陳資穎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳資穎的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是星路電子商務有限公司, 統一編號是94219867.
無其他 星路電子商務 資料。
[ 搜尋所有 星路電子商務 ... ]
根據姓名 陳資穎 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 陳資穎 ...) | (中華民國)陳資穎、張寧恩、林亭妤、江翊凡 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳資穎、張寧恩、林亭妤、江翊凡 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蔡佑承、呂如笙 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)蔡佑承、呂如笙 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 285000 | 所代表法人: | 佳資國際股份有限公司 | 統一編號: 83118244 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 友銘航空貨運承攬股份有限公司 | 統一編號: 16878602 @ 董監事資料集 |
(中華民國)陳資穎、張寧恩、林亭妤、江翊凡 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳資穎、張寧恩、林亭妤、江翊凡 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蔡佑承、呂如笙 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)蔡佑承、呂如笙 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 285000 | 所代表法人: | 佳資國際股份有限公司 | 統一編號: 83118244 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 友銘航空貨運承攬股份有限公司 | 統一編號: 16878602 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳資穎 ... ]
名稱 星路電子商務 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 星路電子商務)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
星路電子商務有限公司 臺南市安平區中華西路2段317號6樓 | 陳資穎 | 94219867 | 核准設立 |
星路電子商務有限公司 登記地址: 臺南市安平區中華西路2段317號6樓 | 負責人: 陳資穎 | 統編: 94219867 | 核准設立 |
姓名 陳資穎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 陳資穎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳資國際股份有限公司 臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 陳資穎 | 83118244 | 核准設立 |
朵咲商行 新北市板橋區公園街32號2樓 | 陳資穎 | 91709025 | 核准設立 - 獨資 |
佳資國際股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 負責人: 陳資穎 | 統編: 83118244 | 核准設立 |
朵咲商行 登記地址: 新北市板橋區公園街32號2樓 | 負責人: 陳資穎 | 統編: 91709025 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|