蘇惠倫
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蘇惠倫的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是涅普頓有限公司, 統一編號是94210768.
| 統一編號: 94210768 | 電話號碼: 0912309729 | 新北市汐止區新昌路37之1號3樓 |
統一編號: 94210768 | 電話號碼: 0912309729 | 新北市汐止區新昌路37之1號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 蘇惠倫 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 涅普頓 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 涅普頓 ...) | 涅普頓畫廊 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 涅普頓畫廊 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 涅普頓畫廊 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 涅普頓畫廊 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 涅普頓畫廊 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 涅普頓畫廊 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 涅普頓畫廊 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 涅普頓畫廊 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
涅普頓畫廊 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
涅普頓畫廊 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
涅普頓畫廊 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
涅普頓畫廊 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
涅普頓畫廊 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
涅普頓畫廊 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
涅普頓畫廊 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
涅普頓畫廊 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 涅普頓 ... ]
無其他 蘇惠倫 資料。
[ 搜尋所有 蘇惠倫 ... ]
名稱 涅普頓 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 涅普頓)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
涅普頓投資股份有限公司 臺南市官田區渡拔里渡子頭251號1樓 | 胡閔堯 | 42930647 | 核准設立 |
涅普頓藝術有限公司 臺北市內湖區內湖路1段66號3樓 | 胡閔堯 | 50881985 | 核准設立 |
涅普頓休閒育樂企業社 宜蘭縣蘇澳鎮東澳里東澳路135巷1號 | 鍾宏杰 | 72631527 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100900035) |
涅普頓企業社 高雄市小港區山明路307巷122號1樓 | 黃信智 | 82748151 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861380200) |
涅普頓資優文教工作室 新北市新店區民生路156巷54號3樓 | 石博允 | 91708721 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1118170150) |
涅普頓有限公司 新北市汐止區新昌路37之1號3樓 | 蘇惠倫 | 94210768 | 核准設立 |
涅普頓投資股份有限公司 登記地址: 臺南市官田區渡拔里渡子頭251號1樓 | 負責人: 胡閔堯 | 統編: 42930647 | 核准設立 |
涅普頓藝術有限公司 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段66號3樓 | 負責人: 胡閔堯 | 統編: 50881985 | 核准設立 |
涅普頓休閒育樂企業社 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮東澳里東澳路135巷1號 | 負責人: 鍾宏杰 | 統編: 72631527 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100900035) |
涅普頓企業社 登記地址: 高雄市小港區山明路307巷122號1樓 | 負責人: 黃信智 | 統編: 82748151 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861380200) |
涅普頓資優文教工作室 登記地址: 新北市新店區民生路156巷54號3樓 | 負責人: 石博允 | 統編: 91708721 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1118170150) |
涅普頓有限公司 登記地址: 新北市汐止區新昌路37之1號3樓 | 負責人: 蘇惠倫 | 統編: 94210768 | 核准設立 |
[ 查詢所有 涅普頓 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
|