傅玉萱
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名傅玉萱的職稱是董事, 持有股份數是306000, 公司名稱是超能有限公司, 統一編號是94112942.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 294000 | 所代表法人: | 超能有限公司 | 統一編號: 94112942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 294000 | 所代表法人: | 超能有限公司 | 統一編號: 94112942 |
[ 搜尋所有相關: 傅玉萱 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 94112942 | 電話號碼: 02-27315498 | 臺北市松山區八德路2段374號5樓之6 |
統一編號: 94112942 | 電話號碼: 02-27315498 | 臺北市松山區八德路2段374號5樓之6 |
[ 搜尋所有相關: 傅玉萱 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 超能 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 超能 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (加拿大)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (加拿大)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 電影 |
(美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 電影 |
(美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(加拿大)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 電影 |
(加拿大)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 超能 ... ]
無其他 傅玉萱 資料。
[ 搜尋所有 傅玉萱 ... ]
名稱 超能 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 超能)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
超能實業有限公司 新北市淡水區自強路80巷9號 | 劉超群 | 50843934 | 核准設立 |
日超能源科技有限公司 彰化縣員林市南平里南平四街23號3樓 | 張家榮 | 90067488 | 核准設立 |
超能能源開發有限公司 花蓮縣吉安鄉吉安村吉昌三街268號之11 | 徐志銘 | 53159400 | 核准設立 |
宏宥超能科技股份有限公司 臺北市大安區信義路3段190之1號2樓 | 簡宥榮 | 90388088 | 核准設立 |
超能省科技股份有限公司 彰化縣二林鎮後厝里太平路一段88巷86號1樓 | 陳嘉泰 | 54988616 | 核准設立 |
超能工作室 臺南市東區忠孝里中華東路3段336巷43弄2號8樓之3 | 張博超 | 94316740 | 核准設立 - 獨資 |
海灣超能源科技有限公司 新北市中和區景新街347號8樓之9 | 林一明 | 28848267 | 核准設立 |
超能光粒子科技有限公司 臺北市松山區敦化北路207號13樓之4 | 胡傳錚 | 42619981 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-15) |
超能實業有限公司 登記地址: 新北市淡水區自強路80巷9號 | 負責人: 劉超群 | 統編: 50843934 | 核准設立 |
日超能源科技有限公司 登記地址: 彰化縣員林市南平里南平四街23號3樓 | 負責人: 張家榮 | 統編: 90067488 | 核准設立 |
超能能源開發有限公司 登記地址: 花蓮縣吉安鄉吉安村吉昌三街268號之11 | 負責人: 徐志銘 | 統編: 53159400 | 核准設立 |
宏宥超能科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路3段190之1號2樓 | 負責人: 簡宥榮 | 統編: 90388088 | 核准設立 |
超能省科技股份有限公司 登記地址: 彰化縣二林鎮後厝里太平路一段88巷86號1樓 | 負責人: 陳嘉泰 | 統編: 54988616 | 核准設立 |
超能工作室 登記地址: 臺南市東區忠孝里中華東路3段336巷43弄2號8樓之3 | 負責人: 張博超 | 統編: 94316740 | 核准設立 - 獨資 |
海灣超能源科技有限公司 登記地址: 新北市中和區景新街347號8樓之9 | 負責人: 林一明 | 統編: 28848267 | 核准設立 |
超能光粒子科技有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路207號13樓之4 | 負責人: 胡傳錚 | 統編: 42619981 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-15) |
[ 查詢所有 超能 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
|