王室悰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王室悰的職稱是董事長, 持有股份數是60, 公司名稱是聯璽股份有限公司, 統一編號是94203387.
董監事資料集 資料集的 王室悰 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王室悰 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 聯璽股份有限公司 | 統一編號: 94203387 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80 | 所代表法人: 聯恆資產管理股份有限公司 | 聯璽股份有限公司 | 統一編號: 94203387 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 聯璽股份有限公司 | 統一編號: 94203387 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80 | 所代表法人: | 聯璽股份有限公司 | 統一編號: 94203387 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 聯璽股份有限公司 | 統一編號: 94203387 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80 | 所代表法人: 聯恆資產管理股份有限公司 | 聯璽股份有限公司 | 統一編號: 94203387 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 聯璽股份有限公司 | 統一編號: 94203387 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80 | 所代表法人: | 聯璽股份有限公司 | 統一編號: 94203387 |
[ 搜尋所有相關: 王室悰 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 聯璽 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 聯璽 ...) | 統一編號: 90263691 | 電話號碼: 0921832281 | 宜蘭縣羅東鎮羅莊里天祥路10號7樓之4 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 93761314 | 電話號碼: 0987110909 | 宜蘭縣宜蘭市民權新路1之1號三樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 電話: 0225907265 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中山區建國北路二段33號10樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: 27516655 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中正區新生南路一段126之8號6樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 56400 | 所代表法人: | 信傑實業股份有限公司 | 統一編號: 84638341 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 聯璽股份有限公司 | 統一編號: 89630380 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 國際聯璽商務開發有限公司 | 統一編號: 90263691 @ 董監事資料集 |
統一編號: 90263691 | 電話號碼: 0921832281 | 宜蘭縣羅東鎮羅莊里天祥路10號7樓之4 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 93761314 | 電話號碼: 0987110909 | 宜蘭縣宜蘭市民權新路1之1號三樓 @ 出進口廠商登記資料 |
電話: 0225907265 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中山區建國北路二段33號10樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 27516655 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中正區新生南路一段126之8號6樓 @ 醫療器材商資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 56400 | 所代表法人: | 信傑實業股份有限公司 | 統一編號: 84638341 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 聯璽股份有限公司 | 統一編號: 89630380 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 國際聯璽商務開發有限公司 | 統一編號: 90263691 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 聯璽 ... ]
根據姓名 王室悰 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 王室悰 ...) | 特約服務項目: 小規模多機能服務 | 特約起日: 2020/06/08 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0936-330901 | 機構負責人姓名: 王室悰 | 機構代碼: 2V0800002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市北屯區仁和里四平路238巷29號1樓、31號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 小規模多機能服務 | 特約起日: 2020/06/08 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0936-330901 | 機構負責人姓名: 王室悰 | 機構代碼: 2V0800002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市北屯區仁和里四平路238巷29號1樓、31號1樓 @ 長照B據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 康樂活股份有限公司 | 統一編號: 83752364 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 天國饗食股份有限公司 | 統一編號: 85114721 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 海超工程股份有限公司 | 統一編號: 93585112 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 96000 | 所代表法人: | 聯恆資產管理股份有限公司 | 統一編號: 94035360 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銀新服務股份有限公司 | 統一編號: 94206899 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 小規模多機能服務 | 特約起日: 2020/06/08 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0936-330901 | 機構負責人姓名: 王室悰 | 機構代碼: 2V0800002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市北屯區仁和里四平路238巷29號1樓、31號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 小規模多機能服務 | 特約起日: 2020/06/08 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0936-330901 | 機構負責人姓名: 王室悰 | 機構代碼: 2V0800002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市北屯區仁和里四平路238巷29號1樓、31號1樓 @ 長照B據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 康樂活股份有限公司 | 統一編號: 83752364 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 天國饗食股份有限公司 | 統一編號: 85114721 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 海超工程股份有限公司 | 統一編號: 93585112 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 96000 | 所代表法人: | 聯恆資產管理股份有限公司 | 統一編號: 94035360 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銀新服務股份有限公司 | 統一編號: 94206899 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王室悰 ... ]
名稱 聯璽 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 聯璽)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國際聯璽商務開發有限公司 宜蘭縣羅東鎮羅莊里天祥路10號7樓之4 | 簡佩平 | 90263691 | 核准設立 |
聯璽商務開發有限公司 宜蘭縣宜蘭市民權新路1之1號三樓 | 蔡劼甫 | 93761314 | 核准設立 |
聯璽股份有限公司 臺中市西區昇平里中美街121巷14號1樓 | 王室悰 | 94203387 | 核准設立 |
聯璽股份有限公司 臺北市松山區南京東路3段259號11樓 | | 89630380 | 解散 (文號: 1996-4-9 建一字 第85277786號) |
聯璽貿易有限公司 臺北市中正區新生南路1段126之8號6樓 | | 97432139 | 解散 (文號: 2004-11-3 府建商字 第09323529500號) |
國際聯璽商務開發有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮羅莊里天祥路10號7樓之4 | 負責人: 簡佩平 | 統編: 90263691 | 核准設立 |
聯璽商務開發有限公司 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市民權新路1之1號三樓 | 負責人: 蔡劼甫 | 統編: 93761314 | 核准設立 |
聯璽股份有限公司 登記地址: 臺中市西區昇平里中美街121巷14號1樓 | 負責人: 王室悰 | 統編: 94203387 | 核准設立 |
聯璽股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路3段259號11樓 | 統編: 89630380 | 解散 (文號: 1996-4-9 建一字 第85277786號) |
聯璽貿易有限公司 登記地址: 臺北市中正區新生南路1段126之8號6樓 | 統編: 97432139 | 解散 (文號: 2004-11-3 府建商字 第09323529500號) |
姓名 王室悰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 王室悰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
海超工程股份有限公司 嘉義市東區中央里光彩街402號1樓 | 王室悰 | 93585112 | 核准設立 |
銀盺股份有限公司 臺中市西區昇平里中美街121巷14號1樓 | 王室悰 | 83527557 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-23) |
聯恆資產管理股份有限公司 臺中市西區昇平里中美街121巷14號1樓 | 王室悰 | 94035360 | 核准設立 |
銀新服務股份有限公司 臺中市西區昇平里中美街121巷14號1樓 | 王室悰 | 94206899 | 核准設立 |
海超工程股份有限公司 登記地址: 嘉義市東區中央里光彩街402號1樓 | 負責人: 王室悰 | 統編: 93585112 | 核准設立 |
銀盺股份有限公司 登記地址: 臺中市西區昇平里中美街121巷14號1樓 | 負責人: 王室悰 | 統編: 83527557 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-23) |
聯恆資產管理股份有限公司 登記地址: 臺中市西區昇平里中美街121巷14號1樓 | 負責人: 王室悰 | 統編: 94035360 | 核准設立 |
銀新服務股份有限公司 登記地址: 臺中市西區昇平里中美街121巷14號1樓 | 負責人: 王室悰 | 統編: 94206899 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
|