劉麗貞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉麗貞的職稱是董事, 持有股份數是1500000, 公司名稱是紐登宇有限公司, 統一編號是94135945.
| 統一編號: 94135945 | 電話號碼: 03-3680961 | 桃園市桃園區寶慶路394號6樓 |
統一編號: 94135945 | 電話號碼: 03-3680961 | 桃園市桃園區寶慶路394號6樓 |
[ 搜尋所有相關: 劉麗貞 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 紐登宇 資料。
[ 搜尋所有 紐登宇 ... ]
根據姓名 劉麗貞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉麗貞 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2022/06/21 | 活動結束日期: 2022/06/25 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 電話: 07-7265427 | 許可證起始日: 20191125 | 許可證終止日: 20211124 | 負責人姓名: 劉麗貞 | 機構地址: 高雄市苓雅區福安路35巷1號8樓之2 | 終止營業日期: 20200106 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 作者: 劉麗貞總編輯 | 出版機構: 傳藝中心 | 版次: | 預訂出版日: 112/06 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 56 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-532-841-2 (隨身碟, NT$1500, 56面) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 負責人姓名: 劉麗貞 | 統一編號: 54125169 | 所在地: 桃園市桃園區永安里福清街68號11樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 益晉工業股份有限公司 | 統一編號: 22490298 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 勝崧金屬工業股份有限公司 | 統一編號: 23850236 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 田蕎有限公司 | 統一編號: 53818620 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 達豐事業有限公司 | 統一編號: 54125169 @ 董監事資料集 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2022/06/21 | 活動結束日期: 2022/06/25 @ 新住民主題區藝文活動 |
電話: 07-7265427 | 許可證起始日: 20191125 | 許可證終止日: 20211124 | 負責人姓名: 劉麗貞 | 機構地址: 高雄市苓雅區福安路35巷1號8樓之2 | 終止營業日期: 20200106 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
作者: 劉麗貞總編輯 | 出版機構: 傳藝中心 | 版次: | 預訂出版日: 112/06 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 56 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-532-841-2 (隨身碟, NT$1500, 56面) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
負責人姓名: 劉麗貞 | 統一編號: 54125169 | 所在地: 桃園市桃園區永安里福清街68號11樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 益晉工業股份有限公司 | 統一編號: 22490298 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 勝崧金屬工業股份有限公司 | 統一編號: 23850236 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 田蕎有限公司 | 統一編號: 53818620 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 達豐事業有限公司 | 統一編號: 54125169 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉麗貞 ... ]
名稱 紐登宇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 紐登宇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
紐登宇有限公司 桃園市桃園區寶慶路394號6樓 | 劉麗貞 | 94135945 | 核准設立 |
紐登宇有限公司 登記地址: 桃園市桃園區寶慶路394號6樓 | 負責人: 劉麗貞 | 統編: 94135945 | 核准設立 |
姓名 劉麗貞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉麗貞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
劉媽媽便當 彰化縣伸港鄉全興村全興路80巷7號 | 劉麗貞 | 93475184 | 核准設立 - 獨資 |
富華隆商行 臺北市中正區重慶南路1段63號11樓1105室 | 劉麗貞 | 01093934 | 歇業 - 獨資 |
佳盈小吃店 高雄市三民區義華路298號1樓 | 劉麗貞 | 10292809 | 核准設立 - 獨資 |
益晉光電有限公司 新北市新莊區化成路29巷87號 | 陳劉麗貞 | 27483887 | 解散 (核准解散日期: 2023-04-14) |
達豐廣告社 桃園市中壢區自強里莊敬路一一七號一樓 | 劉麗貞 | 30217054 | 歇業 - 獨資 |
田蕎有限公司 桃園市桃園區寶安里寶慶路394號6樓 | 劉麗貞 | 53818620 | 核准設立 |
達豐事業有限公司 桃園市桃園區永安里福清街68號11樓 | 劉麗貞 | 54125169 | 核准設立 |
國佳人力資源有限公司 高雄市苓雅區福安路35巷1號8樓之2 | 劉麗貞 | 54821068 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-06) |
劉媽媽便當 登記地址: 彰化縣伸港鄉全興村全興路80巷7號 | 負責人: 劉麗貞 | 統編: 93475184 | 核准設立 - 獨資 |
富華隆商行 登記地址: 臺北市中正區重慶南路1段63號11樓1105室 | 負責人: 劉麗貞 | 統編: 01093934 | 歇業 - 獨資 |
佳盈小吃店 登記地址: 高雄市三民區義華路298號1樓 | 負責人: 劉麗貞 | 統編: 10292809 | 核准設立 - 獨資 |
益晉光電有限公司 登記地址: 新北市新莊區化成路29巷87號 | 負責人: 陳劉麗貞 | 統編: 27483887 | 解散 (核准解散日期: 2023-04-14) |
達豐廣告社 登記地址: 桃園市中壢區自強里莊敬路一一七號一樓 | 負責人: 劉麗貞 | 統編: 30217054 | 歇業 - 獨資 |
田蕎有限公司 登記地址: 桃園市桃園區寶安里寶慶路394號6樓 | 負責人: 劉麗貞 | 統編: 53818620 | 核准設立 |
達豐事業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區永安里福清街68號11樓 | 負責人: 劉麗貞 | 統編: 54125169 | 核准設立 |
國佳人力資源有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區福安路35巷1號8樓之2 | 負責人: 劉麗貞 | 統編: 54821068 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-06) |
[ 查詢所有 劉麗貞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
|