張桂蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張桂蘭的職稱是監察人, 持有股份數是600, 公司名稱是東洋交通股份有限公司, 統一編號是94147800.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 東洋交通股份有限公司 | 統一編號: 94147800 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 東洋交通股份有限公司 | 統一編號: 94147800 |
[ 搜尋所有相關: 張桂蘭 @ 董監事資料集 ]
無其他 東洋交通 資料。
[ 搜尋所有 東洋交通 ... ]
根據姓名 張桂蘭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張桂蘭 ...) | 電話: 08-9702556 | 手機: | 營業時間: | 工藝師: 藺張桂蘭 | 臺東縣大武鄉 | 地址: 臺東縣大武鄉南興村141號 | 營業項目: 月桃編織品 @ 原住民族特色工坊 |
| (中華民國)張桂蘭師生 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張桂蘭師生 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張桂蘭師生 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張桂蘭師生 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 桂稜有限公司 | 統一編號: 22091638 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)郭章傑;(中華民國)李國成;(中華民國)戴火森;(中華民國)慕登雲;(中華民國)鄭美芳;(中華民國)陳月玲;(中華民國)張桂蘭;(中華民國)林德成;(中華民國)林錦惠;(中華民國)李志娥;... | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)郭章傑;(中華民國)李國成;(中華民國)戴火森;(中華民國)慕登雲;(中華民國)鄭美芳;(中華民國)陳月玲;(中華民國)張桂蘭;(中華民國)林德成;(中華民國)林錦惠;(中華民國)李志娥;... | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 08-9702556 | 手機: | 營業時間: | 工藝師: 藺張桂蘭 | 臺東縣大武鄉 | 地址: 臺東縣大武鄉南興村141號 | 營業項目: 月桃編織品 @ 原住民族特色工坊 |
(中華民國)張桂蘭師生 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張桂蘭師生 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張桂蘭師生 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張桂蘭師生 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/09/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 桂稜有限公司 | 統一編號: 22091638 @ 董監事資料集 |
(中華民國)郭章傑;(中華民國)李國成;(中華民國)戴火森;(中華民國)慕登雲;(中華民國)鄭美芳;(中華民國)陳月玲;(中華民國)張桂蘭;(中華民國)林德成;(中華民國)林錦惠;(中華民國)李志娥;... | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)郭章傑;(中華民國)李國成;(中華民國)戴火森;(中華民國)慕登雲;(中華民國)鄭美芳;(中華民國)陳月玲;(中華民國)張桂蘭;(中華民國)林德成;(中華民國)林錦惠;(中華民國)李志娥;... | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 張桂蘭 ... ]
名稱 東洋交通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 東洋交通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
東洋交通股份有限公司 花蓮縣新城鄉嘉新村嘉南一街69號 | 翁東良 | 94147800 | 核准設立 |
東洋交通股份有限公司 登記地址: 花蓮縣新城鄉嘉新村嘉南一街69號 | 負責人: 翁東良 | 統編: 94147800 | 核准設立 |
姓名 張桂蘭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張桂蘭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
桂蘭小吃店 桃園市平鎮區平安里南京路12巷36號(1樓) | 賴張桂蘭 | 91869367 | 核准設立 - 獨資 |
桂蘭農產行 臺南市新市區新和里仁愛街94號1樓 | 張桂蘭 | 78480531 | 核准設立 - 獨資 |
桂稜有限公司 臺中市東區富貴街73號 | 張桂蘭 | 22091638 | 核准設立 |
家蘭洋行 高雄市左營區文府路356號3樓之1 | 張桂蘭 | 25917471 | 停業 (停業起迄日期 106年11月29日 至 107年11月28日) - 獨資 |
蕙蘚商號 南投縣魚池鄉大林村永川巷十五號 | 張桂蘭 | 06113760 | 核准設立 - 獨資 |
正任行 嘉義縣朴子市竹圍里一四鄰下竹圍新生街七六號 | 余張桂蘭 | 06343518 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109302342) |
成子什貨店 臺北市中山區通河街141巷2弄7號2樓 | 張桂蘭 | 11304304 | 撤銷 - 獨資 |
君品工藝社 臺北市萬華區西園路2段50巷16弄15號1樓 | 張桂蘭 | 15974212 | 撤銷 - 獨資 |
桂蘭小吃店 登記地址: 桃園市平鎮區平安里南京路12巷36號(1樓) | 負責人: 賴張桂蘭 | 統編: 91869367 | 核准設立 - 獨資 |
桂蘭農產行 登記地址: 臺南市新市區新和里仁愛街94號1樓 | 負責人: 張桂蘭 | 統編: 78480531 | 核准設立 - 獨資 |
桂稜有限公司 登記地址: 臺中市東區富貴街73號 | 負責人: 張桂蘭 | 統編: 22091638 | 核准設立 |
家蘭洋行 登記地址: 高雄市左營區文府路356號3樓之1 | 負責人: 張桂蘭 | 統編: 25917471 | 停業 (停業起迄日期 106年11月29日 至 107年11月28日) - 獨資 |
蕙蘚商號 登記地址: 南投縣魚池鄉大林村永川巷十五號 | 負責人: 張桂蘭 | 統編: 06113760 | 核准設立 - 獨資 |
正任行 登記地址: 嘉義縣朴子市竹圍里一四鄰下竹圍新生街七六號 | 負責人: 余張桂蘭 | 統編: 06343518 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109302342) |
成子什貨店 登記地址: 臺北市中山區通河街141巷2弄7號2樓 | 負責人: 張桂蘭 | 統編: 11304304 | 撤銷 - 獨資 |
君品工藝社 登記地址: 臺北市萬華區西園路2段50巷16弄15號1樓 | 負責人: 張桂蘭 | 統編: 15974212 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 張桂蘭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
|