徐育聖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐育聖的職稱是董事, 持有股份數是50000, 公司名稱是造夢者有限公司, 統一編號是94235326.
| 統一編號: 94235326 | 電話號碼: 0976058027 | 新北市汐止區東勢街216巷10弄2號(1樓) |
統一編號: 94235326 | 電話號碼: 0976058027 | 新北市汐止區東勢街216巷10弄2號(1樓) |
[ 搜尋所有相關: 徐育聖 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 造夢者 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 造夢者 ...) | 電話: 886-2-85026000 | 地址: 臺北市中山區敬業三路11號 | 級別: | 服務資訊: 餐廳,無線網路,國民旅遊卡,停車場,無障礙客房,,,,商務旅遊中心,行動支付,,,自行車友善旅宿 | 停車資訊: 車位:小客車0輛、機車0輛、大客車0輛 | 描述: 薇閣大直旗艦館斥資十億 締造台灣時尚享樂新紀元薇閣大直館,是薇閣自成為台灣精品旅館的領導品牌以來斥資最大的旗艦館。大直館重金禮聘蔣家第四代蔣友柏 英籍旅台夜店設計大師林馬克等五大設計公司,二十多位最精... @ 旅館民宿 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: 886-2-85026000 | 地址: 臺北市中山區敬業三路11號 | 級別: | 服務資訊: 餐廳,無線網路,國民旅遊卡,停車場,無障礙客房,,,,商務旅遊中心,行動支付,,,自行車友善旅宿 | 停車資訊: 車位:小客車0輛、機車0輛、大客車0輛 | 描述: 薇閣大直旗艦館斥資十億 締造台灣時尚享樂新紀元薇閣大直館,是薇閣自成為台灣精品旅館的領導品牌以來斥資最大的旗艦館。大直館重金禮聘蔣家第四代蔣友柏 英籍旅台夜店設計大師林馬克等五大設計公司,二十多位最精... @ 旅館民宿 - 觀光資訊資料庫 |
| 作者: 伊恩.納桑(Ian Nathan)著; 葉中仁譯 | 出版機構: 漫遊者文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 176 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-489-757-5 (精裝, NT$950, 176面, 24公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 造夢者投顧有限公司 | 夢想啟程文創股份有限公司 | 統一編號: 90029990 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 造夢者投顧有限公司 | 夢想啟程文創股份有限公司 | 統一編號: 90029990 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 造夢者投顧有限公司 | 夢想啟程文創股份有限公司 | 統一編號: 90029990 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 造夢者投顧有限公司 | 夢想啟程文創股份有限公司 | 統一編號: 90029990 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 52244816 | 核准日期: 20160707 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
電話: 886-2-85026000 | 地址: 臺北市中山區敬業三路11號 | 級別: | 服務資訊: 餐廳,無線網路,國民旅遊卡,停車場,無障礙客房,,,,商務旅遊中心,行動支付,,,自行車友善旅宿 | 停車資訊: 車位:小客車0輛、機車0輛、大客車0輛 | 描述: 薇閣大直旗艦館斥資十億 締造台灣時尚享樂新紀元薇閣大直館,是薇閣自成為台灣精品旅館的領導品牌以來斥資最大的旗艦館。大直館重金禮聘蔣家第四代蔣友柏 英籍旅台夜店設計大師林馬克等五大設計公司,二十多位最精... @ 旅館民宿 - 觀光資訊資料庫 |
電話: 886-2-85026000 | 地址: 臺北市中山區敬業三路11號 | 級別: | 服務資訊: 餐廳,無線網路,國民旅遊卡,停車場,無障礙客房,,,,商務旅遊中心,行動支付,,,自行車友善旅宿 | 停車資訊: 車位:小客車0輛、機車0輛、大客車0輛 | 描述: 薇閣大直旗艦館斥資十億 締造台灣時尚享樂新紀元薇閣大直館,是薇閣自成為台灣精品旅館的領導品牌以來斥資最大的旗艦館。大直館重金禮聘蔣家第四代蔣友柏 英籍旅台夜店設計大師林馬克等五大設計公司,二十多位最精... @ 旅館民宿 - 觀光資訊資料庫 |
作者: 伊恩.納桑(Ian Nathan)著; 葉中仁譯 | 出版機構: 漫遊者文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 176 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-489-757-5 (精裝, NT$950, 176面, 24公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 造夢者投顧有限公司 | 夢想啟程文創股份有限公司 | 統一編號: 90029990 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 造夢者投顧有限公司 | 夢想啟程文創股份有限公司 | 統一編號: 90029990 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 造夢者投顧有限公司 | 夢想啟程文創股份有限公司 | 統一編號: 90029990 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 造夢者投顧有限公司 | 夢想啟程文創股份有限公司 | 統一編號: 90029990 @ 董監事資料集 |
統一編號: 52244816 | 核准日期: 20160707 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
[ 搜尋所有 造夢者 ... ]
根據姓名 徐育聖 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 徐育聖 ...) | (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
[ 搜尋所有 徐育聖 ... ]
名稱 造夢者 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 造夢者)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
造夢者髮妝造型 桃園市中壢區普仁里環中東路912號 | 杜惠菁 | 72827971 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1079001022) |
造夢者行銷有限公司 臺北市大同區長安西路45之1號2樓之3 | 彭貫鈺 | 43817398 | 核准設立 |
造夢者藝術工作室 臺南市安平區平通里育平路341號1樓 | 凃詠銓 | 85907504 | 核准設立 - 獨資 |
造夢者投顧有限公司 臺北市松山區民權東路3段106巷15弄13號 | 張承中 | 90153694 | 核准設立 |
造夢者心理成長桌遊有限公司 高雄市前金區中山二路505號12樓 | 蘇中玉 | 90662260 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-20) |
造夢者電影事業有限公司 新北市樹林區大安路347號3樓 | 葉直育 | 90776524 | 核准設立 |
造夢者有限公司 新北市汐止區東勢街216巷10弄2號(1樓) | 徐育聖 | 94235326 | 核准設立 |
造夢者傳媒股份有限公司 臺北市信義區虎林街202巷44號1樓 | | 52244816 | 解散 (核准解散日期: 2018-04-23) |
造夢者髮妝造型 登記地址: 桃園市中壢區普仁里環中東路912號 | 負責人: 杜惠菁 | 統編: 72827971 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1079001022) |
造夢者行銷有限公司 登記地址: 臺北市大同區長安西路45之1號2樓之3 | 負責人: 彭貫鈺 | 統編: 43817398 | 核准設立 |
造夢者藝術工作室 登記地址: 臺南市安平區平通里育平路341號1樓 | 負責人: 凃詠銓 | 統編: 85907504 | 核准設立 - 獨資 |
造夢者投顧有限公司 登記地址: 臺北市松山區民權東路3段106巷15弄13號 | 負責人: 張承中 | 統編: 90153694 | 核准設立 |
造夢者心理成長桌遊有限公司 登記地址: 高雄市前金區中山二路505號12樓 | 負責人: 蘇中玉 | 統編: 90662260 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-20) |
造夢者電影事業有限公司 登記地址: 新北市樹林區大安路347號3樓 | 負責人: 葉直育 | 統編: 90776524 | 核准設立 |
造夢者有限公司 登記地址: 新北市汐止區東勢街216巷10弄2號(1樓) | 負責人: 徐育聖 | 統編: 94235326 | 核准設立 |
造夢者傳媒股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區虎林街202巷44號1樓 | 統編: 52244816 | 解散 (核准解散日期: 2018-04-23) |
[ 查詢所有 造夢者 ... ]
姓名 徐育聖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 徐育聖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
藝聖音樂工程行 臺中市西屯區至善里逢甲路253巷39號1樓 | 徐育聖 | 99867378 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030717063) |
昌旺汽車商行 雲林縣虎尾鎮堀頭里九四之五號 | 徐育聖 | 21805432 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060090161) |
藝聖音樂工程行 登記地址: 臺中市西屯區至善里逢甲路253巷39號1樓 | 負責人: 徐育聖 | 統編: 99867378 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030717063) |
昌旺汽車商行 登記地址: 雲林縣虎尾鎮堀頭里九四之五號 | 負責人: 徐育聖 | 統編: 21805432 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060090161) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
|