大道4段173號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 李承翰 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 永嘉國際 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 永嘉國際 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 92470 | 所代表法人: 永嘉國際開發股份有限公司 | 啟台股份有限公司 | 統一編號: 11631200 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2805000 | 所代表法人: | 永嘉國際開發股份有限公司 | 統一編號: 96945792 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4664062 | 所代表法人: 永嘉國際開發股份有限公司 | 民台科技股份有限公司 | 統一編號: 11330892 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 92470 | 所代表法人: 永嘉國際開發股份有限公司 | 啟台股份有限公司 | 統一編號: 11631200 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3200000 | 所代表法人: 永嘉國際開發股份有限公司 | 優貝克自動化股份有限公司 | 統一編號: 28007139 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3200000 | 所代表法人: 永嘉國際開發股份有限公司 | 優貝克自動化股份有限公司 | 統一編號: 28007139 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 永嘉國際投資有限公司 | 統一編號: 45118623 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 92470 | 所代表法人: 永嘉國際開發股份有限公司 | 啟台股份有限公司 | 統一編號: 11631200 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2805000 | 所代表法人: | 永嘉國際開發股份有限公司 | 統一編號: 96945792 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4664062 | 所代表法人: 永嘉國際開發股份有限公司 | 民台科技股份有限公司 | 統一編號: 11330892 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 92470 | 所代表法人: 永嘉國際開發股份有限公司 | 啟台股份有限公司 | 統一編號: 11631200 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3200000 | 所代表法人: 永嘉國際開發股份有限公司 | 優貝克自動化股份有限公司 | 統一編號: 28007139 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3200000 | 所代表法人: 永嘉國際開發股份有限公司 | 優貝克自動化股份有限公司 | 統一編號: 28007139 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 永嘉國際投資有限公司 | 統一編號: 45118623 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 永嘉國際 ... ]
根據姓名 李承翰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李承翰 ...) | 鄭元東、鄧心怡、牧石創藝有限公司 | 臺南市 | 場域: 園區 | 國立臺灣歷史博物館戶外園區 @ 文化部公共藝術 |
| 鄭元東、鄧心怡、牧石創藝有限公司 | 臺南市 | 場域: 園區 | 國立臺灣歷史博物館戶外園區 @ 文化部公共藝術 |
| 鄭元東、鄧心怡、牧石創藝有限公司 | 臺南市 | 場域: 園區 | 國立臺灣歷史博物館戶外園區 @ 文化部公共藝術 |
| 鄭元東、鄧心怡、牧石創藝有限公司 | 臺南市 | 場域: 園區 | 國立臺灣歷史博物館戶外園區 @ 文化部公共藝術 |
| 連絡電話: 0987772588 | 嶺東路888號6樓之3 | 廠商序號: C2019070000025 @ 寵物食品業者資料 |
| 鄭元東、鄧心怡、牧石創藝有限公司 | 臺南市 | 場域: 園區 | 國立臺灣歷史博物館戶外園區 @ 文化部公共藝術 |
| 鄭元東、鄧心怡、牧石創藝有限公司 | 臺南市 | 場域: 園區 | 國立臺灣歷史博物館戶外園區 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
鄭元東、鄧心怡、牧石創藝有限公司 | 臺南市 | 場域: 園區 | 國立臺灣歷史博物館戶外園區 @ 文化部公共藝術 |
鄭元東、鄧心怡、牧石創藝有限公司 | 臺南市 | 場域: 園區 | 國立臺灣歷史博物館戶外園區 @ 文化部公共藝術 |
鄭元東、鄧心怡、牧石創藝有限公司 | 臺南市 | 場域: 園區 | 國立臺灣歷史博物館戶外園區 @ 文化部公共藝術 |
鄭元東、鄧心怡、牧石創藝有限公司 | 臺南市 | 場域: 園區 | 國立臺灣歷史博物館戶外園區 @ 文化部公共藝術 |
連絡電話: 0987772588 | 嶺東路888號6樓之3 | 廠商序號: C2019070000025 @ 寵物食品業者資料 |
鄭元東、鄧心怡、牧石創藝有限公司 | 臺南市 | 場域: 園區 | 國立臺灣歷史博物館戶外園區 @ 文化部公共藝術 |
鄭元東、鄧心怡、牧石創藝有限公司 | 臺南市 | 場域: 園區 | 國立臺灣歷史博物館戶外園區 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 李承翰 ... ]
名稱 永嘉國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 永嘉國際)
永嘉國際品牌策劃有限公司 登記地址: 臺北市士林區延平北路6段66號1樓 | 負責人: 葉嘉寶 | 統編: 55751309 | 核准設立 |
永嘉國際有限公司 登記地址: 新北市新莊區新北大道4段173號2樓 | 負責人: 李承翰 | 統編: 94070106 | 核准設立 |
永嘉國際投資有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區錦興里光明路二段133號1樓 | 負責人: 洪?竹 | 統編: 45118623 | 核准設立 |
永嘉國際開發股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區青島東路7號2樓之4 | 負責人: 蔡賴淑美 | 統編: 96945792 | 核准設立 |
永嘉國際事業有限公司 登記地址: 新北市樹林區南園里學成路709號(1樓) | 負責人: 劉鎰嘉 | 統編: 24699337 | 廢止 |
永嘉國際管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段20號5樓 | 統編: 89600077 | 解散 (文號: 1998-6-29 建一字 第87305492號) |
永嘉國際奈米塗料科技事業有限公司 登記地址: 新北市樹林區南園里大雅路49號2樓 | 負責人: 蘇敏其 | 統編: 24705534 | 廢止 |
永嘉國際股份有限公司 登記地址: | 統編: 53135219 | 解散已清算完結 (104年10月02日 中院麟非柒104司司267字 第1040118887號) |
[ 查詢所有 永嘉國際 ... ]
姓名 李承翰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李承翰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
辰翰工程有限公司 新北市中和區員山路394巷8號 | 李承翰 | 42692238 | 核准設立 |
翰欣國際有限公司 新北市新莊區樹新路206號5樓 | 李承翰 | 42700217 | 核准設立 |
瑞翰企業社 新北市淡水區新春街91巷1號10樓 | 李承翰 | 80022327 | 核准設立 - 獨資 |
庭翰企業社 高雄市鳳山區林森路173號 | 李承翰 | 93259799 | 停業 - 合夥 |
承翰工程行 臺中市太平區中山里大源七街50號一樓 | 李承翰 | 20313450 | 歇業 - 獨資 |
承翰德有限公司 臺北市萬華區環河南路3段45號1樓 | 李承翰 | 54350377 | 解散 (核准解散日期: 2014-10-09) |
佳翰企業社 新竹市北區曲溪里四維路一八號二樓(僅供辦公室使用) | 李承翰 | 14872940 | 歇業 - 獨資 |
利承投資有限公司 臺北市大同區太原路158號2樓之1 | 李承翰 | 24958988 | 核准設立 |
辰翰工程有限公司 登記地址: 新北市中和區員山路394巷8號 | 負責人: 李承翰 | 統編: 42692238 | 核准設立 |
翰欣國際有限公司 登記地址: 新北市新莊區樹新路206號5樓 | 負責人: 李承翰 | 統編: 42700217 | 核准設立 |
瑞翰企業社 登記地址: 新北市淡水區新春街91巷1號10樓 | 負責人: 李承翰 | 統編: 80022327 | 核准設立 - 獨資 |
庭翰企業社 登記地址: 高雄市鳳山區林森路173號 | 負責人: 李承翰 | 統編: 93259799 | 停業 - 合夥 |
承翰工程行 登記地址: 臺中市太平區中山里大源七街50號一樓 | 負責人: 李承翰 | 統編: 20313450 | 歇業 - 獨資 |
承翰德有限公司 登記地址: 臺北市萬華區環河南路3段45號1樓 | 負責人: 李承翰 | 統編: 54350377 | 解散 (核准解散日期: 2014-10-09) |
佳翰企業社 登記地址: 新竹市北區曲溪里四維路一八號二樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 李承翰 | 統編: 14872940 | 歇業 - 獨資 |
利承投資有限公司 登記地址: 臺北市大同區太原路158號2樓之1 | 負責人: 李承翰 | 統編: 24958988 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李承翰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
|