廖志勇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖志勇的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是日木圳富有限公司, 統一編號是94201677.
無其他 日木圳富 資料。
[ 搜尋所有 日木圳富 ... ]
根據姓名 廖志勇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖志勇 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982-880803 | 機構負責人姓名: 廖志勇 | 機構代碼: 1X0800085 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市龍井區新東里臺灣大道五段215號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982-880803 | 機構負責人姓名: 廖志勇 | 機構代碼: 1X0800085 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市龍井區新東里臺灣大道五段215號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982-880803 | 機構負責人姓名: 廖志勇 | 機構代碼: 1X0800085 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市龍井區新東里臺灣大道五段215號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982-880803 | 機構負責人姓名: 廖志勇 | 機構代碼: 1X0800083 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大雅區六寶里中清路四段735號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982-880803 | 機構負責人姓名: 廖志勇 | 機構代碼: 1X0800083 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大雅區六寶里中清路四段735號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982-880803 | 機構負責人姓名: 廖志勇 | 機構代碼: 1X0800083 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大雅區六寶里中清路四段735號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0982-880803 | 機構負責人姓名: 廖志勇 | 機構代碼: 1X0800136 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市中區綠川里建國路125巷4號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0982-880803 | 機構負責人姓名: 廖志勇 | 機構代碼: 1X0800134 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市后里區后里里甲后路501巷48號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982-880803 | 機構負責人姓名: 廖志勇 | 機構代碼: 1X0800085 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市龍井區新東里臺灣大道五段215號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982-880803 | 機構負責人姓名: 廖志勇 | 機構代碼: 1X0800085 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市龍井區新東里臺灣大道五段215號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982-880803 | 機構負責人姓名: 廖志勇 | 機構代碼: 1X0800085 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市龍井區新東里臺灣大道五段215號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982-880803 | 機構負責人姓名: 廖志勇 | 機構代碼: 1X0800083 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大雅區六寶里中清路四段735號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982-880803 | 機構負責人姓名: 廖志勇 | 機構代碼: 1X0800083 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大雅區六寶里中清路四段735號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982-880803 | 機構負責人姓名: 廖志勇 | 機構代碼: 1X0800083 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大雅區六寶里中清路四段735號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0982-880803 | 機構負責人姓名: 廖志勇 | 機構代碼: 1X0800136 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市中區綠川里建國路125巷4號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0982-880803 | 機構負責人姓名: 廖志勇 | 機構代碼: 1X0800134 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市后里區后里里甲后路501巷48號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 廖志勇 ... ]
名稱 日木圳富 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 日木圳富)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
日木圳富有限公司 臺中市北區明新里中清路一段447號5樓之1 | 廖志勇 | 94201677 | 核准設立 |
日木圳富有限公司 登記地址: 臺中市北區明新里中清路一段447號5樓之1 | 負責人: 廖志勇 | 統編: 94201677 | 核准設立 |
姓名 廖志勇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 廖志勇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
勇良企業社 桃園縣八德市白鷺里永豐路82巷10弄3號1樓 | 廖志勇 | 08722043 | 核准設立 - 獨資 |
金好唱歌坊 臺北市大安區臥龍街165號 | 廖志勇 | 31877624 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056004546) |
順興飼料行 高雄市苓雅區和平一路219巷35號1樓 | 廖志勇 | 36948107 | 核准設立 - 獨資 |
新三益煤氣行 新北市瑞芳區三爪子坑路121號1樓 | 廖志勇 | 39159920 | 核准設立 - 合夥 |
緁昇服務管理顧問有限公司 臺中市中區光復里民族路92號6樓之2 | 廖志勇 | 61451104 | 解散 (核准解散日期: 2017-07-07) |
好事多企業社 臺中市大甲區武曲里橫圳街265之1號 | 廖志勇 | 72533820 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090879800) |
富達世紀社會企業有限公司 臺中市中區綠川里中山路12號3樓 | 廖志勇 | 82894105 | 解散 (核准解散日期: 2023-02-14) |
富鼎醫務管理顧問有限公司 臺中市南區忠明南路789號38樓之2 | 廖志勇 | 83130280 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-02) |
勇良企業社 登記地址: 桃園縣八德市白鷺里永豐路82巷10弄3號1樓 | 負責人: 廖志勇 | 統編: 08722043 | 核准設立 - 獨資 |
金好唱歌坊 登記地址: 臺北市大安區臥龍街165號 | 負責人: 廖志勇 | 統編: 31877624 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056004546) |
順興飼料行 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路219巷35號1樓 | 負責人: 廖志勇 | 統編: 36948107 | 核准設立 - 獨資 |
新三益煤氣行 登記地址: 新北市瑞芳區三爪子坑路121號1樓 | 負責人: 廖志勇 | 統編: 39159920 | 核准設立 - 合夥 |
緁昇服務管理顧問有限公司 登記地址: 臺中市中區光復里民族路92號6樓之2 | 負責人: 廖志勇 | 統編: 61451104 | 解散 (核准解散日期: 2017-07-07) |
好事多企業社 登記地址: 臺中市大甲區武曲里橫圳街265之1號 | 負責人: 廖志勇 | 統編: 72533820 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090879800) |
富達世紀社會企業有限公司 登記地址: 臺中市中區綠川里中山路12號3樓 | 負責人: 廖志勇 | 統編: 82894105 | 解散 (核准解散日期: 2023-02-14) |
富鼎醫務管理顧問有限公司 登記地址: 臺中市南區忠明南路789號38樓之2 | 負責人: 廖志勇 | 統編: 83130280 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-02) |
[ 查詢所有 廖志勇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
|