李明杰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李明杰的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是潤璋實業有限公司, 統一編號是94216480.
無其他 潤璋實業 資料。
[ 搜尋所有 潤璋實業 ... ]
根據姓名 李明杰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李明杰 ...) | 創客設計有限公司 | 新北市 | 場域: 學校 | 新北市板橋區新埔國民小學 @ 文化部公共藝術 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/04/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9276695 | 機構負責人姓名: 李明杰 | 機構代碼: B22000018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市陽明里海埔路93號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/04/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9276695 | 機構負責人姓名: 李明杰 | 機構代碼: B22000018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市陽明里海埔路93號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/04/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9276695 | 機構負責人姓名: 李明杰 | 機構代碼: B22000018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市陽明里海埔路93號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 06-9276695 | 機構負責人姓名: 李明杰 | 機構代碼: B22000018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市陽明里海埔路93號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 06-9276695 | 機構負責人姓名: 李明杰 | 機構代碼: B22000018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市陽明里海埔路93號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 06-9276695 | 機構負責人姓名: 李明杰 | 機構代碼: B22000018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市陽明里海埔路93號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20240726 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 06-9276695 | 機構負責人姓名: 李明杰 | 機構代碼: B22000018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市陽明里海埔路93號 @ 長照ABC據點 |
創客設計有限公司 | 新北市 | 場域: 學校 | 新北市板橋區新埔國民小學 @ 文化部公共藝術 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/04/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9276695 | 機構負責人姓名: 李明杰 | 機構代碼: B22000018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市陽明里海埔路93號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/04/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9276695 | 機構負責人姓名: 李明杰 | 機構代碼: B22000018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市陽明里海埔路93號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/04/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9276695 | 機構負責人姓名: 李明杰 | 機構代碼: B22000018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市陽明里海埔路93號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 06-9276695 | 機構負責人姓名: 李明杰 | 機構代碼: B22000018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市陽明里海埔路93號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 06-9276695 | 機構負責人姓名: 李明杰 | 機構代碼: B22000018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市陽明里海埔路93號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 06-9276695 | 機構負責人姓名: 李明杰 | 機構代碼: B22000018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市陽明里海埔路93號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20240726 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 06-9276695 | 機構負責人姓名: 李明杰 | 機構代碼: B22000018 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市陽明里海埔路93號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 李明杰 ... ]
名稱 潤璋實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 潤璋實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
潤璋實業有限公司 高雄市橋頭區甲昌路華昌巷6號1樓 | 李明杰 | 94216480 | 核准設立 |
潤璋實業有限公司 登記地址: 高雄市橋頭區甲昌路華昌巷6號1樓 | 負責人: 李明杰 | 統編: 94216480 | 核准設立 |
姓名 李明杰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李明杰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑞杰通運有限公司 新竹縣新埔鎮義民路一段277巷7弄9號(1樓) | 李明杰 | 96828443 | 核准設立 |
阿明師全身腳底按摩 宜蘭縣羅東鎮集祥里公正街38號一樓 | 李明杰 | 50001671 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050902853) |
利明養生館 新北市三峽區學成路236號(1樓) | 李明杰 | 10675910 | 歇業 - 獨資 |
魯凱企業股份有限公司 南投縣草屯鎮明正里自由街134巷10號 | 李明杰 | 25070018 | 核准設立 |
甫淇開發建築有限公司 新北市淡水區淡金路77巷22號地下1層 | 李明杰 | 66273234 | 核准設立 |
鹹魚創意設計有限公司 宜蘭縣冬山鄉香和村香和路88號 | 李明杰 | 90630227 | 核准設立 |
小熊燒烤飲食店 臺中市中區綠川里中正路23號2樓 | 李明杰 | 10981410 | 核准設立 - 獨資 |
正一機車租賃行 高雄市三民區大豐一路157號1樓 | 李明杰 | 25988427 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10460055500) |
瑞杰通運有限公司 登記地址: 新竹縣新埔鎮義民路一段277巷7弄9號(1樓) | 負責人: 李明杰 | 統編: 96828443 | 核准設立 |
阿明師全身腳底按摩 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮集祥里公正街38號一樓 | 負責人: 李明杰 | 統編: 50001671 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050902853) |
利明養生館 登記地址: 新北市三峽區學成路236號(1樓) | 負責人: 李明杰 | 統編: 10675910 | 歇業 - 獨資 |
魯凱企業股份有限公司 登記地址: 南投縣草屯鎮明正里自由街134巷10號 | 負責人: 李明杰 | 統編: 25070018 | 核准設立 |
甫淇開發建築有限公司 登記地址: 新北市淡水區淡金路77巷22號地下1層 | 負責人: 李明杰 | 統編: 66273234 | 核准設立 |
鹹魚創意設計有限公司 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉香和村香和路88號 | 負責人: 李明杰 | 統編: 90630227 | 核准設立 |
小熊燒烤飲食店 登記地址: 臺中市中區綠川里中正路23號2樓 | 負責人: 李明杰 | 統編: 10981410 | 核准設立 - 獨資 |
正一機車租賃行 登記地址: 高雄市三民區大豐一路157號1樓 | 負責人: 李明杰 | 統編: 25988427 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10460055500) |
[ 查詢所有 李明杰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
|