李順安
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李順安的職稱是董事長, 持有股份數是125000, 公司名稱是富壹環保股份有限公司, 統一編號是94163168.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 富壹環保股份有限公司 | 統一編號: 94163168 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 富壹環保股份有限公司 | 統一編號: 94163168 |
[ 搜尋所有相關: 李順安 @ 董監事資料集 ]
無其他 富壹環保 資料。
[ 搜尋所有 富壹環保 ... ]
根據姓名 李順安 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李順安 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-853668 | 機構負責人姓名: 李順安 | 機構代碼: 1U0700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里中華路107巷8號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-853668 | 機構負責人姓名: 李順安 | 機構代碼: 1U0700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里中華路107巷8號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-853668 | 機構負責人姓名: 李順安 | 機構代碼: 1U0700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里中華路107巷8號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-853668 | 機構負責人姓名: 李順安 | 機構代碼: 1U0700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里中華路107巷8號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-853668 | 機構負責人姓名: 李順安 | 機構代碼: 1U0700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里中華路107巷8號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 037-853668 | 機構負責人姓名: 李順安 | 機構代碼: 1U0700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里中華路107巷8號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 037-853668 | 機構負責人姓名: 李順安 | 機構代碼: 1U0700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里中華路107巷8號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 037-853668#2300 | 機構負責人姓名: 李順安 | 機構代碼: 1U0700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里中華路107巷8號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-853668 | 機構負責人姓名: 李順安 | 機構代碼: 1U0700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里中華路107巷8號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-853668 | 機構負責人姓名: 李順安 | 機構代碼: 1U0700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里中華路107巷8號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-853668 | 機構負責人姓名: 李順安 | 機構代碼: 1U0700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里中華路107巷8號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-853668 | 機構負責人姓名: 李順安 | 機構代碼: 1U0700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里中華路107巷8號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-853668 | 機構負責人姓名: 李順安 | 機構代碼: 1U0700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里中華路107巷8號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 037-853668 | 機構負責人姓名: 李順安 | 機構代碼: 1U0700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里中華路107巷8號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 037-853668 | 機構負責人姓名: 李順安 | 機構代碼: 1U0700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里中華路107巷8號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 037-853668#2300 | 機構負責人姓名: 李順安 | 機構代碼: 1U0700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮客庄里中華路107巷8號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 李順安 ... ]
名稱 富壹環保 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 富壹環保)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富壹環保股份有限公司 臺中市北區北平四街5號5樓之20 | 李順安 | 94163168 | 核准設立 |
富壹環保股份有限公司 登記地址: 臺中市北區北平四街5號5樓之20 | 負責人: 李順安 | 統編: 94163168 | 核准設立 |
姓名 李順安 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李順安)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李順安自營計程車行 新北市新莊區裕民街85巷22弄16號1樓 | 李順安 | 01988932 | 核准設立 - 獨資 |
順安工程行 臺南市東區富強里中華東路2段48巷22號2樓(僅供辦公室使用) | 李順安 | 78662737 | 歇業 - 合夥 |
勝安工程行 臺中市清水區國姓里三美路156巷53之1號 | 李順安 | 72531800 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070866984) |
安德工業社 高雄市左營區站前南路143巷9號 | 李順安 | 83624349 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060331300) |
雙一工程行 高雄市鳳山區立志街124號8樓 | 李順安 | 25992581 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062659400) |
晨芳髮廊 高雄市新興區興昌里六合1路31號1樓 | 李順安 | 06842155 | 歇業 - 獨資 |
禾烽工程行 高雄市鳳山區三民里光明路64號1樓 | 李順安 | 17403409 | 歇業 - 獨資 |
弘傑青果行 臺中市烏日區九德里興德街1號1樓 | 李順安 | 69455309 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070877722) |
李順安自營計程車行 登記地址: 新北市新莊區裕民街85巷22弄16號1樓 | 負責人: 李順安 | 統編: 01988932 | 核准設立 - 獨資 |
順安工程行 登記地址: 臺南市東區富強里中華東路2段48巷22號2樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 李順安 | 統編: 78662737 | 歇業 - 合夥 |
勝安工程行 登記地址: 臺中市清水區國姓里三美路156巷53之1號 | 負責人: 李順安 | 統編: 72531800 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070866984) |
安德工業社 登記地址: 高雄市左營區站前南路143巷9號 | 負責人: 李順安 | 統編: 83624349 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060331300) |
雙一工程行 登記地址: 高雄市鳳山區立志街124號8樓 | 負責人: 李順安 | 統編: 25992581 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062659400) |
晨芳髮廊 登記地址: 高雄市新興區興昌里六合1路31號1樓 | 負責人: 李順安 | 統編: 06842155 | 歇業 - 獨資 |
禾烽工程行 登記地址: 高雄市鳳山區三民里光明路64號1樓 | 負責人: 李順安 | 統編: 17403409 | 歇業 - 獨資 |
弘傑青果行 登記地址: 臺中市烏日區九德里興德街1號1樓 | 負責人: 李順安 | 統編: 69455309 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070877722) |
[ 查詢所有 李順安 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
|