黃宗義
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃宗義的職稱是監察人, 持有股份數是161250, 公司名稱是明葳投資股份有限公司, 統一編號是94178710.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 215000 | 所代表法人: | 明葳投資股份有限公司 | 統一編號: 94178710 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 215000 | 所代表法人: | 明葳投資股份有限公司 | 統一編號: 94178710 |
[ 搜尋所有相關: 黃宗義 @ 董監事資料集 ]
無其他 明葳投資 資料。
[ 搜尋所有 明葳投資 ... ]
根據姓名 黃宗義 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃宗義 ...) | (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 89206357 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市觀音區崙坪里崙坪五路151號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市中和區中山路二段三一一之二號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 89206357 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市觀音區崙坪里崙坪五路151號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: | 廠址: 新北市中和區中山路二段三一一之二號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 黃宗義 ... ]
名稱 明葳投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 明葳投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明葳投資股份有限公司 新竹市東區綠水里學府路158號4樓之2 | 吳明燑 | 94178710 | 核准設立 |
明葳投資股份有限公司 登記地址: 新竹市東區綠水里學府路158號4樓之2 | 負責人: 吳明燑 | 統編: 94178710 | 核准設立 |
姓名 黃宗義 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃宗義)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
立義企業社 嘉義縣民雄鄉大崎村十四甲379號 | 黃宗義 | 09566920 | 核准設立 - 獨資 |
義和佛具店 桃園縣桃園市中北里中山路18號 | 黃宗義 | 43776880 | 歇業 - 獨資 |
奇美電動玩具店 嘉義市東區安平里成仁街2■3號 | 黃宗義 | 66307059 | 核准設立 - 獨資 |
書聲雜誌社 臺北市北投區立農街393號1樓 | 黃宗義 | 01374239 | 撤銷 - 獨資 |
向日葵徵信社 臺北市中山區民生東路1段30號1樓 | 黃宗義 | 13457446 | 歇業 - 獨資 |
和祿堂中藥行 臺南市東區後甲里裕農路847號1樓 | 黃宗義 | 14390296 | 核准設立 - 獨資 |
保盈商行 新竹市東區仙宮里高翠路69號二樓之1 | 黃宗義 | 26161326 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050000306) |
保賺商行 新竹市東區仙宮里高翠路69號二樓之1 | 黃宗義 | 42050918 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050000292) |
立義企業社 登記地址: 嘉義縣民雄鄉大崎村十四甲379號 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 09566920 | 核准設立 - 獨資 |
義和佛具店 登記地址: 桃園縣桃園市中北里中山路18號 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 43776880 | 歇業 - 獨資 |
奇美電動玩具店 登記地址: 嘉義市東區安平里成仁街2■3號 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 66307059 | 核准設立 - 獨資 |
書聲雜誌社 登記地址: 臺北市北投區立農街393號1樓 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 01374239 | 撤銷 - 獨資 |
向日葵徵信社 登記地址: 臺北市中山區民生東路1段30號1樓 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 13457446 | 歇業 - 獨資 |
和祿堂中藥行 登記地址: 臺南市東區後甲里裕農路847號1樓 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 14390296 | 核准設立 - 獨資 |
保盈商行 登記地址: 新竹市東區仙宮里高翠路69號二樓之1 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 26161326 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050000306) |
保賺商行 登記地址: 新竹市東區仙宮里高翠路69號二樓之1 | 負責人: 黃宗義 | 統編: 42050918 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050000292) |
[ 查詢所有 黃宗義 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|