謝仁豪
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝仁豪的職稱是董事, 持有股份數是80000, 公司名稱是霆睿有限公司, 統一編號是94140335.
根據名稱 霆睿 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 霆睿 ...) | (中華民國)沈文程、守夜人、南西肯恩、黃霆睿;(馬來西亞)陳佩賢 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)沈文程、守夜人、南西肯恩、黃霆睿;(馬來西亞)陳佩賢 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)沈文程、守夜人、南西肯恩、黃霆睿;(馬來西亞)陳佩賢 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 開始時間: 2017/10/21 | 結束時間: 2017/10/21 | 電話: 886-49-2855668 | | 地點: 南投縣魚池鄉中山路599號 | 地址: 南投縣魚池鄉中山路599號 | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 回顧我們曾經一起走過的20年,以大型交響樂團改編曾經感動你我熱情的時代金曲,期許下一個20年!指揮:江靖波歌手:李佳薇、卓義?、黃霆睿男高音:王典編曲:櫻井弘二樂團:樂興之時管絃樂團重點曲目:蘇打綠&... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2022-08-27T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-08-28T23:59:59+08:00 | 電話: 886-6-6353226 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2022臺南夏日音樂節 將軍吼 熱鬧登場8/27(六)【18:00-21:00】夏日活力飆歌演唱會+【派對ALL NIGHT】煙火表演8/28(日)【17:00-20:00】夕陽海風抒情演唱會+【夢幻... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)沈文程、守夜人、南西肯恩、黃霆睿;(馬來西亞)陳佩賢 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)沈文程、守夜人、南西肯恩、黃霆睿;(馬來西亞)陳佩賢 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)沈文程、守夜人、南西肯恩、黃霆睿;(馬來西亞)陳佩賢 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
開始時間: 2017/10/21 | 結束時間: 2017/10/21 | 電話: 886-49-2855668 | | 地點: 南投縣魚池鄉中山路599號 | 地址: 南投縣魚池鄉中山路599號 | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 回顧我們曾經一起走過的20年,以大型交響樂團改編曾經感動你我熱情的時代金曲,期許下一個20年!指揮:江靖波歌手:李佳薇、卓義?、黃霆睿男高音:王典編曲:櫻井弘二樂團:樂興之時管絃樂團重點曲目:蘇打綠&... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2022-08-27T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-08-28T23:59:59+08:00 | 電話: 886-6-6353226 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2022臺南夏日音樂節 將軍吼 熱鬧登場8/27(六)【18:00-21:00】夏日活力飆歌演唱會+【派對ALL NIGHT】煙火表演8/28(日)【17:00-20:00】夕陽海風抒情演唱會+【夢幻... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 霆睿 ... ]
根據姓名 謝仁豪 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝仁豪 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 金豪晴有限公司 | 統一編號: 90067993 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 海洲通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20230801 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 167500 | 所代表法人: | 詠淇實業股份有限公司 | 統一編號: 16061832 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 力士達商貿有限公司 | 統一編號: 42888090 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 菊本木業股份有限公司 | 統一編號: 52612810 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 臺遠企業股份有限公司 | 統一編號: 52644545 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 21050 | 所代表法人: | 台鍛工業股份有限公司 | 統一編號: 61900411 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 帝湛科技有限公司 | 統一編號: 90641337 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 金豪晴有限公司 | 統一編號: 90067993 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 海洲通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20230801 @ 遊覽車駕駛資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 167500 | 所代表法人: | 詠淇實業股份有限公司 | 統一編號: 16061832 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 力士達商貿有限公司 | 統一編號: 42888090 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 菊本木業股份有限公司 | 統一編號: 52612810 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 臺遠企業股份有限公司 | 統一編號: 52644545 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 21050 | 所代表法人: | 台鍛工業股份有限公司 | 統一編號: 61900411 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 帝湛科技有限公司 | 統一編號: 90641337 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 謝仁豪 ... ]
名稱 霆睿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 霆睿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
霆睿有限公司 臺中市西屯區何厝東二街23號9樓之3 | 謝仁豪 | 94140335 | 核准設立 |
霆睿有限公司 登記地址: 臺中市西屯區何厝東二街23號9樓之3 | 負責人: 謝仁豪 | 統編: 94140335 | 核准設立 |
姓名 謝仁豪 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝仁豪)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金豪晴有限公司 臺中市北區民權路559號3樓之1 | 謝仁豪 | 90067993 | 核准設立 |
天然時代川菜館 高雄市鳳山區文德里青年路2段588巷3弄1號1樓 | 謝仁豪 | 10153139 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461698900) |
光通企業社 臺中市豐原區豐原里三民路11號1樓 | 謝仁豪 | 25247445 | 核准設立 - 獨資 |
亞傑設計裝潢工程行 新北市新店區寶興路64巷26號2樓 | 謝仁豪 | 41077278 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098132242) |
力士達商貿有限公司 臺中市西屯區國安一路35號1樓 | 謝仁豪 | 42888090 | 核准設立 |
力士達企業社 臺中市西屯區永安里國安一路35號1樓 | 謝仁豪 | 45865541 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070867585) |
菊本木業股份有限公司 臺中市龍井區東海里遠東街22號1樓 | 謝仁豪 | 52612810 | 核准設立 |
臺遠企業股份有限公司 臺中市北屯區平心里崇德路2段180號2樓 | 謝仁豪 | 52644545 | 核准設立 |
金豪晴有限公司 登記地址: 臺中市北區民權路559號3樓之1 | 負責人: 謝仁豪 | 統編: 90067993 | 核准設立 |
天然時代川菜館 登記地址: 高雄市鳳山區文德里青年路2段588巷3弄1號1樓 | 負責人: 謝仁豪 | 統編: 10153139 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461698900) |
光通企業社 登記地址: 臺中市豐原區豐原里三民路11號1樓 | 負責人: 謝仁豪 | 統編: 25247445 | 核准設立 - 獨資 |
亞傑設計裝潢工程行 登記地址: 新北市新店區寶興路64巷26號2樓 | 負責人: 謝仁豪 | 統編: 41077278 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098132242) |
力士達商貿有限公司 登記地址: 臺中市西屯區國安一路35號1樓 | 負責人: 謝仁豪 | 統編: 42888090 | 核准設立 |
力士達企業社 登記地址: 臺中市西屯區永安里國安一路35號1樓 | 負責人: 謝仁豪 | 統編: 45865541 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070867585) |
菊本木業股份有限公司 登記地址: 臺中市龍井區東海里遠東街22號1樓 | 負責人: 謝仁豪 | 統編: 52612810 | 核准設立 |
臺遠企業股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平心里崇德路2段180號2樓 | 負責人: 謝仁豪 | 統編: 52644545 | 核准設立 |
[ 查詢所有 謝仁豪 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|