王亭迪
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王亭迪的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是東西方有限公司, 統一編號是94195458.
根據名稱 東西方 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 東西方 ...) | 開放時間: 全年開放 | | 電話: 886-6-3901179 | 地址: 臺南市701東區東至林森路,北至小東路,西至北門路三段,中山路,開山路,大同路(由北而南),南至健康路 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 金門縣政府 | 指定登錄理由: 清代五口通商後,東椗島之地理位置可扼守金門料羅灣、福建廈門灣之間的外洋水道,中國海關於1871年(同治10年)於島上興建廈門海域的第一座西式燈塔,同年11月15日(同治10年10月3日)點燈,其功能為... @ 文資局古蹟 |
| (中華民國)東海大學美術系;(馬來西亞)馬來西亞藝術學院 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)東海大學美術系;(馬來西亞)馬來西亞藝術學院 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃志超;(法國)Richard Texier | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃志超;(法國)Richard Texier | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開放時間: 未提供 | | 電話: 886-3-5921135 | 地址: 新竹縣芎林鄉文林村文昌街51號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)鄭治桂 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
開放時間: 全年開放 | | 電話: 886-6-3901179 | 地址: 臺南市701東區東至林森路,北至小東路,西至北門路三段,中山路,開山路,大同路(由北而南),南至健康路 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 金門縣政府 | 指定登錄理由: 清代五口通商後,東椗島之地理位置可扼守金門料羅灣、福建廈門灣之間的外洋水道,中國海關於1871年(同治10年)於島上興建廈門海域的第一座西式燈塔,同年11月15日(同治10年10月3日)點燈,其功能為... @ 文資局古蹟 |
(中華民國)東海大學美術系;(馬來西亞)馬來西亞藝術學院 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)東海大學美術系;(馬來西亞)馬來西亞藝術學院 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃志超;(法國)Richard Texier | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃志超;(法國)Richard Texier | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開放時間: 未提供 | | 電話: 886-3-5921135 | 地址: 新竹縣芎林鄉文林村文昌街51號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)鄭治桂 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 東西方 ... ]
根據姓名 王亭迪 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 王亭迪 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 承美投資股份有限公司 | 統一編號: 25135379 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 春秋室內裝修設計股份有限公司 | 統一編號: 97294121 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 承美投資股份有限公司 | 統一編號: 25135379 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 春秋室內裝修設計股份有限公司 | 統一編號: 97294121 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王亭迪 ... ]
名稱 東西方 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 東西方)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
東西方工作室 臺北市內湖區文德路68號15樓 | 王亭迪 | 42282902 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064218001) |
東西方藝術經紀空間 桃園市桃園區文明里復興路280號(3樓) | 陸正宏 | 85245553 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089011802) |
東西方有限公司 臺北市內湖區內湖路1段661號10樓之3 | 王亭迪 | 94195458 | 核准設立 |
東西方發展有限公司 臺北市中山區民權東路3段55號1樓 | | 27754207 | 解散 (文號: 2012-8-6 府產業商字 第10186498600號) |
東西方精品館 高雄市左營區文天路186號13樓之2 | 譚春芳 | 10272183 | 歇業 - 獨資 |
東西方生技食品館 桃園縣八德市茄明里中華路137號1樓 | 陳銘慈 | 13245540 | 歇業 - 獨資 |
醉花蔭東西方創意料理餐廳 高雄市鳳山區文德里青年路2段560號1樓 | 林士勛 | 25707209 | 歇業 - 獨資 |
東西方美學館 高雄市左營區文天路186號13樓之2 | 譚春芳 | 36930227 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10761484200) |
東西方工作室 登記地址: 臺北市內湖區文德路68號15樓 | 負責人: 王亭迪 | 統編: 42282902 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064218001) |
東西方藝術經紀空間 登記地址: 桃園市桃園區文明里復興路280號(3樓) | 負責人: 陸正宏 | 統編: 85245553 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089011802) |
東西方有限公司 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段661號10樓之3 | 負責人: 王亭迪 | 統編: 94195458 | 核准設立 |
東西方發展有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路3段55號1樓 | 統編: 27754207 | 解散 (文號: 2012-8-6 府產業商字 第10186498600號) |
東西方精品館 登記地址: 高雄市左營區文天路186號13樓之2 | 負責人: 譚春芳 | 統編: 10272183 | 歇業 - 獨資 |
東西方生技食品館 登記地址: 桃園縣八德市茄明里中華路137號1樓 | 負責人: 陳銘慈 | 統編: 13245540 | 歇業 - 獨資 |
醉花蔭東西方創意料理餐廳 登記地址: 高雄市鳳山區文德里青年路2段560號1樓 | 負責人: 林士勛 | 統編: 25707209 | 歇業 - 獨資 |
東西方美學館 登記地址: 高雄市左營區文天路186號13樓之2 | 負責人: 譚春芳 | 統編: 36930227 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10761484200) |
[ 查詢所有 東西方 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
|