黃冠綸
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃冠綸的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是鉅珵工程顧問有限公司, 統一編號是94184229.
無其他 鉅珵工程顧問 資料。
[ 搜尋所有 鉅珵工程顧問 ... ]
根據姓名 黃冠綸 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃冠綸 ...) | (中華民國)力政文等9位 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)力政文等9位 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 210橡膠製品 | 統一編號: 85900018 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大寮區大寮里裕民街3號 @ 登記工廠名錄 |
| 負責人: 黃冠綸 | 統一編號: 85900018 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大寮區裕民街3號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
| 資料集識別碼: 42320 | 品質檢測: http://opendataap2.e-land.gov.tw/./resource/files/2019-12-03/70bedfb897872971686797a276ffb5b3.csv | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 宜蘭縣就業服務平台一覽表 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 宜蘭縣政府 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 143685 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-07 01:14:19 | 品質檢測: 銀 | 檔案格式: CSV;XML;JSON | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 宜蘭縣政府 | 服務分類: 求職及就業 | 資料集描述: 身心障礙庇護工場名冊 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 143795 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-07 01:14:19 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;XML;JSON | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 宜蘭縣政府 | 服務分類: 求職及就業 | 資料集描述: 就業服務平台一覽表 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 143686 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-07 01:14:29 | 品質檢測: 銀 | 檔案格式: CSV;XML;JSON | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 宜蘭縣政府 | 服務分類: 求職及就業 | 資料集描述: 視障按摩業者資料一覽表 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
(中華民國)力政文等9位 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)力政文等9位 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 210橡膠製品 | 統一編號: 85900018 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大寮區大寮里裕民街3號 @ 登記工廠名錄 |
負責人: 黃冠綸 | 統一編號: 85900018 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市大寮區裕民街3號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
資料集識別碼: 42320 | 品質檢測: http://opendataap2.e-land.gov.tw/./resource/files/2019-12-03/70bedfb897872971686797a276ffb5b3.csv | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 宜蘭縣就業服務平台一覽表 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 宜蘭縣政府 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 143685 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-07 01:14:19 | 品質檢測: 銀 | 檔案格式: CSV;XML;JSON | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 宜蘭縣政府 | 服務分類: 求職及就業 | 資料集描述: 身心障礙庇護工場名冊 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 143795 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-07 01:14:19 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;XML;JSON | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 宜蘭縣政府 | 服務分類: 求職及就業 | 資料集描述: 就業服務平台一覽表 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 143686 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-07 01:14:29 | 品質檢測: 銀 | 檔案格式: CSV;XML;JSON | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 宜蘭縣政府 | 服務分類: 求職及就業 | 資料集描述: 視障按摩業者資料一覽表 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
[ 搜尋所有 黃冠綸 ... ]
名稱 鉅珵工程顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鉅珵工程顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鉅珵工程顧問有限公司 臺中市北屯區松竹路二段300巷8弄5號 | 黃冠綸 | 94184229 | 核准設立 |
鉅珵工程顧問有限公司 登記地址: 臺中市北屯區松竹路二段300巷8弄5號 | 負責人: 黃冠綸 | 統編: 94184229 | 核准設立 |
姓名 黃冠綸 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃冠綸)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
銘冠實業 高雄市鳳山區南京路324巷10號 | 黃冠綸 | 91498751 | 核准設立 - 獨資 |
皇冠車坊 臺中市大里區塗城里三民一街37巷15號1樓 | 黃冠綸 | 94466536 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120882782) |
長冠資訊社 臺中市大里區東湖里東南路77號一樓 | 黃冠綸 | 13813819 | 歇業 - 獨資 |
唯聚工程顧問有限公司 臺中市北區進化北路238號9樓之2 | 黃冠綸 | 24598921 | 核准設立 |
卡思嘉義大利精品服飾店 彰化縣鹿港鎮洛津里後車巷54號1樓 | 黃冠綸 | 25365343 | 歇業 - 獨資 |
新項工程行 桃園市蘆竹區長興里溪洲170號 | 黃冠綸 | 31566749 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069004619) |
天沅茶舖 嘉義市西區書院里仁愛路546號一樓 | 黃冠綸 | 37644481 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090171201) |
樂圖創意工作室 彰化縣線西鄉塭仔村塭仔路95-3號 | 黃冠綸 | 47370427 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090817651) |
銘冠實業 登記地址: 高雄市鳳山區南京路324巷10號 | 負責人: 黃冠綸 | 統編: 91498751 | 核准設立 - 獨資 |
皇冠車坊 登記地址: 臺中市大里區塗城里三民一街37巷15號1樓 | 負責人: 黃冠綸 | 統編: 94466536 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120882782) |
長冠資訊社 登記地址: 臺中市大里區東湖里東南路77號一樓 | 負責人: 黃冠綸 | 統編: 13813819 | 歇業 - 獨資 |
唯聚工程顧問有限公司 登記地址: 臺中市北區進化北路238號9樓之2 | 負責人: 黃冠綸 | 統編: 24598921 | 核准設立 |
卡思嘉義大利精品服飾店 登記地址: 彰化縣鹿港鎮洛津里後車巷54號1樓 | 負責人: 黃冠綸 | 統編: 25365343 | 歇業 - 獨資 |
新項工程行 登記地址: 桃園市蘆竹區長興里溪洲170號 | 負責人: 黃冠綸 | 統編: 31566749 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069004619) |
天沅茶舖 登記地址: 嘉義市西區書院里仁愛路546號一樓 | 負責人: 黃冠綸 | 統編: 37644481 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090171201) |
樂圖創意工作室 登記地址: 彰化縣線西鄉塭仔村塭仔路95-3號 | 負責人: 黃冠綸 | 統編: 47370427 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090817651) |
[ 查詢所有 黃冠綸 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
|