申東赫
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名申東赫的職稱是董事, 持有股份數是600000, 公司名稱是怕怕有限公司, 統一編號是94183100.
| 公司名稱: 怕怕有限公司 | 到職日期: 1120920 | 統一編號: 94183100 |
公司名稱: 怕怕有限公司 | 到職日期: 1120920 | 統一編號: 94183100 |
[ 搜尋所有相關: 申東赫 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據名稱 怕怕 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 怕怕 ...) | (中華民國)鹽水區親子悠遊館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)鹽水區親子悠遊館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)志工老師 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)志工老師 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)鹽水區親子悠遊館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)鹽水區親子悠遊館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)志工老師 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)志工老師 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 怕怕 ... ]
根據姓名 申東赫 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 申東赫 ...) | 公司名稱: 信遠東有限公司 | 到職日期: 1060907 | 統一編號: 61911368 @ 公司登記經理人資料集 |
| 公司名稱: 辛巴怕怕有限公司 | 到職日期: 1090807 | 統一編號: 83070895 @ 公司登記經理人資料集 |
公司名稱: 信遠東有限公司 | 到職日期: 1060907 | 統一編號: 61911368 @ 公司登記經理人資料集 |
公司名稱: 辛巴怕怕有限公司 | 到職日期: 1090807 | 統一編號: 83070895 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 申東赫 ... ]
名稱 怕怕 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 怕怕)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
怕怕子飲料店 臺北市松山區健康路14號 | 陳明翔 | 72927556 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074109690) |
辛巴怕怕有限公司 臺中市北區新北里一中街96號 | 申東赫 | 83070895 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-25) |
怕怕有限公司 臺中市北區新北里一中街96號1樓 | 申東赫 | 94183100 | 核准設立 |
怕怕子飲料店 登記地址: 臺北市松山區健康路14號 | 負責人: 陳明翔 | 統編: 72927556 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074109690) |
辛巴怕怕有限公司 登記地址: 臺中市北區新北里一中街96號 | 負責人: 申東赫 | 統編: 83070895 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-25) |
怕怕有限公司 登記地址: 臺中市北區新北里一中街96號1樓 | 負責人: 申東赫 | 統編: 94183100 | 核准設立 |
姓名 申東赫 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 申東赫)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
信遠東有限公司 臺中市北區一中街96號 | 申東赫 | 61911368 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-11) |
信遠東有限公司 登記地址: 臺中市北區一中街96號 | 負責人: 申東赫 | 統編: 61911368 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-11) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
|