王曉嵐
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王曉嵐的職稱是董事長, 持有股份數是200000, 所代表法人是萬年投資顧問有限公司, 公司名稱是樂活現煮食股份有限公司, 統一編號是94103654.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 萬年投資顧問有限公司 | 樂活現煮食股份有限公司 | 統一編號: 94103654 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 萬年投資顧問有限公司 | 樂活現煮食股份有限公司 | 統一編號: 94103654 |
[ 搜尋所有相關: 王曉嵐 @ 董監事資料集 ]
無其他 樂活現煮食 資料。
[ 搜尋所有 樂活現煮食 ... ]
根據姓名 王曉嵐 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王曉嵐 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/05/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/05/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/05/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/04/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 066223998 | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: BD1400038 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺南市柳營區太康里太康201-10號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/04/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 066223998 | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: BD1400038 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺南市柳營區太康里太康201-10號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/05/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/05/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/05/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: 1X1400004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區永春街7號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/04/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 066223998 | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: BD1400038 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺南市柳營區太康里太康201-10號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/04/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 066223998 | 機構負責人姓名: 王曉嵐 | 機構代碼: BD1400038 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺南市柳營區太康里太康201-10號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 王曉嵐 ... ]
名稱 樂活現煮食 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 樂活現煮食)
樂活現煮食股份有限公司 登記地址: 臺南市南區萬年路160巷9號 | 負責人: 王曉嵐 | 統編: 94103654 | 核准設立 |
姓名 王曉嵐 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王曉嵐)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
第一企業社 臺南市北區永祥里實踐街85巷1號1樓 | 王曉嵐 | 10861560 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110037646) |
尼斯西餐廳 宜蘭縣宜蘭市大東里舊城東路四二號二樓 | 王曉嵐 | 17942434 | 歇業 - 獨資 |
田馳企業社 桃園市平鎮區湧安里頂好街24巷16號1樓 | 王曉嵐 | 41040929 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039012790) |
裕康美企業股份有限公司 臺南市安南區媽祖宮里北汕尾三路532.536號 | 王曉嵐 | 53632672 | 核准設立 |
樂活健康生技事業股份有限公司 臺南市仁德區仁德里中正路2段1225號1樓 | 王曉嵐 | 90404968 | 核准設立 |
永春健康生技股份有限公司 臺南市南區萬年路160巷9號 | 王曉嵐 | 93517136 | 核准設立 |
第一健康生技有限公司 臺南市南區省躬里萬年路160巷9號 | 王曉嵐 | 93517754 | 核准設立 |
樂愛健康生技事業股份有限公司 臺南市南區萬年路160巷9號 | 王曉嵐 | 93564799 | 核准設立 |
第一企業社 登記地址: 臺南市北區永祥里實踐街85巷1號1樓 | 負責人: 王曉嵐 | 統編: 10861560 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110037646) |
尼斯西餐廳 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市大東里舊城東路四二號二樓 | 負責人: 王曉嵐 | 統編: 17942434 | 歇業 - 獨資 |
田馳企業社 登記地址: 桃園市平鎮區湧安里頂好街24巷16號1樓 | 負責人: 王曉嵐 | 統編: 41040929 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039012790) |
裕康美企業股份有限公司 登記地址: 臺南市安南區媽祖宮里北汕尾三路532.536號 | 負責人: 王曉嵐 | 統編: 53632672 | 核准設立 |
樂活健康生技事業股份有限公司 登記地址: 臺南市仁德區仁德里中正路2段1225號1樓 | 負責人: 王曉嵐 | 統編: 90404968 | 核准設立 |
永春健康生技股份有限公司 登記地址: 臺南市南區萬年路160巷9號 | 負責人: 王曉嵐 | 統編: 93517136 | 核准設立 |
第一健康生技有限公司 登記地址: 臺南市南區省躬里萬年路160巷9號 | 負責人: 王曉嵐 | 統編: 93517754 | 核准設立 |
樂愛健康生技事業股份有限公司 登記地址: 臺南市南區萬年路160巷9號 | 負責人: 王曉嵐 | 統編: 93564799 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王曉嵐 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
|