李凱婷
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李凱婷的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是璞源健康事業有限公司, 統一編號是94113338.
無其他 璞源健康事業 資料。
[ 搜尋所有 璞源健康事業 ... ]
根據姓名 李凱婷 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李凱婷 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0937927528 | 機構負責人姓名: 李凱婷 | 機構代碼: 1X0100012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市萬華區忠德里東園街66巷21弄51號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0937927528 | 機構負責人姓名: 李凱婷 | 機構代碼: 1X0100012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市萬華區忠德里東園街66巷21弄51號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0937927528 | 機構負責人姓名: 李凱婷 | 機構代碼: 1X0100012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市萬華區忠德里東園街66巷21弄51號2樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/22 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0937927528 | 機構負責人姓名: 李凱婷 | 機構代碼: 1X0100012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市萬華區忠德里東園街66巷21弄51號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/22 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0937927528 | 機構負責人姓名: 李凱婷 | 機構代碼: 1X0100012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市萬華區忠德里東園街66巷21弄51號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/22 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0937927528 | 機構負責人姓名: 李凱婷 | 機構代碼: 1X0100012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市萬華區忠德里東園街66巷21弄51號2樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0937927528 | 機構負責人姓名: 李凱婷 | 機構代碼: 1X0100012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市萬華區忠德里東園街66巷21弄51號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0937927528 | 機構負責人姓名: 李凱婷 | 機構代碼: 1X0100012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市萬華區忠德里東園街66巷21弄51號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0937927528 | 機構負責人姓名: 李凱婷 | 機構代碼: 1X0100012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市萬華區忠德里東園街66巷21弄51號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0937927528 | 機構負責人姓名: 李凱婷 | 機構代碼: 1X0100012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市萬華區忠德里東園街66巷21弄51號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0937927528 | 機構負責人姓名: 李凱婷 | 機構代碼: 1X0100012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市萬華區忠德里東園街66巷21弄51號2樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/22 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0937927528 | 機構負責人姓名: 李凱婷 | 機構代碼: 1X0100012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市萬華區忠德里東園街66巷21弄51號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/22 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0937927528 | 機構負責人姓名: 李凱婷 | 機構代碼: 1X0100012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市萬華區忠德里東園街66巷21弄51號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/22 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0937927528 | 機構負責人姓名: 李凱婷 | 機構代碼: 1X0100012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市萬華區忠德里東園街66巷21弄51號2樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0937927528 | 機構負責人姓名: 李凱婷 | 機構代碼: 1X0100012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市萬華區忠德里東園街66巷21弄51號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0937927528 | 機構負責人姓名: 李凱婷 | 機構代碼: 1X0100012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市萬華區忠德里東園街66巷21弄51號2樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 李凱婷 ... ]
名稱 璞源健康事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 璞源健康事業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
璞源健康事業有限公司 臺北市萬華區東園街66巷21弄51號2樓 | 李凱婷 | 94113338 | 核准設立 |
璞源健康事業有限公司 登記地址: 臺北市萬華區東園街66巷21弄51號2樓 | 負責人: 李凱婷 | 統編: 94113338 | 核准設立 |
姓名 李凱婷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 李凱婷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
相對美髮店 彰化縣員林市光明里三民街47號1樓 | 李凱婷 | 14859073 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040818245) |
日珥小舖 新北市新莊區民安路188巷5號2樓之4 | 李凱婷 | 17452111 | 歇業 - 獨資 |
仕光鐘錶眼鏡行 臺中市西屯區福和里中工2路55號1樓 | 李凱婷 | 98733181 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050873600) |
相對美髮店 登記地址: 彰化縣員林市光明里三民街47號1樓 | 負責人: 李凱婷 | 統編: 14859073 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040818245) |
日珥小舖 登記地址: 新北市新莊區民安路188巷5號2樓之4 | 負責人: 李凱婷 | 統編: 17452111 | 歇業 - 獨資 |
仕光鐘錶眼鏡行 登記地址: 臺中市西屯區福和里中工2路55號1樓 | 負責人: 李凱婷 | 統編: 98733181 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050873600) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
|