黃佳誼
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃佳誼的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是有優有限公司, 統一編號是94110986.
根據名稱 有優 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 有優 ...) | 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 邱俊淵 ,陳詠翰 ,鄭延修 ,方譽荃 | 證書號碼: I435632 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 邱俊淵 ,陳詠翰 ,鄭延修 ,方譽荃 | 證書號碼: 8705352 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/31 | 活動結束日期: 2024/11/01 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/31 | 活動結束日期: 2024/11/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署管考處 | 新聞發布日期: 2022-08-31 11:01:00 | 新聞編號: 20220831110204 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 邱俊淵 ,陳詠翰 ,鄭延修 ,方譽荃 | 證書號碼: I435632 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 邱俊淵 ,陳詠翰 ,鄭延修 ,方譽荃 | 證書號碼: 8705352 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/31 | 活動結束日期: 2024/11/01 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/31 | 活動結束日期: 2024/11/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署管考處 | 新聞發布日期: 2022-08-31 11:01:00 | 新聞編號: 20220831110204 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
[ 搜尋所有 有優 ... ]
根據姓名 黃佳誼 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 黃佳誼 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000000 | 所代表法人: | 佳上佳地產有限公司 | 統一編號: 59698947 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 天購整合行銷股份有限公司 | 統一編號: 50816248 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000000 | 所代表法人: | 佳上佳地產有限公司 | 統一編號: 59698947 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 天購整合行銷股份有限公司 | 統一編號: 50816248 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃佳誼 ... ]
名稱 有優 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 有優)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
有優有限公司 臺中市西屯區逢福里河南路二段262號3樓之10 | 黃佳誼 | 94110986 | 核准設立 |
有優有限公司 登記地址: 臺中市西屯區逢福里河南路二段262號3樓之10 | 負責人: 黃佳誼 | 統編: 94110986 | 核准設立 |
姓名 黃佳誼 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 黃佳誼)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳上佳地產有限公司 高雄市鼓山區明誠三路679號15樓 | 黃佳誼 | 59698947 | 核准設立 |
康誼企業社 高雄市楠梓區興泰街70號1樓 | 黃佳誼 | 41311632 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561342500) |
華妍坊 嘉義縣中埔鄉隆興村汴頭2號之3 | 黃佳誼 | 25738478 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099301726) |
天購整合行銷股份有限公司 臺中市南區復興路三段380號11樓 | 黃佳誼 | 50816248 | 核准設立 |
佳上佳地產有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區明誠三路679號15樓 | 負責人: 黃佳誼 | 統編: 59698947 | 核准設立 |
康誼企業社 登記地址: 高雄市楠梓區興泰街70號1樓 | 負責人: 黃佳誼 | 統編: 41311632 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561342500) |
華妍坊 登記地址: 嘉義縣中埔鄉隆興村汴頭2號之3 | 負責人: 黃佳誼 | 統編: 25738478 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099301726) |
天購整合行銷股份有限公司 登記地址: 臺中市南區復興路三段380號11樓 | 負責人: 黃佳誼 | 統編: 50816248 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
|