郭子綾
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭子綾的職稱是董事長, 持有股份數是294000, 公司名稱是超能有限公司, 統一編號是94112942.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 306000 | 所代表法人: | 超能有限公司 | 統一編號: 94112942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 306000 | 所代表法人: | 超能有限公司 | 統一編號: 94112942 |
[ 搜尋所有相關: 郭子綾 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 94112942 | 電話號碼: 02-27315498 | 臺北市松山區八德路2段374號5樓之6 |
統一編號: 94112942 | 電話號碼: 02-27315498 | 臺北市松山區八德路2段374號5樓之6 |
[ 搜尋所有相關: 郭子綾 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 超能 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 超能 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (加拿大)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (加拿大)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 電影 |
(美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 電影 |
(美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(加拿大)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 電影 |
(加拿大)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 超能 ... ]
根據姓名 郭子綾 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 郭子綾 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 鈞全投資有限公司 | 統一編號: 12890008 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 499950 | 所代表法人: | 大新投資股份有限公司 | 統一編號: 16591728 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 超玖有限公司 | 統一編號: 20920315 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樂之實業股份有限公司 | 統一編號: 93762313 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 鈞全投資有限公司 | 統一編號: 12890008 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 499950 | 所代表法人: | 大新投資股份有限公司 | 統一編號: 16591728 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 超玖有限公司 | 統一編號: 20920315 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樂之實業股份有限公司 | 統一編號: 93762313 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 郭子綾 ... ]
名稱 超能 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 超能)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
超能實業有限公司 新北市淡水區自強路80巷9號 | 劉超群 | 50843934 | 核准設立 |
日超能源科技有限公司 彰化縣員林市南平里南平四街23號3樓 | 張家榮 | 90067488 | 核准設立 |
超能能源開發有限公司 花蓮縣吉安鄉吉安村吉昌三街268號之11 | 徐志銘 | 53159400 | 核准設立 |
宏宥超能科技股份有限公司 臺北市大安區信義路3段190之1號2樓 | 簡宥榮 | 90388088 | 核准設立 |
超能省科技股份有限公司 彰化縣二林鎮後厝里太平路一段88巷86號1樓 | 陳嘉泰 | 54988616 | 核准設立 |
超能工作室 臺南市東區忠孝里中華東路3段336巷43弄2號8樓之3 | 張博超 | 94316740 | 核准設立 - 獨資 |
海灣超能源科技有限公司 新北市中和區景新街347號8樓之9 | 林一明 | 28848267 | 核准設立 |
超能光粒子科技有限公司 臺北市松山區敦化北路207號13樓之4 | 胡傳錚 | 42619981 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-15) |
超能實業有限公司 登記地址: 新北市淡水區自強路80巷9號 | 負責人: 劉超群 | 統編: 50843934 | 核准設立 |
日超能源科技有限公司 登記地址: 彰化縣員林市南平里南平四街23號3樓 | 負責人: 張家榮 | 統編: 90067488 | 核准設立 |
超能能源開發有限公司 登記地址: 花蓮縣吉安鄉吉安村吉昌三街268號之11 | 負責人: 徐志銘 | 統編: 53159400 | 核准設立 |
宏宥超能科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路3段190之1號2樓 | 負責人: 簡宥榮 | 統編: 90388088 | 核准設立 |
超能省科技股份有限公司 登記地址: 彰化縣二林鎮後厝里太平路一段88巷86號1樓 | 負責人: 陳嘉泰 | 統編: 54988616 | 核准設立 |
超能工作室 登記地址: 臺南市東區忠孝里中華東路3段336巷43弄2號8樓之3 | 負責人: 張博超 | 統編: 94316740 | 核准設立 - 獨資 |
海灣超能源科技有限公司 登記地址: 新北市中和區景新街347號8樓之9 | 負責人: 林一明 | 統編: 28848267 | 核准設立 |
超能光粒子科技有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路207號13樓之4 | 負責人: 胡傳錚 | 統編: 42619981 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-15) |
[ 查詢所有 超能 ... ]
姓名 郭子綾 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 郭子綾)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明侑嘉綾飲料店 彰化縣鹿港鎮長興里中山路33-2號1樓 | 郭子綾 | 82581737 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090818849) |
超能有限公司 臺北市松山區八德路2段374號5樓之6 | 郭子綾 | 94112942 | 核准設立 |
立桔商行 高雄市三民區民族一路439號1樓 | 郭子綾 | 85513229 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961431100) |
日系嚴選商行 新北市蘆洲區中興街40號12樓 | 郭子綾 | 91671442 | 核准設立 - 獨資 |
莯光工作室 桃園市中壢區永福里中園路2段303巷93弄5號 | 郭子綾 | 93016007 | 核准設立 - 獨資 |
鈞全投資有限公司 新竹縣竹北市東興里35鄰東興路一段211號1樓 | 郭子綾 | 12890008 | 核准設立 |
超玖有限公司 臺北市松山區八德路2段374號5樓之6 | 郭子綾 | 20920315 | 核准設立 |
伯利恆企業社 桃園市桃園區新埔里經國路56號十樓 | 郭子綾 | 87417320 | 核准設立 - 獨資 |
明侑嘉綾飲料店 登記地址: 彰化縣鹿港鎮長興里中山路33-2號1樓 | 負責人: 郭子綾 | 統編: 82581737 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090818849) |
超能有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路2段374號5樓之6 | 負責人: 郭子綾 | 統編: 94112942 | 核准設立 |
立桔商行 登記地址: 高雄市三民區民族一路439號1樓 | 負責人: 郭子綾 | 統編: 85513229 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961431100) |
日系嚴選商行 登記地址: 新北市蘆洲區中興街40號12樓 | 負責人: 郭子綾 | 統編: 91671442 | 核准設立 - 獨資 |
莯光工作室 登記地址: 桃園市中壢區永福里中園路2段303巷93弄5號 | 負責人: 郭子綾 | 統編: 93016007 | 核准設立 - 獨資 |
鈞全投資有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市東興里35鄰東興路一段211號1樓 | 負責人: 郭子綾 | 統編: 12890008 | 核准設立 |
超玖有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路2段374號5樓之6 | 負責人: 郭子綾 | 統編: 20920315 | 核准設立 |
伯利恆企業社 登記地址: 桃園市桃園區新埔里經國路56號十樓 | 負責人: 郭子綾 | 統編: 87417320 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 郭子綾 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
|